PAYPAL FRANCE SAS
Présentation générale de PAYPAL FRANCE SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PAYPAL FRANCE SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PAYPAL FRANCE SAS est situé au 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 20 janvier 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 451782262 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.20Z ( Études de marché et sondages)
L'activité déclarée au greffe est : Études de marché et sondages
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.20Z (Études de marché et sondages), les activités sont :
- - les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance, acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point d
- - les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats
Chiffre d’affaire
PAYPAL FRANCE SAS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 481 549.00 € pour un résultat de 848 291.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
PAYPAL FRANCE SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PAYPAL FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39451782262
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PAYPAL FRANCE SAS de part son activité de 73.20Z ( Études de marché et sondages) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (84.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (7% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] perillat, damien gabriel
- [54] rochet, jean-françois
- bellm, brent,
- cassina, luca, modification du
- georghiou, jean-christophe
- le moal, laurent
- lemmens, reinier
- lemmens, reinier, modification du
- matiz, daniela
- muller, marie
- nicolas, yves,
- perillat, damien gabriel ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société PAYPAL FRANCE SAS
- 2010-02-03 : Président partant : Bellm, Brent, nomination du Président : Lemmens, Reinier
- 2012-04-13 : nomination du Directeur général : Le Moal, Laurent, nomination du Directeur général : Rochet, Jean-François
- 2012-07-10 : Président partant : Lemmens, Reinier, modification du Président Rochet, Jean-François
- 2016-09-02 : Directeur général partant : Le Moal, Laurent
- 2016-09-02 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2016-10-27 : nomination du Directeur général : Cassina, Luca
- 2017-07-21 : Président partant : Cassina, Luca, modification du Président Perillat, Damien Gabriel
- 2019-10-16 : Président partant : Perillat, Damien Gabriel ; nomination du Président : Matiz, Daniela ; Directeur général partant : Muller, Marie
- 2020-03-04 : nomination du Directeur général : Alexandre, Claire ; nomination du Directeur général : Arnarson, Birgir Örn
- 2021-02-28 : Directeur général partant : Arnarson, Birgir Örn ; nomination du Directeur général : Hurbas, Ahmet
Les autres mandats des administrateurs
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PAYPAL FRANCE SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PAYPAL FRANCE SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451782262 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-01-20 : mardi 20 janvier 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 73.20Z : Études de marché et sondages |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Études de marché et sondages |
Activite | Études de marché et sondages |
Synonyme | étude de marchés, sondages, institut de sondages, étude marketing |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PAYPAL FRANCE SAS- CO
2020 | 21 000 233.00 | 17 313 762.00 |
2019 | 3 686 471.00 | 14 014 632.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | 792 061.00 |
2019 | 847 028.00 |
2020 | 17 313 762.00 |
2019 | 14 014 632.00 |
2020 | 481 549.00 | 15 971 278.00 |
2019 | 15 489 729.00 | 22 025 106.00 |
2020 | 848 291.00 |
2019 | 1 578 980.00 |
2020 | 792 061.00 |
2019 | 847 028.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PAYPAL FRANCE SAS- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- mercredi 03 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100023 publié le 03/02/2010Annonce n° 1762 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Bellm, Brent, nomination du Président : Lemmens, Reinier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 13 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120073 publié le 13/04/2012Annonce n° 746 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Le Moal, Laurent, nomination du Directeur général : Rochet, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 10 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120131 publié le 10/07/2012Annonce n° 1613 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Lemmens, Reinier, modification du Président Rochet, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 07 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160172 publié le 02/09/2016Annonce n° 1807 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Le Moal, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160172 publié le 02/09/2016Annonce n° 1814 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160211 publié le 27/10/2016Annonce n° 1204 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Cassina, Luca - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170138 publié le 21/07/2017Annonce n° 3291 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Cassina, Luca, modification du Président Perillat, Damien Gabriel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190175 publié le 11/09/2019Annonce n° 428 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS En France la réalisation d'études de marché et de conseils en publicité, la mise en place d'activité promotionnelle et autres stratégies de pénétration du marché au profit de Paypal Pte. Ltd et la fourniture d'opportunités de développement de service d'assistance et de toute autre activité de nature administrative dont Paypal Pte ltd pourrait faire la demande et plus généralement la participation directe à Totues activités ou opérations civiles financières commerciales industrielles, immobilières, mobilières ou toutes autres opérations ou transactions sous toutes ses formes afin de disposer des installations et du personnel nécéssaires et appropriés à l'accomplissement de son objet social. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 16 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190200 publié le 16/10/2019Annonce n° 2133 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Perillat, Damien Gabriel ; nomination du Président : Matiz, Daniela ; Directeur général partant : Muller, Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200045 publié le 04/03/2020Annonce n° 1185 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Alexandre, Claire ; nomination du Directeur général : Arnarson, Birgir Örn - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 28 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210041 publié le 28/02/2021Annonce n° 2239 N° RCS : 451782262 - Dénomination : PAYPAL FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Arnarson, Birgir Örn ; nomination du Directeur général : Hurbas, Ahmet - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PAYPAL FRANCE SAS- lundi 06 février 2006 : Fermé
1 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19 - vendredi 23 août 2019 : Ouvert
21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PAYPAL FRANCE SAS- BELLAICHE JULIEN : 84 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS 13
- BOURDIN ALAIN : 63 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS 4
- EL ALOUI SYRINE : 14 RUE MICHEL HAMAIDE 51100 REIMS
- LEJOT JULIEN : 145 RUE BARBES 18000 BOURGES
- LESCURE BASILE : 2 RUE ANDROUET 75018 PARIS 18
- ZHOU LIN : 1 RUE AUGUSTE BARTHOLDI 75015 PARIS 15
- ASS ETUDE ECON IND LIVRE PAPIER COMMUNIC : 263 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- CENTIA AG : BAAR
- ENTREPRISE MORAND : 11 RUE MARTIN BERNARD 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- G CHAD PROD : 15 RUE BOUQUIERE 33000 BORDEAUX
- L V E V : LOT LES PLEIADES 26800 ETOILE-SUR-RHONE
- M.K.M.CONSULTANTS : 33 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- MAF & CO : 28 RUE ALSACE LORRAINE 47000 AGEN
- OSMOSE : 19 RUE DE LA FERME 77200 TORCY
- SOCIETE 5 : 5 AV DE LA FOUILLEUSE 92210 SAINT-CLOUD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PAYPAL FRANCE SAS- FAUCON PASCALE : 35 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- FRAIOLI STEFANIE : 16 PAS LEMOINE 75002 PARIS 2
- AGENCE FRANCAISE : 47 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
- AMCH : 23 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
- BOULAKIA : 2 RUE DE CHOISEUL 75002 PARIS 2
- BREAKERS CONSULTING : 4 PL DE L OPERA 75002 PARIS 2
- ECOLE FRANCAISE ENSEIGNEMENT DU QI GONG : 22 RUE DUSSOUBS 75002 PARIS 2
- GFA DU CHATEAU PUY LAFORET : 33 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- GUARANA G : 47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- LES COCCINELLES : 12 RUE D ALEXANDRIE 75002 PARIS 2
- MEDIASIZE : 9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- MEDKER : 22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- PUBLISSIMO : 112 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- SOCIETE D INVESTISSEMENT ET D INDUSTRIE : 4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2
- UNION SPORTIVE DU 2E ARRONDISSEMENT : 8 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PAYPAL FRANCE SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives