ROGER MUSTIERE
Présentation générale de ROGER MUSTIERE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ROGER MUSTIERE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ROGER MUSTIERE est situé au LD LES GRANDES HAIES 44590 DERVAL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 10 décembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 451207104 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.12A ( Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.12A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- - débroussaillage, remblayage
- - l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- - le déblayage des chantiers
- - le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
- - les travaux courants de creusement de tranchées
- - les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- - les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
Chiffre d’affaire
ROGER MUSTIERE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 594 251.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ROGER MUSTIERE est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si ROGER MUSTIERE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01451207104
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ROGER MUSTIERE de part son activité de 43.12A ( Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (55.8% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (14.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (9.3% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (6.9% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (2.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- choimet associes,
- groupe secob nantes
Les modifications survenues dans l'administration de la société ROGER MUSTIERE
- 2009-08-23 : Président de la société : MUSTIERE Lionel Pierre Marie Clément Commissaire aux comptes titulaire : CHOIMET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB
- 2015-02-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CHOIMET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE SECOB NANTES
Les autres mandats des administrateurs
- choimet associes, :
- 2017-10-26 : FINAPA (419103346)
- 2017-10-05 : I.D. FINANCES (493997878)
- 2016-12-11 : PIETHODIS (420526626)
- 2015-01-25 : SODIPADD (338272396)
- 2012-05-09 : GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE (751336371)
- 2012-04-03 : CEMUBA (431835602)
- 2012-04-03 : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOZEENNE - DISNOZ (301222618)
- 2011-12-30 : CERENICIMO ASSET (538864729)
- 2008-02-20 : NANTAISE DE MACHINES A BOIS (315711028)
- groupe secob nantes :
- 2020-11-22 : OSPICOLI (508080751)
- 2020-11-03 : VAL N'CO (822684338)
- 2020-11-03 : LES TERRASSES (429501059)
- 2020-10-07 : CDECO (804728277)
- 2020-09-29 : SAMAMO (795401975)
- 2020-09-29 : SDD (441258464)
- 2020-09-08 : BREHMEN (539259945)
- 2020-09-01 : STE DE DISTRIBUTION VARADAISE (788181881)
- 2020-08-05 : OPTIMUM (887826642)
- 2020-07-02 : CASTELDIS (451762892)
- 2020-04-10 : CHANCEAUX DIS (501516959)
- 2020-03-06 : SODEXLAND (411406226)
- 2019-10-11 : HOLDING DUBOC (479154445)
- 2019-09-17 : PACK ALIM (452772932)
- 2019-09-12 : SODI PEREZIENNE (395118821)
- 2019-09-01 : SOPODI OUEST (493918346)
- 2019-08-14 : NORDIS (337575476)
- 2019-07-28 : JH INDUSTRIES (326685161)
- 2019-07-28 : ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN (347602716)
- 2019-06-04 : SOLIPRÉE (820559599)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ROGER MUSTIERE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ROGER MUSTIERE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451207104 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-12-10 : mercredi 10 décembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 43.12A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Démolition et préparation des sites |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ROGER MUSTIERE- CO
2020 | 7 383 304.00 | 6 197 163.00 |
2019 | 1 186 141.00 | 5 598 488.00 |
2020 | 40 000.00 |
2019 | 40 000.00 |
2020 | 594 251.00 |
2019 | -70 828.00 |
2020 | 6 197 163.00 |
2019 | 5 598 488.00 |
2020 | 1 970 318.00 |
2019 | 1 970 318.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ROGER MUSTIERE- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 février 2009: Depot des comptes
- dimanche 23 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090161 publié le 23/08/2009Annonce n° 235 N° RCS : 451207104 - Dénomination : ROGER MUSTIERE travaux publics vrd canalisateur tous réseaux, génie civil, loueur de matériel de travaux publics prise de participation dans toutes sociétés civi- les ou commerciales, acquisition, souscription et gestion de tous titres de sociétés, location et administration de tous biens meublés ou immeubles prestations de services en matière adminsitrative financière, technique ou informatique (holding) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : MUSTIERE Lionel Pierre Marie Clément Commissaire aux comptes titulaire : CHOIMET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Changement de l'objet et de l'activité Changement de dénomination sociale Changement de gérant Augmentation de capital
- lundi 22 février 2010: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- mercredi 22 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 17 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150033 publié le 17/02/2015Annonce n° 617 N° RCS : 451207104 - Dénomination : ROGER MUSTIERE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CHOIMET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE SECOB NANTES - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 22 janvier 2016: Depot des comptes
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 11 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 février 2019: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- jeudi 18 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ROGER MUSTIERE- mercredi 01 juillet 2009 : Ouvert
LD LES GRANDES HAIES 44590 DERVAL - mercredi 01 janvier 2014 : Ouvert
ZI DES ESTUAIRES 44590 DERVAL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ROGER MUSTIERE- ALONZO PATRICK : 6331 RTE DE NIMES 30800 SAINT-GILLES
- GOYER MAXIME : 11 ALL DES FUSAINS 86440 MIGNE-AUXANCES
- HARIVEL YANNICK : LD LE PONT DE LA LANDE 14410 VALDALLIERE
- MAUR JEAN : 13 RUE DES BAIES ROSES 97412 BRAS-PANON
- ROBUCHON ADRIEN : 73 RUE DE LA COUTELIERE 86000 POITIERS
- SKOWRONSKY RICHARD : 270 CHE DE LA LIBERATION 83440 FAYENCE
- SPITERI JEAN NOEL : 147 CHE DU COLLET DU PUITS 83440 MONTAUROUX
- BARDOUX TP 39 : 1279 RUE DES BRANTUS 39140 CHAPELLE-VOLAND
- HV TERRASSEMENT : 17 RUE SAINT ROCH 10260 VILLEMOYENNE
- LS TERRASSEMENT : 11 KERGROES 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
- RE GERARD : IMP DU LIERRE 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
- SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX ET DE LOCATION D'ENGINS : 4 RUE RUE MAURICE MARIE CLAIRE 97100 BASSE-TERRE
- SYNDICAT ARROSANTS DU PAILLON : RTE DE CONTES 06390 CONTES
- TERRASSEMENTS DANY CARTIAUX SPRL : RUE DES ARDENNES 317
- VL BTP : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ROGER MUSTIERE- BALLART EMMANUEL : 44590 SION-LES-MINES
- BRAULT MAURICE : LA BEGAUDIERE 44590 SION-LES-MINES
- CAPRON FAUSTINE : 21 LA GUILLAUMIERE 44590 LUSANGER
- DAVY HENRY : 38 RUE DE LA HAYE JOUSSELIN 44590 DERVAL
- SMITH SHIRLEY : 44590 SION-LES-MINES
- URVOY JEAN : LA CHESNAIE 44590 DERVAL
- VAN DEN HEUVEL JEAN-LOUIS : RUE DE L'ABBE ORAIN 44590 DERVAL
- B.P AUTOMOBILES : 40 RUE DE CHATEAUBRIANT 44590 DERVAL
- JEAN-FRANCOIS LEFEUVRE : LA PORTE 44590 DERVAL
- L'OREE DU BOIS : LE LUGAT 44590 DERVAL
- LES POTES DES 7 LIEUX : 12 REDON 44590 DERVAL
- RAYON DE SOLEIL : 20 RUE DE LA MAGDELEINE 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
- RESIDENCE DE LA VALLEE DU CONE : 8 RUE D'ISSE 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
- SCI ISALAND : RUE DE LA GARE 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
- SCI PROJETIS IMMO : LES VALLEES 44590 SION-LES-MINES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ROGER MUSTIERERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives