ATOUPOSE
Présentation générale de ATOUPOSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ATOUPOSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ATOUPOSE est situé au 2 RUE DU NOYER AUX PERDRIX 77170 SERVON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 mars 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 480820646 au greffe de MELUN
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32A ( Travaux de menuiserie bois et PVC)
L'activité déclarée au greffe est : installation, pose, réparation, entretien, fabrication, vente de menuiseries et clôtures du bâtiment (portes, fenêtres, volets, portails...)
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- - l'aménagement de combles
- - la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- - le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- - le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- - le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- - le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- - le montage de serres, de vérandas pour particuliers
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- - la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
Chiffre d’affaire
ATOUPOSE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 208 083.00 € pour un résultat de -551.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
ATOUPOSE est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si ATOUPOSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73480820646
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ATOUPOSE de part son activité de 43.32A ( Travaux de menuiserie bois et PVC) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (41.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (37.7% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 00804 : VRP (2.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.3% des salariés)
- 00083 : Menuiseries charpentes portes planes (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- nolcam
- regourd christine
- vernier cyril
Les modifications survenues dans l'administration de la société ATOUPOSE
- 2016-02-23 : Président : SERDA Christophe modification le 15 Février 2016 Directeur général : SERDA Marcel modification le 15 Février 2016
- 2016-10-18 : Commissaire aux comptes : VERNIER Cyril en fonction le 13 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : REGOURD Christine en fonction le 13 Octobre 2016 ; Président : NOLCAM en fonction le 13 Octobre 2016
- 2019-06-13 : Président : NOLCAM ; Commissaire aux comptes titulaire : REGOURD Christine ; Commissaire aux comptes suppléant : VERNIER Cyril
- 2020-03-17 : Président : NOLCAM
Les autres mandats des administrateurs
- nolcam :
- 2020-03-17 : ATOUBAIE (393425251)
- 2018-05-15 : SCI NOCAST (839482882)
- regourd christine :
- 2014-06-06 : FRANCE MAIA (352936074)
- vernier cyril :
- 2020-06-18 : LA MAISON GLOBAL (827833120)
- 2017-05-30 : SCI Tellène 87 (829778232)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ATOUPOSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ATOUPOSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 480820646 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-03-01 : mardi 01 mars 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32A : Travaux de menuiserie bois et PVC |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de menuiserie bois et PVC |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ATOUPOSE- CO
2020 | 114 316.00 | 114 316.00 |
2019 |
2020 | 1 000.00 |
2019 |
2020 | 1 002.00 |
2019 |
2020 | 114 316.00 |
2019 |
2020 | 208 083.00 | 208 083.00 |
2019 |
2020 | -551.00 |
2019 |
2020 | 1 002.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ATOUPOSE- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 25 février 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 07 mai 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160037 publié le 23/02/2016Annonce n° 4872 N° RCS : 480820646 - Dénomination : ATOUPOSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SERDA Christophe modification le 15 Février 2016 Directeur général : SERDA Marcel modification le 15 Février 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 18 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160204 publié le 18/10/2016Annonce n° 1971 N° RCS : 480820646 - Dénomination : ATOUPOSE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes : VERNIER Cyril en fonction le 13 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : REGOURD Christine en fonction le 13 Octobre 2016 ; Président : NOLCAM en fonction le 13 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 13 juin 2019: Creation
Bodacc A publié le 13/06/2019N° RCS : 480820646 - Dénomination : ATOUPOSE - Adresse : 2 Rue du Noyer aux Perdrix 77170 Servon - Activité : installation, pose, réparation, entretien, fabrication, vente de menuiseries et clôtures du bâtiment (portes, fenêtres, volets, portails...) - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : NOLCAM ; Commissaire aux comptes titulaire : REGOURD Christine ; Commissaire aux comptes suppléant : VERNIER Cyril
- jeudi 13 juin 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/06/2019N° RCS : 480820646 - Dénomination : ATOUPOSE - Adresse : 2 Rue du Noyer aux Perdrix 77170 Servon - Activité : installation, pose, réparation, entretien, fabrication, vente de menuiseries et clôtures du bâtiment (portes, fenêtres, volets, portails...) - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : NOLCAM ; Commissaire aux comptes titulaire : REGOURD Christine ; Commissaire aux comptes suppléant : VERNIER Cyril
- mardi 28 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 17 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200054 publié le 17/03/2020Annonce n° 3567 N° RCS : 480820646 - Dénomination : ATOUPOSE ATOUPOSE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : NOLCAM - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ATOUPOSE- mercredi 10 avril 2019 : Fermé
6 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU - mercredi 10 avril 2019 : Ouvert
2 RUE DU NOYER AUX PERDRIX 77170 SERVON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ATOUPOSE- DURY PHILIPPE : 2 RUE DE LA MOSQUEE 97660 DEMBENI
- EWERLING FRANCK : AM DORBACH 10
- FIDELIS PIERRE : 1 ALL JACQUELINE AURIOL 92320 CHATILLON
- HERITIER RAPHAEL : 14 RUE ANNE DE BRETAGNE 37130 LANGEAIS
- JEGO MATHIEU : 14 PORTAIL SAGET 35137 BEDEE
- NULNEMACHET CEDRIC : 240 RUE DE CHARBONNIERE 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
- PERROU MICHEL : 27 AV MARTIN MALVY 46200 SOUILLAC
- VERGIN GUILLAUME : 114 DOMAINE DE LA GOUJONNE 77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY
- A.B.C DE LA SAVE : QUARTIER LA RENTE 32130 SAMATAN
- BOUSSIN PERE ET FILS : LE BORDIAU 36300 SAINT-AIGNY
- DECLIC'SOLUTIONS TECHNIQUE : 39 ALL FELIX NADAR 33700 MERIGNAC
- ECO ENERGIE FUTURE : 13 BD JOFFRE 54000 NANCY
- MC POSE : 316 CHE DES COLOMBIES 12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE
- MENUISERIE DES CHATEAUX : 123 CHE DU GRAND CLOS 74200 ALLINGES
- SARL GONZALEZ MENUISERIE : RTE DU STADE 84110 RASTEAU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ATOUPOSE- FANCHON JACQUES : 19 RTE NATIONALE 77170 COUBERT
- FORCINAL AUDREY : 100 AV DU DOCTEUR LAENNEC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SOLIGNAT MICHEL : 1 RUE DE LA GRENOUILLERE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- STORMS PASCAL : 6 RUE DU MARCHE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- WAHSSAINE MOHAMED : 18 RUE DE L EGLISE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- BP BILLOT : 31 RUE DE LA REPUBLIQUE 77170 SERVON
- EARL FERME DU COLOMBIER : 350 RTE DE LIVERDY 77170 COUBERT
- F.B.H : 590 RUE GLORIETTE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- L'ATELIER AUTOMOBILE : 8 RUE DE L INDUSTRIE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- LIMANI : 45 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- LOGIS CONSEILS : 51 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SCI ARCA : 3 RUE DES JUIFS 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SCI CARLA : 155 ALL DES ORMETEAUX 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SCI MGB : 1 ALL DE LA MARE AUX CARMES 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SELAS HENRIKA MAASSEN : 8 PL DES DEPORTES 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ATOUPOSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives