MOLESWORTH
Présentation générale de MOLESWORTH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MOLESWORTH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MOLESWORTH est situé au 37 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 29 janvier 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 451937999 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 43 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
MOLESWORTH à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 675 045.00 € pour un résultat de 822 650.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
MOLESWORTH est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MOLESWORTH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01451937999
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MOLESWORTH de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dujardin, cédric ;
- dujardin, cédric,
- jones, matthew bevan
- perello, philippe,
- walckenaer, virginie
Les modifications survenues dans l'administration de la société MOLESWORTH
- 2009-08-21 : nomination du Directeur général : Jones, Matthew Bevan
- 2017-11-05 : Président partant : Perello, Philippe, nomination du Président : Dujardin, Cédric, Directeur général partant : Jones, Matthew Bevan
- 2019-08-28 : Président partant : Dujardin, Cédric ; nomination du Président : Walckenaer, Virginie
Les autres mandats des administrateurs
- jones, matthew bevan :
- 2009-08-21 : MOLESGOLFIER (479402877)
- walckenaer, virginie :
- 2019-09-30 : SCI Nancy République (811723543)
- 2019-08-28 : EPF1 France SAS (811539824)
- 2019-08-28 : DIAMOND FRANCE 1 SAS (831880208)
- 2011-04-19 : IREEF - CityOne Lyon Propco (518084322)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MOLESWORTH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MOLESWORTH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451937999 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-01-29 : jeudi 29 janvier 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MOLESWORTH- CO
2019 | 18 419 018.00 | 14 705 307.00 |
2018 | 3 713 710.00 | 14 822 105.00 |
2019 | 43 000.00 |
2018 | 43 000.00 |
2019 | 563 709.00 |
2018 | 520 108.00 |
2019 | 14 705 307.00 |
2018 | 14 822 105.00 |
2019 | 1 675 045.00 | 1 675 045.00 |
2018 | 1 712 735.00 |
2019 | 822 650.00 |
2018 | 768 819.00 |
2019 | 563 709.00 |
2018 | 520 108.00 |
2019 | 14 552 800.00 | |
2018 | 1 898 361.00 | 12 654 439.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MOLESWORTH- vendredi 21 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090160 publié le 21/08/2009Annonce n° 869 N° RCS : 451937999 - Dénomination : MOLESWORTH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 43000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Jones, Matthew Bevan - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 24 février 2017: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 05 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170212 publié le 05/11/2017Annonce n° 2176 N° RCS : 451937999 - Dénomination : MOLESWORTH L'acquisition par voie d'acquisition, d'échange ou d'apport, l'administration et la gestion par location ou autrement d'un immeuble à usage de commerce et de bureau, sis à Paris 11ème, situé à l'angle du 89/91 avenue Ledru Rollin et du 97/99 faubourg Saint Antoine à Paris (75011), l'emprunt de toutes sommes nécessaires à l'acquisition et/ou l'aménagement des biens et droits immobiliers ci-dessus - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 43000 EUR - Administration : Président partant : Perello, Philippe, nomination du Président : Dujardin, Cédric, Directeur général partant : Jones, Matthew Bevan - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190165 publié le 28/08/2019Annonce n° 612 N° RCS : 451937999 - Dénomination : MOLESWORTH - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 43000 EUR - Administration : Président partant : Dujardin, Cédric ; nomination du Président : Walckenaer, Virginie - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200177 publié le 11/09/2020Annonce n° 1191 N° RCS : 451937999 - Dénomination : MOLESWORTH - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1393000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MOLESWORTH- mardi 10 octobre 2017 : Fermé
7 PL VENDOME 75001 PARIS 1 - mardi 10 octobre 2017 : Ouvert
37 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MOLESWORTH- BARUSSEAU FLORENCE : 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MARTIN PHILIPPE : 8 RUE EMILE LEONARD 30250 AUBAIS
- 38 BOULEVARD LAFAYETTE : 73 RUE VAN GRUTTEN 62100 CALAIS
- DESQUATRE : 37 SEMBAT 44610 INDRE
- FFARM HOME : 17 RUE DU CANON D ARCOLE 31000 TOULOUSE
- LA MONTAGNETTE : 251 CHE DE LA MONTAGNETTE 30500 SAINT-AMBROIX
- LANDE : 20 RUE GUY DOUSSARD 49400 SAUMUR
- N & L : 4 AV D HAOUZA 72100 LE MANS
- NOTAIRES ET PATRIMOINES : 3 AV FELIX FAURE 38160 SAINT-MARCELLIN
- SCI ANGELINA : 6 RUE DES ANGES 17470 VILLEMORIN
- SCI GRCA : 8 CHASSE PINELLE 50700 VALOGNES
- SCI LA REGALE : 39 AV WINSTON CHURCHILL 93190 LIVRY-GARGAN
- SCI LES DUCS : 23 RUE DE L'EGLISE 57370 DANNE-ET-QUATRE-VENTS
- SCI SUD EST INVESTISSEMENTS : 72 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRUNETEAU-GUILLEUX : LD LES HAUTES BOSSES 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MOLESWORTH- DE CLAUSADE RICHARD : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- PRIMUZ VERA : 40 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- AGILYS CONSEIL : 42 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- AMENAG DEVELOP IMMOB GESTION ENTREPRISE : 23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- BLUESTER FUND IV : 38 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
- FONCIERE REGIE GUILLON : 27 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- FRIEDLAND STATE : 15 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- H8 COLLECTION : 162 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- LARCHER : 9 RUE D'ARTOIS 75008 PARIS 8
- PATRICK MAILLET INVESTISSEMENT : 22 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- SCI VITRY FRANCE REP PAR MR JEAN PAUL BR : 217 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SIA PARTNERS : 21 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- T.G.T.ELYSEES : 74 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- TAYLOR IMMOBILIER : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- VIVANO FRANCE : 4 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MOLESWORTHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives