JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES
Présentation générale de JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES est situé au 39 RUE DES VIGNES 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 12 janvier 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 451619233 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 121 900.00 € pour un résultat de 71 408.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26451619233
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet skornik selafa,
- coia, lucette
Les modifications survenues dans l'administration de la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES
- 2010-12-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET SKORNIK SELAFA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Coia, Lucette
Les autres mandats des administrateurs
- coia, lucette :
- 2017-03-03 : SUN LIGHT DES TROPIQUES (332652858)
- 2017-03-03 : NDSI (494113509)
- 2014-10-17 : FINANCIERE MAC MAHON (ET PAR ABREVIATION F M M ) (439917790)
- 2013-04-17 : TOILES ET LUMIERES (451690036)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES |
Sigle de l'unité légale | JAIMS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451619233 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-01-12 : lundi 12 janvier 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES- CO
2019 | 142 872.00 | 121 657.00 |
2018 | 21 216.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 |
2019 | 62 876.00 |
2018 |
2019 | 121 657.00 |
2018 |
2019 | 121 900.00 | 121 900.00 |
2018 |
2019 | 71 408.00 |
2018 |
2019 | 62 876.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES- mardi 27 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080089 publié le 27/05/2008Annonce n° 1245 N° RCS : 451619233 - Dénomination : JOUAN & ASSOCIES INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES J.A.I.M.S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- lundi 04 janvier 2010: Depot des comptes
- mardi 07 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100236 publié le 07/12/2010Annonce n° 746 N° RCS : 451619233 - Dénomination : JOUAN & ASSOCIES INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES J.A.I.M.S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET SKORNIK SELAFA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Coia, Lucette - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 février 2011: Depot des comptes
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES- mardi 01 janvier 2008 : Fermé
7 RUE FRANCISQUE SARCEY 75116 PARIS 16 - vendredi 30 novembre 2007 : Ouvert
39 RUE DES VIGNES 75016 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES- LABAT STEPHANE : 28 RUE DE LA VILLE COMMAULT 22400 LANDEHEN
- MOAL MARIE : 32 PL COLOMBES 29300 QUIMPERLE
- ROBIC GWENAEL : 14 RUE MAURICE THOREZ 56100 LORIENT
- SOLEILHET AURELIE : 27 AV LACASSAGNE 69003 LYON 3EME
- VIGNERON ARNAUD : 5 RTE DE VERDIGNY 18300 VERDIGNY
- WITT QUENTIN : 41 RUE MARTHE VEDRENNE 16000 ANGOULEME
- AGENCE JOUEN IMMOBILIER : 14 RUE DE LA REPUBLIQUE 27500 PONT-AUDEMER
- BELASLOUNI : 10 AV DU DOMAINE DU LOUP 06800 CAGNES-SUR-MER
- DOMAINE DE HAUTE-VUE : 495 RTE DU SALEVE 74560 MONNETIER-MORNEX
- FOX PROPERTIES : 12 BD EUGENE TRIPET 06400 CANNES
- FR IMMOBILIER : 11 RUE DE HABSHEIM 68440 ZIMMERSHEIM
- IMMODEL : 2 LOT LES COMBES 1 34160 RESTINCLIERES
- LA FINANCIERE BAUDRY : 150 AV DU MARECHAL DE SAXE 69003 LYON 3EME
- LES FILS DE FIRMIN CANAVY : 2 PL DAVILLA 11000 CARCASSONNE
- TVRT SARL : 3 AV DU VERCORS 38240 MEYLAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICES- BOISSY JEAN : 57 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- CHAMBON CATI : 5 RUE DE L ALBONI 75016 PARIS 16
- FRESQUET JEAN PIERRE : 3 RUE AUGUSTE MAQUET 75016 PARIS 16
- ASSOCIATION BEATHAWORK : 59 RUE D AUTEUIL 75016 PARIS 16
- AZA ROUGE SOLIDAIRE : 7 RUE CHANEZ 75016 PARIS 16
- GUIELEC : 44 QUAI LOUIS BLERIOT 75016 PARIS 16
- LA MAISON DE MINA : 17 AV DU COLONEL BONNET 75016 PARIS 16
- LAYERTRUST : 4 CHAUSSEE DE LA MUETTE 75016 PARIS 16
- LIONPART : 114 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- MARK BUXTON PERFUMES : 76 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
- PIRONCQ : 56 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- SAND PROD : 7 RUE DU CDT GUILBAUD 75016 PARIS 16
- SCI 21 : 21 AV MOZART 75016 PARIS 16
- SCI LR AUBER : 1 RUE BEETHOVEN 75016 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE ACB II : 37 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JOUAN ASSOC INVEST MANAG SERVICESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives