SARL DE LA GRANGE VERRINES
Présentation générale de SARL DE LA GRANGE VERRINES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL DE LA GRANGE VERRINES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL DE LA GRANGE VERRINES est situé au 113 RUE DE L AERODROME 79000 NIORT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 10 août 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 478218464 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SARL DE LA GRANGE VERRINES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 731 749.00 € pour un résultat de 116 535.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL DE LA GRANGE VERRINES est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL DE LA GRANGE VERRINES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87478218464
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL DE LA GRANGE VERRINES de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL DE LA GRANGE VERRINES
- 2010-03-21 : Gérant : LUCAS Frédéric René
- 2012-06-20 : Cogérant : LUCAS Frédéric René modification le 12 Juin 2012 Cogérant : FARDET Nathalie en fonction le 12 Juin 2012
- 2018-09-06 : Gérant : BOULAND Lionel en fonction le 04 Septembre 2018 ; Gérant : JAUD Sandrine en fonction le 04 Septembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL DE LA GRANGE VERRINES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL DE LA GRANGE VERRINES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 478218464 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-08-10 : mardi 10 août 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL DE LA GRANGE VERRINES- 110
2019 | 532 376.00 | 242 822.00 |
2018 | 289 555.00 | 365 812.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 59 747.00 |
2018 | 167 869.00 |
2019 | 242 822.00 |
2018 | 365 812.00 |
2019 | 731 749.00 |
2018 | 689 817.00 |
2019 | 116 535.00 |
2018 | 110 855.00 |
2019 | 85 132.00 |
2018 | 83 482.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL DE LA GRANGE VERRINES- mardi 08 juillet 2008: Depot des comptes
- dimanche 21 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100056 publié le 21/03/2010Annonce n° 2206 N° RCS : 478218464 - Dénomination : LE CERCLE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : LUCAS Frédéric René - Modification : Mise en sommeil suite vente du fonds Cessation d'activité Transfert du siège social
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- vendredi 02 avril 2010: Vente
Bodacc A publié le 25/09/2009Annonce n° 1357 N° RCS : 504696337 - Dénomination : TMKO 1 avenue de la République 79000 Niort Restaurant, café, bar, brasserie, glaces, plats cuisinés et boissons à emporter - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : AGRI INFORMATIONS - Opposition : Fonds vendu 1 avenue de la République 79000 Niort - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 600.000,00 EUR
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- mercredi 20 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120117 publié le 20/06/2012Annonce n° 2321 N° RCS : 478218464 - Dénomination : SARL DE LA GRANGE VERRINES hôtellerie, location de salles, organisation d'évènements et spectacles, salles de jeux et activités accessoires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Cogérant : LUCAS Frédéric René modification le 12 Juin 2012 Cogérant : FARDET Nathalie en fonction le 12 Juin 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de représentant.
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150055 publié le 19/03/2015Annonce n° 1091 N° RCS : 478218464 - Dénomination : SARL DE LA GRANGE VERRINES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 06 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180169 publié le 06/09/2018Annonce n° 3837 N° RCS : 478218464 - Dénomination : SARL DE LA GRANGE VERRINES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : BOULAND Lionel en fonction le 04 Septembre 2018 ; Gérant : JAUD Sandrine en fonction le 04 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 07 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 07 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 04 février 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL DE LA GRANGE VERRINES- mardi 08 septembre 2009 : LE DEMON DE MIDI Fermé
1 AV DE LA REPUBLIQUE 79000 NIORT - mardi 08 septembre 2009 : Fermé
LD ROCHE NEUVE 79510 COULON - lundi 01 octobre 2012 : LA GRANGE VERRINES Ouvert
113 RUE DE L AERODROME 79000 NIORT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL DE LA GRANGE VERRINES- ALLOIN MARC : LE BOURG 69870 LAMURE-SUR-AZERGUES
- BOUIGUE ANDRE : 31440 CIERP-GAUD
- PIFFRE ERIC : LE BOURG 71600 SAINT-YAN
- QUILICHINI PAUL : 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
- AGNES M : 15 AV DE LA GARE 63600 AMBERT
- B.I.L.-DRY : 5 RUE MARIE HOPE VERE 64200 BIARRITZ
- COMPAGNIE HOTELIERE DU LITTORAL : 105 ANCIENNE RTE D ANTIBES 06220 VALLAURIS
- HOTEL LE PROVENCE : RTE RTE NAT 102 07660 LANARCE
- HOTEL RICHET : 25 RUE DE LA PATRIE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- HOTELIERE SEVRES MONTPARNASSE : 72 AV JEAN MOULIN 75014 PARIS 14
- LE MAS D'AIGRET : LE MAS D AIGRET 13520 LES BAUX-DE-PROVENCE
- SARL EXPLOIT HOTEL MADAME MERE : 12 QUAI DES MARTYRS DE LA LIBERATION 20200 BASTIA
- SASU CLEA HOTEL : 1 IMP GASTON CHERAU 79100 THOUARS
- STUDIO HOTEL : 25 RUE ALAIN CHARTIER 75015 PARIS 15
- VILLEMENARD COUNTRY PARK : CHATEAU DE VILLEMENARD 18500 VIGNOUX-SUR-BARANGEON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL DE LA GRANGE VERRINES- ANDRE GUILLAUME : 9 RUE ISAAC DE BEAUSOBRE 79000 NIORT
- GERBIER MICHEL : 40 RUE CLEMENT ADER 79000 NIORT
- SISSOKO SALAMAH MALIKA : 7 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 79000 NIORT
- 3DECADE : 250 AV DE PARIS 79000 NIORT
- 4 A DU QUAI : 14 QUAI DE BELLE ILE 79000 NIORT
- ABACUS ONE 2020 : 11 AV DE LA VENISE VERTE 79000 NIORT
- AJEVAS : 14 RUE DES CHARMES 79000 BESSINES
- ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'EDUCATION MUSICALE DES DEUX-SEVRES : 107 RTE DE COULONGES 79000 NIORT
- EURL IRIS : 37 RUE SAINT SYMPHORIEN 79000 NIORT
- GARAGE DE L'ETOILE : 173 AV DE NANTES 79000 NIORT
- INDIVISION RAMBAUD : 1 PL DU PILORI 79000 NIORT
- SCI M.J.C. 32 : 32 RUE DE NAVAILLES 79000 NIORT
- SCI YOHERUKEVD : 14 RUE MAURICE CHEVALIER 79000 NIORT
- TROUVE : 30 RUE SAINTE MARTHE 79000 NIORT
- UNION DEP ASS PARENTS ELEV ECOLE LIBRE : 35 RUE DE BESSAC 79000 NIORT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL DE LA GRANGE VERRINESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives