SOCIETE ATTAR ET FILS
Présentation générale de SOCIETE ATTAR ET FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE ATTAR ET FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE ATTAR ET FILS est situé au RUE MARGUERITE DESNUELLE 13010 MARSEILLE 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juillet 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 478135999 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
SOCIETE ATTAR ET FILS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SOCIETE ATTAR ET FILS est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE ATTAR ET FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42478135999
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE ATTAR ET FILS de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE ATTAR ET FILS
- 2013-01-09 : Gérant : ATTAR Philippe Fabrice en fonction le 31 Décembre 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE ATTAR ET FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE ATTAR ET FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 478135999 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-07-01 : jeudi 01 juillet 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE ATTAR ET FILSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE ATTAR ET FILS- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130006 publié le 09/01/2013Annonce n° 439 N° RCS : 478135999 - Dénomination : SOCIETE ATTAR ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ATTAR Philippe Fabrice en fonction le 31 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 24 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150038 publié le 24/02/2015Annonce n° 403 N° RCS : 478135999 - Dénomination : SOCIETE ATTAR ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 30 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180229 publié le 30/11/2018Annonce n° 125 N° RCS : 478135999 - Dénomination : SOCIETE ATTAR ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 06 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE ATTAR ET FILS- mercredi 21 novembre 2018 : Fermé
280 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 8 - mercredi 21 novembre 2018 : Ouvert
RUE MARGUERITE DESNUELLE 13010 MARSEILLE 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE ATTAR ET FILS- AISSANI MARIE-ODILE : 61 ALL DES PENSEES 13140 MIRAMAS
- ARCHER PATRICK : 21 RUE DES ECOLES 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
- BOUREMA HOCINE : 30 RUE ARTHUR RIMBAUD 80090 AMIENS
- EGAZAN PHILIPPE : 4 RUE MAYMAC 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
- FERNANDES LUDOVIC : 51 RUE DES MINIMES 45500 GIEN
- FORESTIER CELESTIN : 35 AV DE CHAMPAGNE 74200 THONON-LES-BAINS
- FOURNIER JEREMY : 16 NATIONAL 20 91310 LINAS
- HOFFMANN CAMILLE : 187 CHE DES TROIS ROIS 78630 ORGEVAL
- ISHI MOULAY : 23 RUE DEDALE 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
- KHALFIOUI SAMIR : 70 ALL DE ZEUS 34080 MONTPELLIER
- PELLETIER JEAN MARIE : 3 CRS COUR DU GRAND PRE 72700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS
- ZYCHLINSKI GRZEGORZ : JASIENICA 14
- AJF : 7 RUE LOUIS DUMAS 93410 VAUJOURS
- BERTRAND RENOV' : 3 RES LES BEGUINES 28110 LUCE
- S.T.U.C.C. RHONES ALPES : 323 CHE DES BRUYERES 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE ATTAR ET FILS- BAKRI DESI : 36 RUE ANDRE AUDOLI 13010 MARSEILLE 10
- BENAMARA MELHA : 2 RUE DE FORNIER 13010 MARSEILLE 10
- GUIHODO NANICK : 61 AV DE LA TIMONE 13010 MARSEILLE 10
- MORAND YVES-JACQUES : 31 AV DE LA CAPELETTE 13010 MARSEILLE 10
- POLESSO JIMMY : 118 LOT LE HAMEAU DE SAINT LOUP 13010 MARSEILLE 10
- POMONTI PATRICK : 128 CHE DES PRUD HOMMES 13010 MARSEILLE 10
- SETZE MARIE CELINE : 27 RUE D EGUISON 13010 MARSEILLE 10
- TALHA SID-AHMED : 4 RUE DES FENALS 13010 MARSEILLE 10
- ASSOCIATION CHA'LUT : 29 TRA CHANTE PERDRIX 13010 MARSEILLE 10
- LABO DAHER : 9 RUE GUSTAVE EIFFEL 13010 MARSEILLE 10
- MULTIPLO@YER : 1 TRA DE LA VOLGA 13010 MARSEILLE 10
- SCI JULIEN : 30 BD AUGUSTE COMTE 13010 MARSEILLE 10
- SCI MARION IDER : 61 BD DES GRANDS PINS 13010 MARSEILLE 10
- SYMBLEMA : 97 BD FIFI TURIN 13010 MARSEILLE 10
- TRIPITI THEATRE : 157 RUE FRANCOIS MAURIAC 13010 MARSEILLE 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE ATTAR ET FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives