DELECROIX
Présentation générale de DELECROIX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DELECROIX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DELECROIX est situé au 2 RUE DE SANTES 59320 HAUBOURDIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 11 juin 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 454052408 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
DELECROIX à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 60 775.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
DELECROIX est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si DELECROIX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10454052408
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DELECROIX de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DELECROIX
- 2016-10-04 : modification du Gérant Legroux, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LERNOULD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GAYANT
- 2019-09-10 : nomination du Commissaire aux comptes : HARMONIUM ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LERNOULD ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT GAYANT
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DELECROIX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DELECROIX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 454052408 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-06-11 : vendredi 11 juin 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DELECROIX- CO
2018 | 4 159 494.00 | 3 951 932.00 |
2017 | 207 561.00 | 2 188 742.00 |
2018 | 40 000.00 |
2017 | 40 000.00 |
2018 | 60 775.00 |
2017 | 51 837.00 |
2018 | 3 951 932.00 |
2017 | 2 188 742.00 |
2018 | 3 114 933.00 | 17 316.00 |
2017 | 3 097 618.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DELECROIX- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160194 publié le 04/10/2016Annonce n° 934 N° RCS : 454052408 - Dénomination : SARL DELECROIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Gérant Legroux, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LERNOULD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GAYANT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 10 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190174 publié le 10/09/2019Annonce n° 1670 N° RCS : 454052408 - Dénomination : SARL DELECROIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes : HARMONIUM ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LERNOULD ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT GAYANT - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DELECROIX- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE DE SANTES 59320 HAUBOURDIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DELECROIX- DE MELO JOSE : 31 RUE SONIA DELAUNAY 78450 VILLEPREUX
- RICHARD FRANCOIS : 868 AV DE BOURBON 97440 SAINT-ANDRE
- 37 CP : 25 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 91100 CORBEIL-ESSONNES
- ACTUAL RENOV SPRL : AVENUE LEOPOLD III 22
- DABROWSKI B.T.P : 14 RTE DE CAVANI 97600 MAMOUDZOU
- DECORENOV : 37 RUE DU PROGRES 93200 SAINT-DENIS
- DOS BAT : 25 RUE PAUL BERT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- PELLE MELLE HABITAT PARTAGE : 6 RUE DU THEIL 79500 MELLE
- RIZZANI DE ECCHER FRANCE : 81 AV DE LA FONDERIE 57390 AUDUN-LE-TICHE
- RMB : LD LE SABLON 72330 LA FONTAINE-SAINT-MARTIN
- ROCHE : RTE DE NIMES 30800 SAINT-GILLES
- SAHIN & MERAL CONSTRUCTION SARL : 34 RUE DE BAGNEAUX 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
- SARL HAMILA BAT : 14 BD RAIMBALDI 06000 NICE
- SARL KAREMY : 6 RUE DES SERINS 97470 SAINT-BENOIT
- SOC DE PROMOTION IMMOBILIERE HABITAT : RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 29820 GUILERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DELECROIX- BLANC THEO : 10 CITE BON PECHEUR 59320 HAUBOURDIN
- CALKA SYLVIA : 23 RTE NATIONALE 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
- FRANCOIS ISABELLE : 33 MARTINCAMP 59320 RADINGHEM-EN-WEPPES
- MARIN GUY : CHE D ESCOBECQUES 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
- ASS DEVELOPPEMENT JEUNESSE ERQUINGHEMOIS : 132 RUE DE L'EGLISE 59320 ERQUINGHEM-LE-SEC
- ASSOCIATION ECOLE PUBLIQUE GHISLAIN HENNIART : 132 RUE DE L EGLISE 59320 ERQUINGHEM-LE-SEC
- ATEXAT : 70 RUE DE LA CANTERAINE 59320 HAUBOURDIN
- LE HANGAR : 46 RUE AUGUSTE POTIE 59320 HAUBOURDIN
- M.A.F EXPRESS : 57 RUE GEORGES CHARLET 59320 HAUBOURDIN
- POP IDEAS : 17 RTE NATIONALE 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
- SCI ABM : 15 RUE DES ESSARTS 59320 EMMERIN
- SCI DU ROSEMBOIS : 6 AV INDUSTRIELLE 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
- SCI LBDL : 7 PL BLONDEAU 59320 HAUBOURDIN
- SCI MIRABEAU : 23 RUE DU MARECHAL FOCH 59320 HAUBOURDIN
- SCI PASCAL BOULET : RUE DU BOURG 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DELECROIXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives