TOTALINUX
Présentation générale de TOTALINUX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TOTALINUX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TOTALINUX est situé au 2 RUE JEAN BAPTISTE HUET 78350 JOUY-EN-JOSAS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 avril 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 452808801 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 135 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
TOTALINUX à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 20 753.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
TOTALINUX est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si TOTALINUX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03452808801
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TOTALINUX de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TOTALINUX
- 2013-11-22 : Gérant : DELPEYROUX Frederic Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013
- 2013-11-22 : Président : DELPEYROUX Frederic modification le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013
- 2014-10-07 : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013 Président : TLX FRANCE en fonction le 29 Septembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TOTALINUX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TOTALINUX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 452808801 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-04-01 : jeudi 01 avril 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TOTALINUX- CO
2018 | 2 788 416.00 | 2 638 621.00 |
2017 | 149 794.00 | 2 649 472.00 |
2018 | 135 000.00 |
2017 | 135 000.00 |
2018 | 20 753.00 |
2017 | 23 545.00 |
2018 | 2 638 621.00 |
2017 | 2 649 472.00 |
2018 | 1 563 065.00 | 68 213.00 |
2017 | 1 494 851.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TOTALINUX- jeudi 10 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080006 publié le 10/01/2008Annonce n° 1257 N° RCS : 452808801 - Dénomination : TOTALINUX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 45000.0 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 22 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130225 publié le 22/11/2013Annonce n° 1595 N° RCS : 452808801 - Dénomination : TOTALINUX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DELPEYROUX Frederic Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 22 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130225 publié le 22/11/2013Annonce n° 1596 N° RCS : 452808801 - Dénomination : TOTALINUX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 135000.00 EUR - Administration : Président : DELPEYROUX Frederic modification le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant. Modification de la forme juridique. Modification du capital.
- mardi 07 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140192 publié le 07/10/2014Annonce n° 1791 N° RCS : 452808801 - Dénomination : TOTALINUX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS en fonction le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EX&COM AUDIT en fonction le 14 Novembre 2013 Président : TLX FRANCE en fonction le 29 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TOTALINUX- jeudi 10 novembre 2005 : Fermé
4 RUE DE SEINE 78230 LE PECQ - vendredi 04 octobre 2013 : TOTALINUX Ouvert
2 RUE JEAN BAPTISTE HUET 78350 JOUY-EN-JOSAS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TOTALINUX- BESSON YOANN : 5 CHE DE LA PORTE DU TEMPLE 95380 PUISEUX-EN-FRANCE
- DOYEN FLORIAN : 1 RUE ANDRE SAKHAROV 14280 SAINT-CONTEST
- LEBRUN GILDAS : 209 BD RASPAIL 75014 PARIS 14
- MAHOUACHI MOHAMED FETHI : 55 RUE FELIX BRUN 69200 VENISSIEUX
- WOLFF DIDIER : 12 AV DE LA TRANQUILLITE 78000 VERSAILLES
- AKEI : 4 GRAND RUE 34830 JACOU
- ARYBEL CONSEILS : 6 RUE DE LA SABLIERE 95110 SANNOIS
- B&A CONSEIL : 2 RUE DES COMMERCES 78310 COIGNIERES
- DE AZCARATE RAFAEL SASU : 7 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- DJINIUS : RUE SIMONE DE BEAUVOIR 62138 AUCHY-LES-MINES
- MK CONSULTING FINANCE : 12 RUE EUGENIE EBOUE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- NEOSIDE : 46 AV GUILHEM DE POITIERS 34080 MONTPELLIER
- UNI-ANALYSIS : 14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4
- VIAL INFORMATIQUE : 93 AV DE NICE 06600 ANTIBES
- WEB BLEU : 15 RUE GUY BOURIAT 72100 LE MANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TOTALINUX- AHMEIDA DE LAUREIRO MARIA : 22 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- CHAUVET MURIELLE : 80 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- DESERT MICHEL : 4 RUE DU MARECHAL FOCH 78350 JOUY-EN-JOSAS
- FERUZI BUKASA ARISTOTE : 50 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- FONTAINHAS GOMES ANA-MARIA : 9 PARC DE DIANE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- PUIGUINIER SOPHIE : 14 PARC DE DIANE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- ALGAJELO : 7 RUE DES PETRINS 78350 JOUY-EN-JOSAS
- CRISTELLE : 25 RUE RAOUL ALLAVOINE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- DECOBAT'RENOVATION : 11 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- JKKL : 46 RUE ALBERT CALMETTE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- ODYSSEE : 5 CHE DE LA BUTTE AUX CRECHES 78350 JOUY-EN-JOSAS
- SCI 2J IMMO : 41 RUE MANUFACTURE DES TOILES DE JOUY 78350 JOUY-EN-JOSAS
- SCI LA REMISE AU LOUP : CHE DES COTES MONTBRUN 78350 LES LOGES-EN-JOSAS
- UNION FRANC CENT VACAN LOISIR : 1 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- VD RENOVATION : 100 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TOTALINUXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives