ASSUR-TRAVEL
Présentation générale de ASSUR-TRAVEL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ASSUR-TRAVEL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ASSUR-TRAVEL est situé au 99 RUE PARMENTIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 04 février 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 451947378 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
ASSUR-TRAVEL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 718 991.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ASSUR-TRAVEL est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si ASSUR-TRAVEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08451947378
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ASSUR-TRAVEL de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gerard, arnaud
- munier, philippe,
- munier-gerard,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ASSUR-TRAVEL
- 2008-06-03 : Gérant : DUMONT Arnaud
- 2009-01-21 : Gérant : MUNIER Philippe. Gérant : GERARD Arnaud.
- 2009-04-24 : Président de la société : GERARD Arnaud. Directeur général : MUNIER Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : RACADOT Alban. Commissaire aux comptes suppléant : MINOT Alexandre.
- 2011-08-25 : Président de la société : GERARD Arnaud Directeur général : MUNIER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CHABERT François-Régis Commissaire aux comptes suppléant : MINOT Alexandre
- 2013-07-02 : modification du Président de la société Munier, Philippe, modification du Directeur général Gerard, Arnaud
- 2014-01-05 : Président partant : Munier, Philippe, nomination du Président : MUNIER-GERARD, Directeur général partant : Gerard, Arnaud
- 2014-07-31 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Chabert, François-Régis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Tamain, Marc, modification du Commissaire aux comptes suppléant Minot, Alexandre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ALEXANDRE MINOT AUDIT & CONSEILS
Les autres mandats des administrateurs
- gerard, arnaud :
- 2019-06-04 : ASSUR TRAVEL COURTAGE (510994528)
- 2019-05-12 : GESTION DES ASSURANCES DE PERSONNES A L'INTERNATIONAL (490676228)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ASSUR-TRAVEL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ASSUR-TRAVEL |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ASSUR-TRAVEL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 451947378 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-02-04 : mercredi 04 février 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ASSUR-TRAVEL- CO
2019 | 3 569 313.00 | 3 485 501.00 |
2018 | 83 811.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 |
2019 | 718 991.00 |
2018 |
2019 | 3 485 501.00 |
2018 |
2019 | 2 401 714.00 |
2018 | 2 401 714.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ASSUR-TRAVEL- mardi 03 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080094 publié le 03/06/2008Annonce n° 726 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL Commercialisation et distribution de produits d'assurances - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 35000.00 EUR - Administration : Gérant : DUMONT Arnaud - Modification : Augmentation de capital
- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090014 publié le 21/01/2009Annonce n° 677 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL Commercialisation et distribution de produits d'assurances - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 35000.00 EUR - Administration : Gérant : MUNIER Philippe. Gérant : GERARD Arnaud. - Modification : Changement de gérant
- vendredi 24 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090080 publié le 24/04/2009Annonce n° 806 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL Commercialisation et distribution de produits d'assurances - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38000.00 EUR - Administration : Président de la société : GERARD Arnaud. Directeur général : MUNIER Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : RACADOT Alban. Commissaire aux comptes suppléant : MINOT Alexandre. - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Augmentation de capital Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
- jeudi 17 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 21 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110164 publié le 25/08/2011Annonce n° 1565 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL Commercialisation et distribution de produits d'assurances - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38000.00 EUR - Administration : Président de la société : GERARD Arnaud Directeur général : MUNIER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CHABERT François-Régis Commissaire aux comptes suppléant : MINOT Alexandre - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 02 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130125 publié le 02/07/2013Annonce n° 595 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 38000 EUR - Administration : modification du Président de la société Munier, Philippe, modification du Directeur général Gerard, Arnaud - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140003 publié le 05/01/2014Annonce n° 399 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 38000 EUR - Administration : Président partant : Munier, Philippe, nomination du Président : MUNIER-GERARD, Directeur général partant : Gerard, Arnaud - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140145 publié le 31/07/2014Annonce n° 841 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 75000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Chabert, François-Régis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Tamain, Marc, modification du Commissaire aux comptes suppléant Minot, Alexandre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ALEXANDRE MINOT AUDIT & CONSEILS - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- jeudi 16 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 1009 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150214 publié le 06/11/2015Annonce n° 799 N° RCS : 451947378 - Dénomination : ASSUR TRAVEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 09 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ASSUR-TRAVEL- lundi 15 mai 2006 : Fermé
5 ALL LAVOISIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - mardi 01 septembre 2015 : Fermé
49 BD DE STRASBOURG 59000 LILLE - mardi 01 septembre 2015 : Ouvert
99 RUE PARMENTIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ASSUR-TRAVEL- BARRAT LAURENT : 2 ALL DE LA SOURCE 63340 LE BREUIL-SUR-COUZE
- DOUCET MARIE : HAM LE MAS 23000 LA BRIONNE
- LACK MARINE : 33 RUE DES SUISSES 06400 CANNES
- LEGOUHY CELINE : 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 71150 CHAGNY
- PEREZ RICHARD : 1 RUE BENOUVILLE 75116 PARIS 16
- PETITGAS ERIC : 48 AV ALCIDE GABARET 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SCURI FRANTZ : 43 BD DU QUATORZE JUILLET 10000 TROYES
- SOTTON STEPHANE : 78 AV DE LA REPUBLIQUE 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- A.C.I. ASSURANCES CONSEILS & INNOVATIONS : 4 SEN DE L'ESPERANCE 94520 MANDRES-LES-ROSES
- ARRAULT BASTIDE : 7 RUE AMEDEE VIII DE SAVOIE 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
- CAPP : 1 RUE DE L'EOLIENNE 37250 SORIGNY
- FEUERSOZIETAT BERLIN BRANDENBURG VERSICHERUNG AG : AM KARLSBAD 4-5
- PORTALES CONSEILS : 6 RUE DES ECUREUILS 34920 LE CRES
- SANTORS : 1 1ERE AVENUE 06510 CARROS
- SDF DE BONY WILLIAM ET MARINE : 8 PL SAINT JEAN 79000 NIORT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ASSUR-TRAVEL- DAVID PATRICK : BD DE L OUEST 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- GARNIER CYRIL : 34 ALL DES TEMPLIERS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- THIEFFRY VALERIE : 4 ALL DES CAMELIAS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- VAN GYSEL ERIC : 1 ALL LAVOISIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ALPHA DISTRIBUTION SERVICES : 12 RUE DES COMICES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- C.S.V. : 10 PL DE LA REPUBLIQUE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- CENTRE SOCIAL COCTEAU : 44 RUE DE LA CONTRESCARPE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- FONCILRISTO : IMMEUBLE PERICENTRE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- IN'TEX TRADER : 8 AV DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- RELAIS HANDISPORT POUR TOUS : 367 RUE JULES GUESDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI M.A.D : 50 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EL HAGE CORDIER : 225 BD DE VALMY 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SPOREKA SAS : 4 BD DE MONS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SYND DE COPROP DE LA RES HTS DE FRANCE : 18 RUE TRUDAINE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- TRANS ACTIONS FRANCE : 42 RUE ALEXANDRE DETROY 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ASSUR-TRAVELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives