SAS REINE PARTICIPATIONS
Présentation générale de SAS REINE PARTICIPATIONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS REINE PARTICIPATIONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS REINE PARTICIPATIONS est situé au 3 BD GALLIENI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 18 novembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 451095707 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SAS REINE PARTICIPATIONS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -70 428.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SAS REINE PARTICIPATIONS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS REINE PARTICIPATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72451095707
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS REINE PARTICIPATIONS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS REINE PARTICIPATIONS
- 2009-04-02 : Président : LANOIX Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004.
- 2009-12-30 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004 Président : DOMONT Xavier en fonction le 16 Décembre 2009
- 2015-09-27 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004 Président : TAILLEFER Christophe en fonction le 17 Septembre 2015
- 2021-03-12 : Président : OIKNINE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS REINE PARTICIPATIONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS REINE PARTICIPATIONS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451095707 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-11-18 : mardi 18 novembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS REINE PARTICIPATIONS- CO
2019 | 552 910.00 | 552 010.00 |
2018 | 900.00 | 554 548.00 |
2019 | 50 000.00 |
2018 | 50 000.00 |
2019 | -70 961.00 |
2018 | 21 098.00 |
2019 | 552 010.00 |
2018 | 554 548.00 |
2019 | -70 428.00 |
2018 | 29 303.00 |
2019 | -70 961.00 |
2018 | 21 098.00 |
2019 | 83 000.00 |
2018 | 83 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS REINE PARTICIPATIONS- lundi 30 juin 2008: Depot des comptes
- jeudi 02 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090065 publié le 02/04/2009Annonce n° 1765 N° RCS : 451095707 - Dénomination : SAS REINE PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LANOIX Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090204 publié le 22/10/2009Annonce n° 2736 N° RCS : 451095707 - Dénomination : SAS REINE PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 30 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090251 publié le 30/12/2009Annonce n° 3001 N° RCS : 451095707 - Dénomination : SAS REINE PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004 Président : DOMONT Xavier en fonction le 16 Décembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 13 mai 2013: Depot des comptes
- jeudi 22 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- dimanche 27 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150185 publié le 27/09/2015Annonce n° 2961 N° RCS : 451095707 - Dénomination : SAS REINE PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 02 Juin 2004 Président : TAILLEFER Christophe en fonction le 17 Septembre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2019: Depot des comptes
- vendredi 12 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210050 publié le 12/03/2021Annonce n° 1965 N° RCS : 451095707 - Dénomination : SAS REINE PARTICIPATIONS LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE TOUTES FORMES. L'ACQUISITION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUTES VALEURS ET PARTICIPATIONS MOBILIERES, LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS AVEC EN PARTICULIER LA FOURNITURE DE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : OIKNINE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS REINE PARTICIPATIONS- samedi 01 août 2009 : Fermé
150 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - samedi 01 août 2009 : Ouvert
3 BD GALLIENI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS REINE PARTICIPATIONS- BEXANNE : 103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
- ELAN FINANCE : 66 RUE DES TILLEULS 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
- EMODEL : 19 RUE HENRI BOUCHARD 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN
- EPP : 5 RUE CLAUDE MONET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- EPTA CONSEIL : 76 BD RODIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- FIMAG : 103 RUE FELICIEN BEC 04100 MANOSQUE
- HOLD'EM 40 : 7 AV DES SPORTS 35160 BRETEIL
- HOLDING OTT : 799 CHE LINTIER 06220 VALLAURIS
- HOLDING VBC : 7 PL DU 9 JUIN 1944 53100 MAYENNE
- LUMHOTEL : 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- M.A. HOLDING INVEST : 55 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- MAT IMMO BEAUNE : 11 AV DE SUFFREN 75007 PARIS 7
- OBJECTIF LIMONETIK : 18 RUE SAINTE FOY 75002 PARIS 2
- SOLARTECH : 2 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ
- YALMAT FINANCES : 51 RUE PRINCIPALE 67600 HILSENHEIM
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS REINE PARTICIPATIONS- DJIRI DRISSA : 20 RUE JULES GUESDE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- KALINDJIAN ARA : 72 AV VICTOR CRESSON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PEYROL MARIE-SOPHIE : 20 RUE DIDEROT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- TRAORE MAHAMADOU : 17 RUE DU CAPITAINE FERBER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- AUTHENTIKOS : 14 RUE DE LA GALIOTE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DYNERGIS : 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- IMPEX INTERNATIONAL : 7 RUE CLAUDE MATRAT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- J. BRIAND : 249 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- JK : 228 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MONTIGNY TERRA NATURA : 43 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PROUST : 5 RUE MAXIMIL ROBESPIERRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SASU ALLURE : 66 AV VICTOR CRESSON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION : 22 BD VOLTAIRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SYND COPRO 2 A 4 R PAUL BESNARD : 2 RUE PAUL BESNARD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SYND COPRO 2 R EDOUARD NAUD : 2 RUE EDOUARD NAUD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS REINE PARTICIPATIONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives