CAPISTOL
Présentation générale de CAPISTOL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAPISTOL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAPISTOL est situé au 31 CHE DES ALLOUES 85300 CHALLANS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 08 novembre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 479674251 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.10Z ( Activités des sièges sociaux)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sièges sociaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.10Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- - les activités de gestion des filiales
- - les activités des bureaux locaux et régionaux
- - les activités des sièges administratifs centralisés
- - les activités des sièges d'entreprise
- - les activités des sièges sociaux
Mais exclus
- - les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Chiffre d’affaire
CAPISTOL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
CAPISTOL est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si CAPISTOL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23479674251
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAPISTOL de part son activité de 70.10Z ( Activités des sièges sociaux) sont :
- 00650 : Métallurgie cadres (10% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (7.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (5.4% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (5.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (3.9% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.9% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (2.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (1.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.4% des salariés)
- 01413 : Travail temporaire permanents (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.2% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.1% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (35% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- perletti, emmanuel
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAPISTOL
- 2010-03-12 : Gérant : BOCQUET Christiane Jacqueline
- 2018-06-28 : Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Perletti, Emmanuel
- 2019-11-30 : modification du Président Perletti, Christiane ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Perletti, Julien
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAPISTOL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAPISTOL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 479674251 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-11-08 : lundi 08 novembre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 70.10Z : Activités des sièges sociaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Activités des sièges sociaux |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAPISTOLIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAPISTOL- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 25 novembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 novembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 12 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100050 publié le 12/03/2010Annonce n° 1593 N° RCS : 479674251 - Dénomination : SARL CAPISTOL prise de participations financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés françaises ou étrangères cotées ou non en bourse. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : BOCQUET Christiane Jacqueline - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- jeudi 07 juillet 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/07/2011N° RCS : 479674251 - Dénomination : SNC CAPISTOL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant associé : PERLETTI Christiane né(e) BOCQUET Associé : PERLETTI Julien Associé : PERLETTI Emmanuel
- mercredi 03 août 2011: Vente
Bodacc A publié le 15/07/2011Annonce n° 365 N° RCS : 479674251 - Dénomination : SNC CAPISTOL 16 place de la République 41000 Blois Bar, brasserie, presse, loto, bimbeloterie avec licence 4ème catégorie auquel est adjointe la gérance d'un débit de tabacs - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant associé : PERLETTI Christiane né(e) BOCQUET Associé : PERLETTI Julien Associé : PERLETTI Emmanuel - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : La renaissance du Loir et Cher - Opposition : SCP CABINET BODIER LEPROUST 53, rue de la chaussée d'antin 75009 Paris 09 - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 1050000 Euros.
- jeudi 24 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150183 publié le 24/09/2015Annonce n° 713 N° RCS : 479674251 - Dénomination : SNC CAPISTOL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : - Modification : Cessation d'activité de la société
- jeudi 24 septembre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 341 N° RCS : 812883924 - Dénomination : L'AGRICULTURE 16 place de la République 41000 Blois Bar, brasserie, presse, loto, française des jeux, PMU, bimbeloterie, tabacs - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant, Associé : DELAVENT Thierry Associé : DELAVENT Brigitte né(e) MONTINTIN - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : - Opposition : Validité : au fonds Correspondance : Me MENEAU 6 Boulevard Foch 45240 La ferte Saint-Aubin - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 800000 Euros.
- jeudi 28 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180122 publié le 28/06/2018Annonce n° 1191 N° RCS : 479674251 - Dénomination : SNC CAPISTOL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 8000 EUR - Administration : Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Perletti, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190231 publié le 30/11/2019Annonce n° 1125 N° RCS : 479674251 - Dénomination : CAPISTOL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : modification du Président Perletti, Christiane ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Perletti, Julien - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAPISTOL- mercredi 17 février 2010 : Fermé
3 RUE MICHELET 37000 TOURS - mercredi 16 mai 2018 : Fermé
18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE - lundi 31 août 2015 : L'AGRICULTURE Fermé
16 PL DE LA REPUBLIQUE 41000 BLOIS - mercredi 16 mai 2018 : Ouvert
31 CHE DES ALLOUES 85300 CHALLANS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAPISTOL- ASSIF HABITAT : 115 RUE DE PADIRAC 34070 MONTPELLIER
- BJN PARTICIPATIONS : 117 RUE JEAN VALLIER 69007 LYON 7EME
- DMC : PORT DU LARIVOT 97351 MATOURY
- EHCAPA : 4 RUE DE L'ORANGERIE 76360 BOUVILLE
- FINANCIERE DE LA ROCHE : 30 RUE DE L ERMITAGE 78000 VERSAILLES
- GVTR DAVID : 4 VLA DEDOUVRE 95120 ERMONT
- HBM : 71 IMP DES GRAVIERES 38510 ARANDON-PASSINS
- HOLDING LE ROUX-MASSON : RUE POTTIER 62120 WARDRECQUES
- KALCKIN SA : 63-65 RUE DE MERL
- L'OFFICIEL INC SAS : 128 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 10
- MPM : RUE DE BRUXELLES ZA DES PETITES 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
- ROSINVEST : 281 RTE DE VANNES 44800 SAINT-HERBLAIN
- SARL REO CERGY ETOILE : 16 RUE BECK
- SC MATRIX 32/5 : 51 RUE MONGE 21000 DIJON
- ZELIA : 25 RUE FOURCROY 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAPISTOL- CONFAIS STEPHANE : 2 CHE DU LOGIS 85300 SOULLANS
- DUPUY ISABELLE : 35 CHE DU PRENEAU 85300 CHALLANS
- DUVAL REMY : 90 RTE DE MASSOTTEE 85300 SOULLANS
- GUERIN CHRISTELLE : LES BOUCHAUDS 85300 SALLERTAINE
- MERCERON JEAN-YVES : 22 RUE DU FRUCHE 85300 SALLERTAINE
- ROSSIGNOL VINCENT : 20 IMP DU LANDA 85300 CHALLANS
- TEAU EVELYNE : 210 RTE DE LA BECHEE 85300 SALLERTAINE
- VRIGNAUD MATTHIEU : 256 RTE DE LA RIVE 85300 SALLERTAINE
- A.M.R. CONSTRUCTION : 35 IMP DU PETIT BRANDEAU 85300 LE PERRIER
- ETA BOUANCHEAU ERIC : LA CHAMBAUDIERE 85300 FROIDFOND
- LE PALAIS VENDEEN : 20 RUE DE NANTES 85300 CHALLANS
- SARL TRANSPORTS FRENEAU : 18 BD PASCAL 85300 CHALLANS
- SCI PLUVINVEST : LE CHENE VERT 85300 SALLERTAINE
- SVR : 21 RUE DES MARZELLES 85300 CHALLANS
- TBMD : RTE DE LA ROCHE SUR YON 85300 CHALLANS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAPISTOLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives