P.F.P. ALIMENTATION
Présentation générale de P.F.P. ALIMENTATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société P.F.P. ALIMENTATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société P.F.P. ALIMENTATION est situé au 30 AV GEORGES CLEMENCEAU 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 04 octobre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 478958507 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
P.F.P. ALIMENTATION à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
P.F.P. ALIMENTATION est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si P.F.P. ALIMENTATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80478958507
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à P.F.P. ALIMENTATION de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société P.F.P. ALIMENTATION
- 2011-07-07 : Co-gérant : FEUILLETTE Pascal Co-gérant : BODIN Sophie
- 2013-01-10 : Gérant : FEUILLETTE Pascal modification le 13 Juillet 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société P.F.P. ALIMENTATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | P.F.P. ALIMENTATION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 478958507 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-10-04 : lundi 04 octobre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de P.F.P. ALIMENTATIONIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société P.F.P. ALIMENTATION- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- dimanche 25 octobre 2009: Vente
Bodacc A publié le 09/10/2009Annonce n° 587 N° RCS : 515316917 - Dénomination : SARL SAMOENS DISTRIBUTION Villa Monette 74340 Samoëns Supérette. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : LEBARQ Aline nom d'usage : MENARD Aline. Gérant : MENARD Olivier nom d'usage : MENARD Olivier. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Eco des pays de Savoie - Opposition : à Cluses, -74300- en l'étude de Me Luc GUIVARC'H, Le Clos Séréna, 13 avenue de la Libération. - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 317390.30 EUR
- jeudi 08 avril 2010: Vente
Bodacc A publié le 05/03/2010Annonce n° 640 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P.F.P. ALIMENTATION 33 avenue des Ibis 44500 La Baule Escoublac Fabrication vente à emporter bar restaurant rapide - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Co-gérant : FEUILLETTE Pascal Co-gérant : BODIN Sophie - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : informateur judiciaire - Opposition : au siège du fonds vendu et pour la correspondance au cabinet MARCE 11 rue du Chemin Rouge 44000 NANTES - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 270.000,00 EUR
- jeudi 03 juin 2010: Depot des comptes
- dimanche 05 septembre 2010: Vente
Bodacc A publié le 25/06/2010Annonce n° 519 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P.F.P. ALIMENTATION 30 avenue Georges Clémenceau 85330 Noirmoutier-en-l'Ile Vente à emporter snack bonbons glaces bazar - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : L'ECHO DE L'OUEST - Opposition : AU SIEGE DU FONDS VENDU - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 150.000,00 EUR
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2011: Vente
Bodacc A publié le 25/03/2011Annonce n° 533 N° RCS : - Dénomination : FROMENTOUX NICOLE 33 avenue des Ibis 44500 La Baule Escoublac fabrication vente à emporter bar restauration rapide - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : echo de la presqu'ile - Opposition : scp treillard vinet treillard 6 avenue des alcyons bp 116 44500 la baule - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 215.000,00 EUR
- jeudi 07 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110131 publié le 07/07/2011Annonce n° 641 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P.F.P. ALIMENTATION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000.00 EUR - Administration : Co-gérant : FEUILLETTE Pascal Co-gérant : BODIN Sophie - Modification : Cessation d'activité
- vendredi 22 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110141 publié le 22/07/2011Annonce n° 1801 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P. F. P. ALIMENTATION vente à emporter snack bonbons glaces bazar. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- dimanche 18 septembre 2011: Radiation
Bodacc B publié le 18/09/2011N° RCS : 478958507 - Dénomination : P.F.P. ALIMENTATION 28 village de Tromartin 44350 Guérande - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- jeudi 10 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130007 publié le 10/01/2013Annonce n° 659 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P. F. P. ALIMENTATION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FEUILLETTE Pascal modification le 13 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 11 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 2667 N° RCS : 478958507 - Dénomination : P.F.P. ALIMENTATION Restaurant, snack, vente sur place et a emporter, bar licence Iv, glacier - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 09 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 11 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société P.F.P. ALIMENTATION- mardi 04 octobre 2005 : Fermé
17 RUE GAMARD 37300 JOUE-LES-TOURS - samedi 20 février 2010 : Fermé
VILLA MONETTE 74340 SAMOENS - lundi 28 mars 2011 : Fermé
33 AV DES IBIS 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - lundi 14 mai 2018 : Ouvert
30 AV GEORGES CLEMENCEAU 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société P.F.P. ALIMENTATION- DUPONT MYLENE : 7 ALL DE BEZONS 11000 CARCASSONNE
- OUTAR GISLHENE : RUE DE LA REPUBLIQUE 97118 SAINT-FRANCOIS
- THANAPALAN SATHEES : 5 RUE LOUIS BLANC 24000 PERIGUEUX
- DENALA : 23 RUE GEMARE 14000 CAEN
- HU BO : 3 AV MARECHAL FOCH 21000 DIJON
- LE SAINT PIERRE : 26 RUE CARDINAL FESCH 20000 AJACCIO
- LEKARAIL : 15 PL DE LA LIBERTE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- LES FRERES GOURMANDS : 7 AV AMIRAL COURBET 06160 ANTIBES
- LIBANCORP : 7 RUE PEYROLIERES 31000 TOULOUSE
- PARIS 10 : 56 RUE DU MOULIN DE LA POINTE 75013 PARIS 13
- PIZZERIA DES CASCADES : 15 GR RUE 39130 BONLIEU
- POR DO SOL : 95 AV MONT BLANC 74950 SCIONZIER
- SARL LE MOULIN : LE VILLAGE 06420 ROUBION
- SARL MAELA : 3 PL FRANCOIS ARAGO 66000 PERPIGNAN
- THE UILLEANN PIPES : 101 RUE DU PAVE STRATEGIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société P.F.P. ALIMENTATION- BERGEON JEAN : RUE DE LA POINTE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- BILLARD SEBASTIEN : 129 AV MOURAIN 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- FOLLET GENEVIEVE : 20 RUE DES ORMEAUX 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- GALLAIS SYLVAIN : 51 RUE DE LA MOURAUDE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- GENDRON GUSTAVE : LOT COMMUNAL JANVIER 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- PERSON LAURENT : AV DE LA VICTOIRE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- RENOUX FLAVIE : 23 RUE DE LA PETITE TOUCHE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- VOISIN MARINE : 2 RUE DES SABLEAUX 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- ALBACREA : 10 RUE DE L ACQUENETTE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE L'HERBAUDIERE : PL ROGER GANACHAUD 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LINIERE : RUE DE LA PREE AUX DUCS 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- LA COTRIADE : 10 RES LES DUNES DE LA LINIERE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- NIMISA : 18 GRANDE RUE 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- SCI LEROY MATHE : 19 AV JOSEPH PINEAU 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- SCI MEDICIS : 47 AV MOURAIN 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société P.F.P. ALIMENTATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives