RICHARD
Présentation générale de RICHARD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RICHARD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RICHARD est situé au RUE LAVOISIER 59160 LILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1960 et qui est immatriculée sous le numéro 460501166 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 718 720,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 20.30Z ( Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 20.30Z (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics), les activités sont :
- - la fabrication de peintures et de vernis
- - la fabrication de pigments, d'opacifiants et de couleurs préparés
- - la fabrication de compositions vitrifiables, d'engobes et de préparations similaires
- - la fabrication de mastics
- - la fabrication d'enduits utilisés en peinture et d'autres enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
- - la fabrication de solvants et de diluants organiques composites
- - la fabrication de décapants pour peintures et vernis
- - la fabrication d'encres d'imprimerie
Mais exclus
- - la fabrication de colorants et de pigments (cf20.12Z)
- - la fabrication d'encres à écrire ou à dessiner (cf20.59Z)
Chiffre d’affaire
RICHARD à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 950 671.00 € pour un résultat de 253 513.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
RICHARD est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si RICHARD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22460501166
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RICHARD de part son activité de 20.30Z ( Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics) sont :
- 00044 : Industries chimiques (94.1% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.8% des salariés)
- 00804 : VRP (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] bleuez, eric,
- ars themis audit a.t.a. societe d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ;
- ars themis audit a.t.a. societe d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, modification du
- blary, alain
- blary, alain,
- darrousez, jean-françois
- deloitte & associes
- kpmg sa,
Les modifications survenues dans l'administration de la société RICHARD
- 2008-01-10 : Président de la société : SIOEN Pascale. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric.
- 2012-02-03 : Président de la société : SIOEN Pascale Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric
- 2012-09-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ARS THEMIS AUDIT A.T.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Blary, Alain
- 2017-02-17 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Blary, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Darrousez, Jean-François
- 2019-01-02 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ARS THEMIS AUDIT A.T.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Darrousez, Jean-François
Les autres mandats des administrateurs
- blary, alain :
- 2018-12-07 : ADEVAR (490773009)
- 2014-05-02 : L'INDUSTRIELLE DE SERVICE ET DE GESTION en abrégé I.S.G. (434112090)
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- 2021-01-28 : IRIS TELECOMMUNICATION FRANCE (808527014)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
- 2021-01-28 : SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (326259025)
- kpmg sa, :
- 2018-04-20 : HARAS D'OLIVIER (518971536)
- 2018-04-19 : CENTRE AQUATIQUE DE LUYNES (839050499)
- 2017-12-05 : STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU (355500356)
- 2017-10-19 : SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE (542080486)
- 2017-10-17 : LHOTE SA (390081016)
- 2017-10-11 : FREVIAL (419468251)
- 2017-09-24 : DEDIENNE ATLANTIQUE (300882016)
- 2017-09-21 : CARPENTRAS SIGN (856800289)
- 2017-09-01 : OCEAN AUTOMOBILE (305108904)
- 2017-08-31 : GEA Réfrigération France (855801825)
- 2017-08-27 : FLAMME ENVIRONNEMENT (342063443)
- 2017-08-23 : HOLDING DE REPRISE FINANCIERE 18 (478737950)
- 2017-08-15 : Société COLLET (391179116)
- 2017-08-03 : ATLANTIQUE LITTORAL CONSTRUCTION (418668182)
- 2017-07-31 : LELEU LOCATION (309286649)
- 2017-07-31 : ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF (328999362)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2017-07-04 : LES BASSINS D'A (830463030)
- 2017-07-02 : MENISSEZ SAS (301983268)
- 2017-07-02 : MENISSEZ PREMIUM (338009046)
- [19] bleuez, eric, :
- 2015-07-23 : J.P.J.S. SCA (509547675)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RICHARD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RICHARD |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SA RICHARD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 460501166 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1960-01-01 : vendredi 01 janvier 1960 |
Activité principale de l'unité légale | 20.30Z : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industrie chimique |
Division | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
Activite | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de peinture, fabrication de vernis, fabricant d'encres, fabricant de mastics |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RICHARD- CO
2019 | 7 742 875.00 | 5 034 677.00 |
2018 | 2 708 198.00 | 5 351 848.00 |
2019 | 718 720.00 |
2018 | 718 720.00 |
2019 | 148 861.00 |
2018 | 284 132.00 |
2019 | 5 034 677.00 |
2018 | 5 351 848.00 |
2019 | 4 950 671.00 | 4 950 671.00 |
2018 | 5 195 416.00 |
2019 | 253 513.00 |
2018 | 382 377.00 |
2019 | 148 861.00 |
2018 | 284 132.00 |
2019 | 1 010 038.00 |
2018 | 1 010 038.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RICHARD- jeudi 10 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080006 publié le 10/01/2008Annonce n° 985 N° RCS : 460501166 - Dénomination : RICHARD Couleurs en poudre, fabrique de couleurs en poudre et pâte et sicatif - négoce de couleurs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3240000.00 EUR - Administration : Président de la société : SIOEN Pascale. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric. - Modification : Départ du directeur général Changement de président du conseil de surveillance Changement de membres du conseil de surveillance
- mardi 18 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2008: Depot des comptes
- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 08 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 03 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120024 publié le 03/02/2012Annonce n° 1226 N° RCS : 460501166 - Dénomination : RICHARD Couleurs en poudre, fabrique de couleurs en poudre et pâte et sicatif - négoce de couleurs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 718720.00 EUR - Administration : Président de la société : SIOEN Pascale Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric - Modification : Réduction du capital
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 20 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120182 publié le 20/09/2012Annonce n° 1024 N° RCS : 460501166 - Dénomination : RICHARD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 718720 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ARS THEMIS AUDIT A.T.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Blary, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017Annonce n° 2503 N° RCS : 460501166 - Dénomination : RICHARD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 718720 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Blary, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Darrousez, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 02 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190001 publié le 02/01/2019Annonce n° 1128 N° RCS : 460501166 - Dénomination : RICHARD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 718720 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ARS THEMIS AUDIT A.T.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Darrousez, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 18 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RICHARD- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE LAVOISIER 59160 LILLE - dimanche 30 novembre 2008 : Fermé
20 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69330 MEYZIEU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RICHARD- HAVARD PATRICK : 10 RUE DE LA PRAIRIE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
- ACG INDUSTRIE : RUE DU MARAIS 59147 GONDECOURT
- ATEC : 7 RUE DE VERDUN 91160 LONGJUMEAU
- FERON SAS : 110 RUE DES FRERES DELATTRE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
- HOLLIDAY INTERNATIONAL CHEMICALS : 1640 RHODES ST GENESE
- INX INTERNATIONAL FRANCE SAS : 191 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- L'ARTISAN PASTELLIER : 5 RUE PUECH BERENGUIER 81000 ALBI
- MARGOLA S.A.S. : HASQUETTE 64240 HASPARREN
- PICTURA INNOVATION : 10 RUE DU RAND DE VESEAUX 88200 SAINT-NABORD
- SABOR POLYMERS : 74 RUE MAXIME GUILLOT 21300 CHENOVE
- SARL FALUVER : QUAI FARFADET 18200 SAINT-AMAND-MONTROND
- SOC LYD FRANCE : RUE DU CHEMIN DES DAMES 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- TONER HOUSE DIFFUSION CARAIBES : RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT
- TOYO INK SC HOLDINGS CO : 2-1 KYOBASHI 2-CHOME
- WEILBURGER FRANCE SAS : 20 ALL DES SOUCHES 78260 ACHERES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RICHARD- BERNARD ALAIN : 89 RUE DU MARAIS 59160 LILLE
- CIROLDI SEBASTIEN : 37 RUE MARX DORMOY 59160 LILLE
- CORBISIER STEPHANE : 712 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- DENIS ALEXANDRE : 89 RUE DU MARAIS 59160 LILLE
- DOGAN MUSTAFA : 740 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- MOHDSATTAR SHOMALA : 7 RUE ABBE PIERRE APP K02 BAT K RES. 59160 CAPINGHEM
- PONTOREAU MARION : 195 RUE ADOLPHE DEFRENNE 59160 LILLE
- COLONNA EDL : 193 RUE JEAN JAURES 59160 LILLE
- INGEDEP : 7 RUE DE LA GARE 59160 LILLE
- L'ECRIN DE BEAUTE : 773 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- LYCEE PROFESSIONNEL SONIA DELAUNAY : 121 RUE DE LA MITTERIE 59160 LILLE
- SCI 116 RUE DE CONDE : 1 RUE DENIS PAPIN 59160 LILLE
- SCI D H : 9 RUE PAUL CEZANNE 59160 LILLE
- SJM : 20 RUE DE LA DREVE 59160 LILLE
- SOCIETE LEROY : 16 RUE D'ENNETIERES 59160 CAPINGHEM
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RICHARDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives