LES QUATRE D
Présentation générale de LES QUATRE D
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES QUATRE D et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES QUATRE D est situé au 79 RUE DE PORNIC 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 mai 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 453837544 au greffe de SAINT-NAZAIRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
LES QUATRE D à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
LES QUATRE D est du ressort du greffe de SAINT-NAZAIRE dont les coordonnées postales sont 44606 ST NAZAIRE
Le greffe peut être appelé au 0240225232 aux horaires suivants : 9H00-12H00 ; 14H00-16H00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr
TVA intracommunautaire
Si LES QUATRE D est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80453837544
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES QUATRE D de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES QUATRE D
- 2020-10-01 : nomination du Président Dubois, Denis ; nomination du Directeur général Doumeret, Daniel Pierre
- 2021-03-10 : nomination du Liquidateur Doumeret, Daniel Pierre ; Directeur général partant : Doumeret, Daniel Pierre ; Président partant : Dubois, Denis
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES QUATRE D et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES QUATRE D |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 453837544 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-05-01 : samedi 01 mai 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES QUATRE DIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES QUATRE D- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 février 2014: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 24 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180114 publié le 17/06/2018Annonce n° 531 N° RCS : 453837544 - Dénomination : LES QUATRE D - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200191 publié le 01/10/2020Annonce n° 1880 N° RCS : 453837544 - Dénomination : LES QUATRE D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500 EUR - Administration : nomination du Président Dubois, Denis ; nomination du Directeur général Doumeret, Daniel Pierre - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 10 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210048 publié le 10/03/2021Annonce n° 987 N° RCS : 453837544 - Dénomination : LES QUATRE D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500 EUR - Administration : nomination du Liquidateur Doumeret, Daniel Pierre ; Directeur général partant : Doumeret, Daniel Pierre ; Président partant : Dubois, Denis - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES QUATRE D- mardi 22 août 2017 : Fermé
23 AV DE PORT ROYAL 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ - samedi 25 décembre 2004 : Fermé
BD OCEANIDES 44380 PORNICHET - jeudi 08 février 2018 : Ouvert
79 RUE DE PORNIC 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES QUATRE D- 3C HABITAT : 37 RUE DE LA GRILLE 71400 AUTUN
- ASP : 13 RUE LAENNEC 78310 COIGNIERES
- ASSIST'IMMO 2T : 50 RUE DU VELAY 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
- CITEVO RHONE ALPES : 11 RUE LANTERNE 69001 LYON 1ER
- EUGENE VARLIN VALORISATON : 210 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- GESIM : 14 PL DES LICES 35000 RENNES
- IMMOCONCEPT CERDANYA : 7 CARRER POMPEU FABRE 66800 ESTAVAR
- LE CHAMP DES CHEVAUX : 27 RTE DE BIGNOUX 86000 POITIERS
- LES JARDINS D'EDEN : CHE D ESPIRA EST 66600 RIVESALTES
- MOUGINS PRESTIGE RENTALS : 14 BD PAUL DOUMER 06110 LE CANNET
- TRAVIMMO : 28 AV DE L'EUROPE 13760 SAINT-CANNAT
- UL RENOV C : 10 RTE DE TOSSE 40140 SOUSTONS
- Y HOME 64 : 10 RUE NOUSTE HENRIC 64140 LONS
- YB IMO : 7 IMP DES PETITS FOSSES 17120 COZES
- ZO'FINE : 126 BUREAUX DE LA COLLINE 92210 SAINT-CLOUD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES QUATRE D- BAZUREAU JEAN : 27 HAM DE LA BLINIERE 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- BOCCARA DINA : 8 CHAUSSEE DU PAYS DE RETZ 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- CHEVALIER BRIGITTE : 9 RUE NICOLAS AUCAM 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- LANCON KARINE : 10 AV PINSON 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- PISQUET HENRI : 50 RUE DE LA VILLARDIERE 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- AG RECHERCHE CLINIQUE : 13 CHE DES FORGES 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
- ANF DESIGN : 9 RUE GEORGES CLEMENCEAU 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- BERNERIE OLYMPIQUE CLUB ASSOCIATION (B.O.C.A.) : MAIIRIE 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- COOP SCOLAIRE ECOLES PUBLIQUES : 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- GUITTENY FINANCE : 24 AV GILBERT BURLOT 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- JFB CONSEILS : 42 RTE DU COLLET 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
- LA BUVETTE DU CASINO : 24 RUE DE NOIRMOUTIER 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- MANCIAUX JP ET HUET-GOURDON I : 8 CHS PAYS DE RETZ 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- SCI JUMPLAGIC : 15 RUE DE LA BOUTINARDIERE 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
- SCI MYLAN : 7 AV DES BRUYERES 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES QUATRE DRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives