LES CYCLES DES OLONNES
Présentation générale de LES CYCLES DES OLONNES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES CYCLES DES OLONNES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES CYCLES DES OLONNES est situé au 7 CRS DUPONT 85100 LES SABLES D'OLONNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 février 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 452452204 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.64Z ( Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.64Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail d'articles de sport, d'articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes
Mais exclus
- - le commerce de détail d'articles de tir et de chasse (y compris les munitions) (cf47.78C)
Chiffre d’affaire
LES CYCLES DES OLONNES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
LES CYCLES DES OLONNES est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si LES CYCLES DES OLONNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25452452204
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES CYCLES DES OLONNES de part son activité de 47.64Z ( Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé) sont :
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (89.2% des salariés)
- 01423 : Navigation de plaisance (3.9% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES CYCLES DES OLONNES
- 2012-07-11 : Gérant : MARLIN Guy André Marcel Gérant : DELABYE Julien René Lucien en fonction le 03 Juillet 2012
- 2015-12-20 : Gérant : FRANCOIS Mickaël Philippe en fonction le 14 Décembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES CYCLES DES OLONNES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES CYCLES DES OLONNES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 452452204 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-02-01 : dimanche 01 février 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 47.64Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES CYCLES DES OLONNESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES CYCLES DES OLONNES- dimanche 28 décembre 2008: Depot des comptes
- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120132 publié le 11/07/2012Annonce n° 3359 N° RCS : 452452204 - Dénomination : LES CYCLES DES OLONNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARLIN Guy André Marcel Gérant : DELABYE Julien René Lucien en fonction le 03 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 20 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150245 publié le 20/12/2015Annonce n° 1539 N° RCS : 452452204 - Dénomination : LES CYCLES DES OLONNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : FRANCOIS Mickaël Philippe en fonction le 14 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 04 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 janvier 2018: Depot des comptes
- dimanche 16 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES CYCLES DES OLONNES- mardi 09 juillet 2019 : Ouvert
7 CRS DUPONT 85100 LES SABLES D'OLONNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES CYCLES DES OLONNES- BOUFFAY PIERRE : 66 AV PRESIDENT WILSON 76290 MONTIVILLIERS
- JUIF THOMAS : 13 RUE PIERRE JAMINET 90360 LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT
- LINOSSIER VALENTIN : 191 RUE DE LA REPUBLIQUE 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
- PATRY JULIEN : 12 RUE HENRI 4 93410 VAUJOURS
- ESPACE PROSHOP : 8 BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 GAP
- EUROPE ACCESSOIRES CARAVANES : 18 CHE DE MONTREDON 31240 L'UNION
- FISHIX : 720 RTE DU BIOLLAY D'EN HAUT 74930 PERS-JUSSY
- FLOBRUN : LE PORT 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
- JMC CYCLES : LD REPPOLA 20239 RUTALI
- LE COIN DES VELOS : 23 CANAULEY OUEST 33380 BIGANOS
- LE MANS SPORT : LES PORTES DES HUNAUDIERES 72230 RUAUDIN
- ONLY4YACHT : 56 AV DE SAVOIE 06000 NICE
- PASSION DU SCRAP : 82 RUE DU MONT 77650 SAVINS
- PRAINHA : 4 RUE FREDERIC BASTIAT 40110 MORCENX-LA-NOUVELLE
- VALERIE ROSSIGNOL : 25 RUE DE LA PAIX 17200 ROYAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES CYCLES DES OLONNES- BABARIT JEAN-PAUL : 54 RUE JEAN NEAU 85100 LES SABLES D'OLONNE
- BOUTAULT MICHELINE : 2 PL DE STRASBOURG 85100 LES SABLES D'OLONNE
- CAZENOVE PAVEL : 22 RUE MAURICE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SORIN SANDRA : 23 RUE MARCEL DORET 85100 LES SABLES D'OLONNE
- 2 COPINES : 9 RUE MICHEL BIGOIS 85100 LES SABLES D'OLONNE
- ALBAST : 137 RUE DE L AIGUILLON 85100 LES SABLES D'OLONNE
- BAUDON ASSURANCES AUDIT ET CONSEIL : 3 IMP BEL AIR 85100 LES SABLES D'OLONNE
- MARVIQ : 33 RUE DES BRANCHES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- OLONNE.REST : 4 RUE CHARLES ROUSSEL 85100 LES SABLES D'OLONNE
- PHARMACIE DE LA FONTAINE DU BIEN-ETRE : 1 RUE JEAN MOULIN 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SARL PHILOU : 90 RUE PRINTANIERE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SCI MATHI : 20 QUAI GUINE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- STEFIMMO : 25 AV PAUL DOUMER 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SYND COPROPRIETE IMMEUBLE SOUS BOIS : 9 AV DES MIMOSAS 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SYNDICAT DE COPROPRIETE SUROIT : 36 PRO PRESIDENT J F KENNEDY 85100 LES SABLES D'OLONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES CYCLES DES OLONNESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives