DR JEAN-JACQUES VILLIER
Présentation générale de DR JEAN-JACQUES VILLIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DR JEAN-JACQUES VILLIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DR JEAN-JACQUES VILLIER est situé au 70 AV KLEBER 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 480513548 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.23Z ( Pratique dentaire)
L'activité déclarée au greffe est : Pratique dentaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.23Z (Pratique dentaire), les activités sont :
- - les activités d'orthodontie
- - les activités de chirurgie buccale
- - les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
Mais exclus
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf86.90D)
Chiffre d’affaire
DR JEAN-JACQUES VILLIER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 484 013.00 € pour un résultat de 128 119.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
DR JEAN-JACQUES VILLIER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DR JEAN-JACQUES VILLIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85480513548
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DR JEAN-JACQUES VILLIER de part son activité de 86.23Z ( Pratique dentaire) sont :
- 01619 : Cabinets dentaires (90.5% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DR JEAN-JACQUES VILLIER
- 2008-12-09 : Co-gérant associé : VILLIER Jean-Jacques modification le 26 Novembre 2008. Co-gérante associée : WEISS Marie-Claude en fonction le 26 Novembre 2008.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DR JEAN-JACQUES VILLIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DR JEAN-JACQUES VILLIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 480513548 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2005-01-01 : samedi 01 janvier 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 86.23Z : Pratique dentaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Pratique dentaire |
Synonyme | dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DR JEAN-JACQUES VILLIER- CO
2019 | 321 875.00 | 295 614.00 |
2018 | 26 261.00 | 396 426.00 |
2019 | 1 500.00 |
2018 | 1 500.00 |
2019 | 97 201.00 |
2018 | 161 262.00 |
2019 | 295 614.00 |
2018 | 396 426.00 |
2019 | 484 013.00 | 484 013.00 |
2018 | 569 702.00 |
2019 | 128 119.00 |
2018 | 217 236.00 |
2019 | 97 201.00 |
2018 | 161 262.00 |
2019 | 65 121.00 | 14 900.00 |
2018 | 50 221.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DR JEAN-JACQUES VILLIER- jeudi 26 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 09 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080225 publié le 09/12/2008Annonce n° 1291 N° RCS : 480513548 - Dénomination : Dr JEAN JACQUES VILLIER - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant associé : VILLIER Jean-Jacques modification le 26 Novembre 2008. Co-gérante associée : WEISS Marie-Claude en fonction le 26 Novembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 11 février 2013: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DR JEAN-JACQUES VILLIER- mardi 20 décembre 2016 : Fermé
2 PL LYAUTEY 78000 VERSAILLES - mardi 20 décembre 2016 : Ouvert
70 AV KLEBER 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DR JEAN-JACQUES VILLIER- BEAURAIN CHRYSTEL : 29 RUE CENTRALE 05100 BRIANCON
- BELLILTY EMMANUEL : 19 PL DE FRANCE 91300 MASSY
- BESSON STEPHANE : 5 PL DE LA REPUBLIQUE 63200 SAINT-BONNET-PRES-RIOM
- BOSCHAT CELINE : 2 RUE DE KERABUS 56170 QUIBERON
- BOUCHER ISABELLE : 15 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- CORBIN VERONIQUE : 59 CD 6 - ST GILLES LES HAUTS 97435 SAINT-PAUL
- FRADES GORKA : 23 AV ABBE LEMIRE 39000 LONS-LE-SAUNIER
- HAYAT PIERRE : 169 AV ELISEE RECLUS 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
- HOCKRIDEE ELLEN : 9 RUE DE L EGLISE 93100 MONTREUIL
- LEFORT CATHERINE : 14 RUE DU COMMERCE 03390 MONTMARAULT
- MARTIN DOMINIC : 1 IMP DES ROMARINS 30490 MONTFRIN
- SITBON JACQUES : 15 BD HENRI POINCARE 95200 SARCELLES
- CABINET D'ORTHODONTIE DES DOCTEURS DAVY - MASSE-SAFFRAY - PERCHERON : 22 BD DUCHESNE FOURNET 14100 LISIEUX
- DOCTEUR JEAN PIERRE MONON : 28 RUE JOSEPH VERNET 84000 AVIGNON
- SIDENMON : 8 AV GENERAL LECLERC 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DR JEAN-JACQUES VILLIER- BURNAND-GALPIN BRIGITTE : 186 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- DOS SANTOS VICTOR : 70 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- THELY ANNE-ELISABETH : 17 RUE DURET 75116 PARIS 16
- ASS COMITE ETS SIEGE AUTO PEUGEOT : 75 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- ATLANTIQUE FLANDRIN : 32 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- EFRONT HOLDING SAS : 2 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS 16
- IHM : 66 AV HENRI MARTIN 75116 PARIS 16
- INSTITUT TECH FEDERATION FRANC BATIMENT : 9 RUE LA PEROUSE 75116 PARIS 16
- N-R MULTI-SERVICES : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SCI DE LA VERTE VALLEE : 132 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16
- SCI OLIVE MONTESPAN : 7 AV DE MONTESPAN 75116 PARIS 16
- SCI PRIMULA : 8 BD ANDRE MAUROIS 75116 PARIS 16
- SCI ZEIN : 22 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 146 RUE DE LOURMEL 75015 PA : 3 RUE MERIMEE 75116 PARIS 16
- SYNDI PRODUCTEURS PECHE FRANCE : 5 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DR JEAN-JACQUES VILLIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives