SAGE
Présentation générale de SAGE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAGE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAGE est situé au 54 RUE DE RENNES 35830 BETTON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 04 février 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 451921084 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SAGE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SAGE est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si SAGE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84451921084
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAGE de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAGE
- 2010-04-02 : Gérant : SANCHEZ Francisco Miguel
- 2010-09-14 : Gérant : SANCHEZ Francisco Miguel
- 2016-09-20 : Président : SANCHEZ Francisco Miguel modification le 15 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAGE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAGE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451921084 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-02-04 : mercredi 04 février 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAGEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAGE- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 02 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100065 publié le 02/04/2010Annonce n° 1097 N° RCS : 451921084 - Dénomination : SAGE Pizza retaurant vente de plats à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : SANCHEZ Francisco Miguel - Modification : Cessation d'activité
- mardi 04 mai 2010: Vente
Bodacc A publié le 05/03/2010Annonce n° 450 N° RCS : 520042797 - Dénomination : EURL CCL 1 rue Saint-Michel 35000 Rennes Pizzéria, restaurant, vente de plats à emporter - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant associé unique : CHEVE Michel - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE - Opposition : MAITRE LOIC LECUYER 4 RUE DU CHAMP DOLENT 35000 RENNES - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 300.000,00 EUR
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100178 publié le 14/09/2010Annonce n° 888 N° RCS : 451921084 - Dénomination : SAGE Pizza retaurant vente de plats à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : SANCHEZ Francisco Miguel - Modification : Transfert du siège social
- dimanche 04 septembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 20/08/2011Annonce n° 101 N° RCS : 451921084 - Dénomination : SAGE 54 rue de Rennes 35830 Betton Bar, restauration traditionnelle, brasserie, fabri cation et vente de plats cuisinés à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : SANCHEZ Francisco Miguel - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Les Petites Affiches de Bretagne - Opposition : Maître Guegau Jean-Jacques 1 rue de la Fontaine cs 41747 35510 Cesson Sévigné - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 310.000,00 EUR
- vendredi 09 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- lundi 15 septembre 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160184 publié le 20/09/2016Annonce n° 385 N° RCS : 451921084 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SANCHEZ Francisco Miguel modification le 15 Septembre 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAGE- dimanche 28 février 2010 : Fermé
1 RUE SAINT MICHEL 35000 RENNES - dimanche 28 février 2010 : Fermé
2 VLA DU BOURG L EVESQUE 35000 RENNES - mercredi 26 mai 2010 : Fermé
64 RUE PAPU 35000 RENNES - vendredi 05 août 2011 : VILLA MODENA Ouvert
54 RUE DE RENNES 35830 BETTON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAGE- TURBEAUX CLEMENT : 18 RUE PROSPER GRESY 13006 MARSEILLE 6
- BARBILOU : 16 RUE DU SERGENT MICHEL BERTHET 69009 LYON 9EME
- CHEZ MAIMAINE : 83 RUE SCHOELCHER 97232 LE LAMENTIN
- ECLATS D'AROMES : 16 RUE CESAIRE 97414 ENTRE-DEUX
- GRG : LA MITAINE 01240 MARLIEUX
- J.P.M.S. : 1001 AV DE LA BATTERIE 06270 VILLENEUVE-LOUBET
- JAD : 210 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE 6
- L'AUSCITAINE : 49 RUE DU CONNETABLE 60500 CHANTILLY
- LA CAPITAINE RIT : 51 QUAI COMMANDANT LHERMINIER 42300 ROANNE
- MARLON : 69 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- OLIVES ET CACAHUETES : 46 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- PACORAL : 15 ALL DU SPORTING DE ROCHEBRUNE 74120 MEGEVE
- SARL ESPOIR : 39 AV JEAN MERMOZ 93120 LA COURNEUVE
- SARL MYSR : 4 RUE ALBERT 1ER 73100 AIX-LES-BAINS
- TJF : 5 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 71400 AUTUN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAGE- BEN DAYAN CLAIRE : 5 ALL DU CALVAIRE 35830 BETTON
- BOULLAND GREGOIRE : 2 ALL DE LA PEUPLERAIE 35830 BETTON
- CARDON NATHAN : 2 RUE ABBE BESNARD 35830 BETTON
- CHAGNEAU GUILLAUME : 5 ALL DU CHENE FLAUX 35830 BETTON
- VITASSE PIERRE : 4 PL DU VIEUX MARCHE 35830 BETTON
- ABL : 76 RUE DU VAU CHALET 35830 BETTON
- ACTION AUTOMOBILE : 64 RUE DE RENNES 35830 BETTON
- BODY HOME : 2 RUE DE LA MOTTE D ILLE 35830 BETTON
- LA FINANCIERE DU LITTORAL : 3 RUE DES TANNEURS 35830 BETTON
- LES AMIS DE L'ORGUE DE BETTON : 1 RUE DU BEAU VALLON 35830 BETTON
- MODELEM CONCEPT : 5 RUE DE LA RABINE 35830 BETTON
- NOTEM OMBLAIS : ALL DES OMBLAIS 35830 BETTON
- SAS BARA BREIZH : 8 AV DE LA HAYE RENAUD 35830 BETTON
- SCI BOURBLANC : 94 RUE DU VAU CHALET 35830 BETTON
- SCI BPGSA : 9 ALL DU CLOS BONESTEL 35830 BETTON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAGERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives