AGORA CLUBS
Présentation générale de AGORA CLUBS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AGORA CLUBS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AGORA CLUBS est situé au 42 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 24 février 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 481319044 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès)
L'activité déclarée au greffe est : Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 82.30Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), les activités sont :
- - l'organisation de salons à destination des particuliers
- - l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où
Mais exclus
- - l'aménagement de stands (cf43.32C)
- - l'organisation de foires et salons de nature récréative (cf93.29Z)
- - la location et l'exploitation de centres de conférences et de lieux d'exposition (cf.68.20B)
Chiffre d’affaire
AGORA CLUBS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 581 406.00 € pour un résultat de -24 649.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
AGORA CLUBS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AGORA CLUBS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12481319044
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AGORA CLUBS de part son activité de 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (61.2% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (6.6% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.7% des salariés)
- 01710 : Agences de voyages (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- guenard, sébastien
- guenard, sébastien ;
- guenard, sébastien,
- lejard, michael
- lejard, michael ;
- lejard, michael,
Les modifications survenues dans l'administration de la société AGORA CLUBS
- 2008-06-22 : Président partant : Lejard, Michael, nomination du Président : Guenard, Sébastien
- 2010-03-05 : Président partant : Guenard, Sébastien, nomination du Président : Lejard, Michael
- 2011-02-25 : nomination du Directeur général : Guenard, Sébastien
- 2012-01-22 : modification du Président Guenard, Sébastien, modification du Directeur général Lejard, Michael
- 2013-12-24 : modification du Président Lejard, Michael, modification du Directeur général Guenard, Sébastien
- 2016-04-07 : modification du Président Guenard, Sébastien, modification du Membre du Directoire et Directeur général Lejard, Michael, modification du Directeur général Lejard, Michael
- 2018-05-16 : modification du Président Lejard, Michael ; modification du Directeur général Guenard, Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Sezalory, Michel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Alteria Expertise et Conseils ; Commissaire aux comptes suppléant partant : DBR AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
- 2021-01-14 : Président partant : Lejard, Michael ; nomination du Président : Guenard, Sébastien ; Directeur général partant : Guenard, Sébastien ; nomination du Directeur général : Lejard, Michaël
Les autres mandats des administrateurs
- lejard, michael, :
- 2016-03-16 : LG2 (508440534)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AGORA CLUBS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AGORA CLUBS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 481319044 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-02-24 : jeudi 24 février 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 82.30Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Division | Organisation de salons professionnels et congrès |
Activite | Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
Synonyme | foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AGORA CLUBS- CO
2019 | 3 178 125.00 | 2 799 174.00 |
2018 | 378 950.00 | 2 188 090.00 |
2019 | 37 000.00 |
2018 | 37 000.00 |
2019 | 38 633.00 |
2018 | 30 950.00 |
2019 | 2 799 174.00 |
2018 | 2 188 090.00 |
2019 | 5 581 406.00 | 5 581 408.00 |
2018 | 4 327 946.00 |
2019 | -24 649.00 |
2018 | 31 831.00 |
2019 | 38 633.00 |
2018 | 30 950.00 |
2019 | 2 692 078.00 | 121 403.00 |
2018 | 2 570 675.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AGORA CLUBS- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- dimanche 22 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080108 publié le 22/06/2008Annonce n° 1526 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS En france et dans tous les pays : création et gestion de clubs d'affaires, de cercles corporatifs et de manifestations professionnelles regroupant des personnes de même secteur d'activité, organisation d'événements d'entreprise, d'expositions et de manifestations professionnelles ou culturelles, création, gestion et location de banques de données, de fichiers, notamment de caractère comportemental, édition, régie publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Lejard, Michael, nomination du Président : Guenard, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 juillet 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/07/2008N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - Adresse : 48 rue de Miromesnil 75008 Paris - Activité : En france et dans tous les pays : création et gestion de clubs d'affaires, de cercles corporatifs et de manifestations professionnelles regroupant des personnes de même secteur d'activité, organisation d'événements d'entreprise, d'expositions et de manifestations professionnelles ou culturelles, création, gestion et location de banques de données, de fichiers, notamment de caractère comportemental, édition, régie publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Lejard, Michael, Commissaire aux comptes titulaire : Sezalory, Michel, Commissaire aux comptes suppléant : DBR AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. .
- mardi 21 avril 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100045 publié le 05/03/2010Annonce n° 1941 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS En france et dans tous les pays : création et gestion de clubs d'affaires, de cercles corporatifs et de manifestations professionnelles regroupant des personnes de même secteur d'activité, organisation d'événements d'entreprise, d'expositions et de manifestations professionnelles ou culturelles, création, gestion et location de banques de données, de fichiers, notamment de caractère comportemental, édition, régie publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Guenard, Sébastien, nomination du Président : Lejard, Michael - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- lundi 22 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 07 février 2011: Depot des comptes
- vendredi 25 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110040 publié le 25/02/2011Annonce n° 3478 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS En france et dans tous les pays : création et gestion de clubs d'affaires, de cercles corporatifs et de manifestations professionnelles regroupant des personnes de même secteur d'activité, organisation d'événements d'entreprise, d'expositions et de manifestations professionnelles ou culturelles, création, gestion et location de banques de données, de fichiers, notamment de caractère comportemental, édition, régie publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Guenard, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 22 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120015 publié le 22/01/2012Annonce n° 1541 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président Guenard, Sébastien, modification du Directeur général Lejard, Michael - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- lundi 11 février 2013: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130247 publié le 24/12/2013Annonce n° 1990 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président Lejard, Michael, modification du Directeur général Guenard, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160069 publié le 07/04/2016Annonce n° 1008 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président Guenard, Sébastien, modification du Membre du Directoire et Directeur général Lejard, Michael, modification du Directeur général Lejard, Michael - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mercredi 16 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180092 publié le 16/05/2018Annonce n° 501 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président Lejard, Michael ; modification du Directeur général Guenard, Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Sezalory, Michel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Alteria Expertise et Conseils ; Commissaire aux comptes suppléant partant : DBR AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2020: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210009 publié le 14/01/2021Annonce n° 2606 N° RCS : 481319044 - Dénomination : AGORA CLUBS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Lejard, Michael ; nomination du Président : Guenard, Sébastien ; Directeur général partant : Guenard, Sébastien ; nomination du Directeur général : Lejard, Michaël - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AGORA CLUBS- mardi 01 janvier 2008 : Fermé
33 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - mercredi 23 décembre 2009 : Fermé
48 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8 - dimanche 30 janvier 2011 : Ouvert
42 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AGORA CLUBS- BOURGEON ANNE-LAURE : 12 RUE MONSEIGNEUR FELIX MAUNIER 97434 SAINT-PAUL
- CHARLOT ALEX : CHE DES MARCELLINES 13720 LA BOUILLADISSE
- COUVOUT AURORE : 137 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
- GIL LOUANA : 1 ALL DES EDELWEISS 69780 TOUSSIEU
- JAOUI FRANCK : 10 BD DE LA VILLETTE 75019 PARIS 19
- LEVEQUE ALEXIS : 13 RTE DE CHAUVIGNY 86800 TERCE
- LUAMBO SHUTSHA : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- MARIAU CAPUCINE : 1 CHE DE LA GRAVELLE 37500 SEUILLY
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS CTRE CIAL : RUE DES FONDERIES 33380 BIGANOS
- FIESTA AVENTURE : 4 RUE ROBERT SCHUMANN 67160 WISSEMBOURG
- FPI AUVERGNE EVENEMENT : 1 RUE DE L HOTEL DE VILLE 63110 BEAUMONT
- GABRIEL A/S : HJULMAGERVEJ 55
- HENRICH EVENEMENTS : 7 RUE DU CHESNEY 27510 PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX
- PLAINITUDE SAS : 461 RTE DE LA RONSENIERE 67420 PLAINE
- POLAR BLACK EVENTS : 124 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AGORA CLUBS- ALCARAZ ANNE : 122 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- ENEZIAN GREGOIRE : 182 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17
- JEANCOURT-GALIGNANI ANNE : 45 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17
- SANSON BORIS : 31 RUE DE CHAZELLES 75017 PARIS 17
- ATLANTIS INTERNATIONAL : 33 RUE FORTUNY 75017 PARIS 17
- AVANTAGE II : 101 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- CAB SERVICES : 1 RUE GALVANI 75017 PARIS 17
- HOT SHOT : 101 RUE DES DAMES 75017 PARIS 17
- IZORD : 9 RUE DU DEBARCADERE 75017 PARIS 17
- LA CAVALE : 11 RUE NAVIER 75017 PARIS 17
- MODEC : 37 AV DES TERNES 75017 PARIS 17
- NEWCO PLACE DES LICES 2019 : 90 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SCI PEN AN DALAR : 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS 17
- SP CONSEIL : 131 RUE DES DAMES 75017 PARIS 17
- VIRCO : 46 RUE AMPERE 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AGORA CLUBSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives