BLANCHARD-BOIS SARL
Présentation générale de BLANCHARD-BOIS SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BLANCHARD-BOIS SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BLANCHARD-BOIS SARL est situé au LD BEAULAC 33430 BERNOS-BEAULAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1965 et qui est immatriculée sous le numéro 465200855 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 670 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.10A ( Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation)
L'activité déclarée au greffe est : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.10A (Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation), les activités sont :
Chiffre d’affaire
BLANCHARD-BOIS SARL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 4 706 361.00 € pour un résultat de 25 984.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
BLANCHARD-BOIS SARL est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si BLANCHARD-BOIS SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42465200855
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BLANCHARD-BOIS SARL de part son activité de 16.10A ( Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (62.9% des salariés)
- 00172 : Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne (8.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BLANCHARD-BOIS SARL
- 2008-03-02 : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 .
- 2011-03-17 : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RIEUTORT Francoise en fonction le 09 Mars 2011
- 2012-10-16 : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012
- 2013-01-24 : Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012 Gérant : MOREAU Serge en fonction le 16 Janvier 2013
- 2013-08-13 : Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012 Gérant : MOREAU Serge en fonction le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Août 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BLANCHARD-BOIS SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BLANCHARD-BOIS SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 465200855 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1965-01-01 : vendredi 01 janvier 1965 |
Activité principale de l'unité légale | 16.10A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Sciage et rabotage du bois |
Activite | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BLANCHARD-BOIS SARL- CO
2018 | 4 340 988.00 | 2 707 200.00 |
2017 | 1 633 787.00 | 2 851 664.00 |
2018 | 670 000.00 |
2017 | 670 000.00 |
2018 | 50 888.00 |
2017 | 102 401.00 |
2018 | 2 707 201.00 |
2017 | 2 851 665.00 |
2018 | 4 706 361.00 | 4 706 361.00 |
2017 | 4 787 522.00 |
2018 | 25 984.00 |
2017 | 70 745.00 |
2018 | 50 888.00 |
2017 | 102 401.00 |
2018 | 1 048 699.00 | 3 574.00 |
2017 | 1 045 125.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BLANCHARD-BOIS SARL- dimanche 02 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080038 publié le 02/03/2008Annonce n° 3073 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée société à associé unique - capital : - Administration : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 . - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- dimanche 27 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080131 publié le 27/07/2008Annonce n° 588 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 620000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital.
- vendredi 23 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090205 publié le 23/10/2009Annonce n° 526 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 645000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 12 avril 2010: Depot des comptes
- dimanche 22 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100162 publié le 22/08/2010Annonce n° 494 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 670000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 17 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110054 publié le 17/03/2011Annonce n° 478 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RIEUTORT Francoise en fonction le 09 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120200 publié le 16/10/2012Annonce n° 701 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MEGNIEN Jean-Pierre en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 24 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130017 publié le 24/01/2013Annonce n° 189 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SAVES Francoise en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012 Gérant : MOREAU Serge en fonction le 16 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 13 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130155 publié le 13/08/2013Annonce n° 350 N° RCS : 465200855 - Dénomination : BLANCHARD-BOIS SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 08 Octobre 2012 Gérant : MOREAU Serge en fonction le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Août 2013 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BLANCHARD-BOIS SARL- lundi 26 septembre 2011 : Ouvert
LD BEAULAC 33430 BERNOS-BEAULAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BLANCHARD-BOIS SARL- BAS FRANCK : PONT DE L'ARRESEC 64800 ARTHEZ D'ASSON
- GEORGE CLAUDE : 36 RTE DE RAON 88700 SAINTE-BARBE
- NICOD PATRICK : 3 MTE EN BLARGE 39190 DIGNA
- PAUTROT FABRICE : LD ISLE 16320 RONSENAC
- POLLONI HERVE : 4 LOT L AIRE DES PINS 47420 DURANCE
- RENNER JONATHAN : LE BOURG 87120 NEDDE
- TESTAS RODOLPHE : 17 RUE DE FLEURY 41500 SUEVRES
- VACHER ALAIN : A MONTASSOU 19200 THALAMY
- C.P.M. SECHAGE : 18350 CHARLY
- CENCY : 40 BD LUMUMBA
- INDUSTRIE VOSGIENNE DU BOIS : CHE DE PADAINE 88700 RAMBERVILLERS
- KOAD FOREST : 5 STREAT NEVEZ 29800 LA FOREST-LANDERNEAU
- SARL FAURE ET FILS : LE MAS DU PLAN 05000 LA ROCHETTE
- SCA WOOD FRANCE : 49 AV VICTOR LOUIS BACHELAR 17300 ROCHEFORT
- SCIERIE LABOURIER : LD LA CHAPUZERIE 23200 BLESSAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BLANCHARD-BOIS SARL- BAROU KARINE : 39 PL DE LA CATHEDRALE 33430 BAZAS
- BONNET ANGELIQUE : 4 LIEU-DIT HARRUAT 33430 GANS
- CAMUS PATRICE : BUSCARRAL 33430 LIGNAN-DE-BAZAS
- DANJEAN JEAN CLAUDE : 33430 BIRAC
- LAMBERT PATRICE : 29 RUE ST MARTIN 33430 BAZAS
- MEZIERES MATHILDE : RUE DES DOC T JM PEYRI 33430 BAZAS
- PAYET JOELLE : RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 33430 BAZAS
- INDIGO : 25 RUE FONDESPAN 33430 BAZAS
- LA CORDONNERIE BAZADAISE : 47 PL DE LA CATHEDRALE 33430 BAZAS
- LES AGANITS GASCOUNS : 5 RUE THEOPHILE SERVIERES 33430 BAZAS
- LES ECURIES DE LIGNAN : BALASTREIN 33430 LIGNAN-DE-BAZAS
- LOUS CALISTROUNS : 14 RUE CANET 33430 BAZAS
- MALLROMAN 1 : DAVRIL EST 33430 BERNOS-BEAULAC
- PLATRERIE - ISOLATION GERARD : 1 BAS PRIOT 33430 BAZAS
- SCI HAUTEFORT : 1 AU DRON 33430 CUDOS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BLANCHARD-BOIS SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives