HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE
Présentation générale de HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE est situé au 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 18 novembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 451246094 au greffe de MONTPELLIER
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 196 250,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : la conception, la construction exploitation directement ou indirectement de parcs ayant pour objet la production et la commercialisation d'énergie éléctrique d'origine éolienne.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 535.00 € pour un résultat de 517 818.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 0467608088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr
TVA intracommunautaire
Si HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86451246094
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- deloitte et associes
- engie green france
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE
- 2008-01-27 : Commissaire aux comptes titulaire : TUVI Stephane. Commissaire aux comptes suppléant : BARBA-LATA Maurice. Président : ROSADO Jean-François en fonction le 17 Janvier 2008.
- 2008-11-09 : Président : ROSADO Jean-François en fonction le 17 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ISIMAT MIRIN Guy en fonction le 30 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 30 Octobre 2008.
- 2009-07-21 : Commissaire aux comptes suppléant : ISIMAT MIRIN Guy modification le 31 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 30 Octobre 2008. Président : PERDUCA Andréa en fonction le 10 Juillet 2009.
- 2012-01-12 : Président : PERDUCA Andréa en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Janvier 2012
- 2016-01-28 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Janvier 2012 Président : RENVICO FRANCE en fonction le 21 Janvier 2016
- 2020-03-26 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2020-08-14 : Président : ENGIE GREEN FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- 2021-01-21 : INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER (344887013)
- deloitte et associes :
- 2021-01-19 : ARKEA PUBLIC SECTOR SCF (440180842)
- 2021-01-17 : SDEL LUMIERE (478890486)
- 2021-01-15 : FONCIA MARNE LA VALLEE (317064285)
- 2021-01-10 : HOLDING ILE-DE-FRANCE (842779662)
- 2021-01-05 : Digital Media Shopper (538509282)
- 2020-12-26 : VAL DE LOIRE GRANULATS (379179450)
- 2020-12-22 : Onyx Holding France SAS (809089493)
- 2020-12-13 : BAYONNE MANUTENTION (379519788)
- 2020-12-10 : STAR MAN FRANCE (732016076)
- 2020-12-10 : STARGIME (332947662)
- 2020-12-08 : SODIDOUAI (520323668)
- 2020-12-03 : STAR FINANCE SERVICES (433841707)
- 2020-12-01 : HACARE (533511820)
- 2020-11-24 : CTS EVENTIM FRANCE (483341103)
- 2020-11-19 : FONCIERE CHENELET (515161248)
- 2020-11-17 : R (502207079)
- 2020-11-03 : SOLVAY OPERATIONS FRANCE (414574053)
- 2020-10-31 : CHAULDING (751393364)
- 2020-10-29 : HONEYWELL FINCO FRANCE (509574919)
- 2020-10-27 : CNN MCO (484324660)
- engie green france :
- 2020-12-06 : CAP SOLAR 73 (831116538)
- 2020-12-02 : PARC EOLIEN SIOULET CHAVANON (492591458)
- 2020-11-30 : LANGA EOLIEN PRODUCTION (800899601)
- 2020-11-27 : EOLE AVENIR EXPLOITATION (504600321)
- 2020-11-03 : CAP SOLAR 70 (829961135)
- 2020-10-25 : ENGIE GREEN CINTEGABELLE (820444198)
- 2020-10-08 : ENGIE PV (517562120)
- 2020-09-29 : FUTURES ENERGIES LANDES DE PRUILLE (793040296)
- 2020-09-29 : FUTURES ENERGIES PLATEAU DE PARDINES (792805624)
- 2020-09-29 : FUTURES ENERGIES - PARC DU HAUT DU PERCHE (799092051)
- 2020-09-29 : FERME SOLAIRE DE MARCOUSSIS (828652347)
- 2020-09-29 : FUTURES ENERGIES MAYENNE EST (797539475)
- 2020-09-29 : FUTURES ENERGIES LANOUEE (800218711)
- 2020-09-20 : GPA ENERGIE (824870034)
- 2020-09-01 : ENGIE GREEN AQUETTES (798668307)
- 2020-09-01 : ENGIE GREEN TURGON (798802096)
- 2020-09-01 : ENGIE GREEN LA MINEE ET LES FOUGERES (798682571)
- 2020-09-01 : ENGIE PV SAUVIGNY-LE-BOIS (798668059)
- 2020-09-01 : ENGIE GREEN GRANDES CHAUMES (798682621)
- 2020-09-01 : ENGIE PV HAUTEVILLE (794047233)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451246094 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-11-18 : mardi 18 novembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE- CO
2019 | 11 964 185.00 | 11 964 185.00 |
2018 |
2019 | 12 196 250.00 |
2018 |
2019 | 517 818.00 |
2018 |
2019 | 11 964 185.00 |
2018 |
2019 | 2 535.00 | 2 535.00 |
2018 |
2019 | 517 818.00 |
2018 |
2019 | 517 818.00 |
2018 |
2019 | 1 646.00 |
2018 | 1 646.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE- dimanche 27 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080018 publié le 27/01/2008Annonce n° 2885 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
- dimanche 27 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080018 publié le 27/01/2008Annonce n° 2942 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : TUVI Stephane. Commissaire aux comptes suppléant : BARBA-LATA Maurice. Président : ROSADO Jean-François en fonction le 17 Janvier 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 09 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080205 publié le 09/11/2008Annonce n° 1537 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Président : ROSADO Jean-François en fonction le 17 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ISIMAT MIRIN Guy en fonction le 30 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 30 Octobre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 25 février 2009: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090137 publié le 21/07/2009Annonce n° 1720 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ISIMAT MIRIN Guy modification le 31 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 30 Octobre 2008. Président : PERDUCA Andréa en fonction le 10 Juillet 2009. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 12 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120008 publié le 12/01/2012Annonce n° 1502 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : PERDUCA Andréa en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 07 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140150 publié le 07/08/2014Annonce n° 1336 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150077 publié le 21/04/2015Annonce n° 920 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 12196250.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 28 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160019 publié le 28/01/2016Annonce n° 2265 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Janvier 2012 Président : RENVICO FRANCE en fonction le 21 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200061 publié le 26/03/2020Annonce n° 2114 N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 14 août 2020: Creation
Bodacc A publié le 14/08/2020N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS SZ LA VOIE SACRÉE - Adresse : 215 Rue Samuel Morse le Triade II 34000 Montpellier - Activité : la conception, la construction exploitation directement ou indirectement de parcs ayant pour objet la production et la commercialisation d'énergie éléctrique d'origine éolienne. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 12196250.00 EUR - Administration : Président : ENGIE GREEN FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- vendredi 14 août 2020: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/08/2020N° RCS : 451246094 - Dénomination : HOLDING DES PARCS EOLIENS SZ LA VOIE SACRÉE - Adresse : 215 Rue Samuel Morse le Triade II 34000 Montpellier - Activité : la conception, la construction exploitation directement ou indirectement de parcs ayant pour objet la production et la commercialisation d'énergie éléctrique d'origine éolienne. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 12196250.00 EUR - Administration : Président : ENGIE GREEN FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE- vendredi 12 juin 2020 : Fermé
22 RUE GUYNEMER 78600 MAISONS-LAFFITTE - jeudi 05 juin 2014 : Fermé
38 RUE JEAN MERMOZ 78600 MAISONS-LAFFITTE - vendredi 12 juin 2020 : Ouvert
215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE- BONNET FRANCK : 15 LA LINIERE 85600 MONTAIGU-VENDEE
- GUY RENE : CHE DES HUGUENOTS 84360 LAURIS
- NIEDDU LORENZO : 8 ALL BASQUE 59245 RECQUIGNIES
- STURM ROLAND : 69 RUE DE L ECOLE 67230 WITTERNHEIM
- ACQSOL 2 : 9 LOTISSEMENT DU PENTZEA 64310 ASCAIN
- AKISOL : 44 AV DE LA MARNE 59290 WASQUEHAL
- BERTELECT : 373 CHE DES VIDEAUX 07400 ROCHEMAURE
- CENTRALE BIOGAZ DE PAYS DE PONTIVY : 10 BD DE LA ROBIQUETTE 35760 SAINT-GREGOIRE
- DLM SOLAIRE : LA HAUTE VILLE 35750 IFFENDIC
- JAILLANCE ENERGIE : AV DE LA CLAIRETTE 26150 DIE
- LES COURTIERS CHARENTAIS : 50 AV GAMBETTA 17100 SAINTES
- OH SOLEIL : 374 ZA DES FOURNELS 34400 LUNEL
- PRATCHURAT ENERGIES : LA BARAQUE DES COUFFOURS 48140 LE MALZIEU-FORAIN
- SECHET : LE VOIDE 49310 LYS-HAUT-LAYON
- SOCIETE NOUVELLE DES CHUTES DE LA POYPE : LA POYPE 38140 RIVES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREE- ANSELME-MARTIN FRANCOIS : 4 RUE DORIA 34000 MONTPELLIER
- CUBEL PILAR : 53 PL THERMIDOR 34000 MONTPELLIER
- LOUBAT PHILIPPE : 12 RUE DE L ARGENTERIE 34000 MONTPELLIER
- PERNAUD PHILIPPE : 27 RUE DE L AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER
- A.P.L.C : 12 RUE DES TEISSIERS 34000 MONTPELLIER
- ABATIR 34 : 494 RUE LEON BLUM 34000 MONTPELLIER
- CEDDO CONNECTION ASSOCIATION : 21 RUE PAUL MARTIN 34000 MONTPELLIER
- ENGIE GREEN 201 : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- FERME EOLIENNE DE SPDM3 : 770 RUE ALFRED NOBEL 34000 MONTPELLIER
- JULIEN VALLON : 120 RUE DE THOR 34000 MONTPELLIER
- LA FETE DE LA CITOYENNETE : 22 RUE PAUL BROUSSE 34000 MONTPELLIER
- OPALE SANTE SOCIAL : 1 RUE DRAPERIE ROUGE 34000 MONTPELLIER
- ORTUNO : 9 RUE DU CARRE DU ROI 34000 MONTPELLIER
- SDF MONTPELLIER CEVENNES : 9 RUE DE LA REPUBLIQUE 34000 MONTPELLIER
- STEF DAURIAT BOURMAULT : 19 PL DU MILLENAIRE 34000 MONTPELLIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOLDING DES PARCS EOLIENS DE LA VOIE SACREERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives