G.P.K.
Présentation générale de G.P.K.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société G.P.K. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société G.P.K. est situé au 2 BD SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 10 février 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 481326064 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
G.P.K. à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 849 146.00 € pour un résultat de 282 098.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
G.P.K. est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si G.P.K. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23481326064
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à G.P.K. de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] guillard, philippe,
- ganansia, charles,
- ganansia, charles, modification du
- gerber, etienne
- gerber, etienne ;
- guillard, philippe
- konc, gerard,
- konc, pascal,
- mauras, maxime,
- sarl j. grenouillet
Les modifications survenues dans l'administration de la société G.P.K.
- 2013-02-05 : Gérant partant : Konc, Gerard, Gérant partant : Konc, Pascal, nomination du Président : Mauras, Maxime, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guillard, Philippe
- 2016-12-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ganansia, Charles, modification du Commissaire aux comptes titulaire Guillard, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gerber, Etienne
- 2019-10-17 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Gerber, Etienne ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL J. GRENOUILLET
- 2020-02-02 : modification du Gérant Mauras, Maxime ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PJCM ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : COMAX ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PJCM ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : COMAX ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : LA CERE ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Guillard, Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL J. GRENOUILLET
Les autres mandats des administrateurs
- ganansia, charles, modification du :
- 2017-06-08 : FINANCIERE SICA (438901910)
- ganansia, charles, :
- 2017-05-30 : J R B C SAS (433030046)
- 2016-07-15 : LE BREBANT (344233424)
- 2015-10-09 : LE GRAMONT (401769179)
- 2014-10-14 : UNIKPAY FRANCE (493691414)
- 2014-03-14 : LE STELLA (433767035)
- 2012-02-09 : LA CHOPE DE LA CONTRESCARPE (350755682)
- 2011-12-11 : HENRY ET CIE (572102994)
- 2011-12-06 : VALORIAM (478169972)
- 2010-09-01 : HOTEL COURCELLES ETOILE (316430875)
- 2010-06-15 : GALLOPIN SAS (412578296)
- 2010-05-29 : ALTIPA SAS (381452457)
- 2009-07-08 : CORDILLERA CAPITAL (501473201)
- 2008-11-04 : CAFE RESTAURANT D'ALENCON (602002552)
- 2008-10-12 : JEAN MICHEL ANDRIEU REAL ESTATE CONSULTING (JEAN MICHEL ANDRIEU SAS) (440640746)
- gerber, etienne :
- 2019-09-20 : SARL CITHEA COMMUNICATION (422962233)
- 2018-12-12 : IPLUS DIFFUSION (505153288)
- 2018-05-03 : IPLUS INVESTISSEMENTS (507490563)
- 2017-08-18 : SARRANS (523095313)
- 2017-06-08 : FINANCIERE SICA (438901910)
- 2017-05-24 : SAS BRASSERIE LE LUTECE (552052805)
- 2017-05-03 : CAFE RESTAURANT D'ALENCON (602002552)
- 2017-04-20 : SAS LE NEMROD (488978644)
- 2014-03-06 : INOVAXION (443329776)
- 2012-10-12 : ARC EN CIEL HOLDING (504647207)
- 2010-03-17 : G.R.I FRANCE (389272717)
- 2010-02-12 : MASTRAD FINANCE (448924258)
- 2009-11-13 : MANDAR (400968681)
- 2009-09-22 : I.O.D. INVESTISSEMENT INTERNATIONAL, ORGANISATION, DISTRIBUTION INVESTISSEMENT (343823928)
- 2008-07-21 : 4 BI - Bruno Moinard (419782925)
- guillard, philippe :
- 2020-10-25 : SNC 113 PARIS 14 (788740900)
- 2020-06-21 : AGISCOM TECHNOLOGY (519381594)
- 2020-01-19 : SAS LE NEMROD (488978644)
- 2020-01-12 : SAS BRASSERIE LE LUTECE (552052805)
- 2020-01-12 : CAFE RESTAURANT D'ALENCON (602002552)
- 2019-09-27 : ETABLISSEMENTS MALEVILLE (393465703)
- 2019-09-20 : SARL CITHEA COMMUNICATION (422962233)
- 2019-08-07 : CARTEL FRANCE (332776798)
- 2019-08-04 : MITEK EUROPE SAS (452304462)
- 2019-08-04 : EXCEL (339585853)
- 2016-11-18 : INSTITUT DE RELOOKING INTERNATIONAL (484294996)
- 2016-10-13 : IMMOBILIERE EUROPE SEVRES (572108488)
- 2016-10-05 : ETABLISSEMENTS TAFANEL (562072397)
- 2015-03-19 : FLOWER PROD (794275222)
- 2015-02-05 : JEAN MICHEL ANDRIEU REAL ESTATE CONSULTING (JEAN MICHEL ANDRIEU SAS) (440640746)
- 2014-04-15 : MOD'ART INTERNATIONAL (439218702)
- 2014-04-15 : ECOLE D'ART MARYSE ELOY - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR (341821254)
- 2014-03-14 : LE STELLA (433767035)
- 2014-01-12 : PAVILLON DAUPHINE (477743306)
- 2013-08-25 : J R B C SAS (433030046)
- sarl j. grenouillet :
- 2020-06-21 : AGISCOM TECHNOLOGY (519381594)
- 2020-06-21 : AGISCOM (491422218)
- 2020-02-29 : SNC 113 PARIS 14 (788740900)
- 2020-02-21 : AVISIA NORD (881830053)
- 2019-12-20 : AMEXIO (490102233)
- 2019-10-27 : BIESSEN PHARMA (388491383)
- 2019-05-09 : INFOELSA (347727885)
- 2018-11-23 : IMMOBILIERE EUROPE SEVRES (572108488)
- 2018-11-08 : FINANCIERE 4 B I (540042447)
- 2018-10-19 : PACT AND PARTNERS INTERNATIONAL (342705886)
- 2018-10-07 : SNC CAUDERAN-BORDEAUX (519927636)
- 2018-08-28 : VITAMINS (391208550)
- 2018-08-26 : BRUNO MOINARD EDITIONS (750775611)
- 2016-09-22 : VIMO (395345747)
- 2015-05-03 : MAZET ENGERAND ET GARDY (562107904)
- 2014-02-21 : BOETIE PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT (495145211)
- 2012-12-06 : FORMATION & DEVELOPPEMENT (484691944)
- 2012-12-05 : ISCD (484981071)
- 2012-11-22 : INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL (339934796)
- 2012-11-22 : INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION I.D.E.C.O.M. (328187802)
- [20] guillard, philippe, :
- 2009-11-13 : MANDAR (400968681)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société G.P.K. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | G.P.K. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 481326064 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2005-02-10 : jeudi 10 février 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de G.P.K.- CO
2018 | 2 264 764.00 | 1 792 367.00 |
2017 | 472 397.00 | 1 866 394.00 |
2018 | 8 000.00 |
2017 | 8 000.00 |
2018 | 225 019.00 |
2017 | 305 503.00 |
2018 | 1 792 367.00 |
2017 | 1 866 394.00 |
2018 | 1 849 146.00 | 1 849 146.00 |
2017 | 1 921 747.00 |
2018 | 282 098.00 |
2017 | 394 278.00 |
2018 | 225 019.00 |
2017 | 305 503.00 |
2018 | 574 230.00 | 270 556.00 |
2017 | 298 570.00 | 5 104.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société G.P.K.- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 29 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100167 publié le 29/08/2010Annonce n° 1112 N° RCS : 481326064 - Dénomination : G.P.K. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 05 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130025 publié le 05/02/2013Annonce n° 1405 N° RCS : 481326064 - Dénomination : G.P.K. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Konc, Gerard, Gérant partant : Konc, Pascal, nomination du Président : Mauras, Maxime, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guillard, Philippe - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 11 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160241 publié le 11/12/2016Annonce n° 635 N° RCS : 481326064 - Dénomination : G.P.K. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ganansia, Charles, modification du Commissaire aux comptes titulaire Guillard, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gerber, Etienne - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 février 2017: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190201 publié le 17/10/2019Annonce n° 2578 N° RCS : 481326064 - Dénomination : G.P.K. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Gerber, Etienne ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL J. GRENOUILLET - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 novembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200023 publié le 02/02/2020Annonce n° 2280 N° RCS : 481326064 - Dénomination : G.P.K. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 8000 EUR - Administration : modification du Gérant Mauras, Maxime ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PJCM ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : COMAX ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PJCM ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : COMAX ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : LA CERE ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Guillard, Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL J. GRENOUILLET - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société G.P.K.- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 BD SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société G.P.K.- FLAMANT FLORENT : PLACE GRENETTE 74450 LE GRAND-BORNAND
- ARA : RUE EMILE POURCEL 06560 VALBONNE
- DRST : RUE DU CASINO 57360 AMNEVILLE
- F.D.M.B. : 113 ROUTE DE TAMIE 73200 GILLY-SUR-ISERE
- HAPPY DAYS : SAINT PIERRE 83310 GRIMAUD
- HIPPO GESTION ET CIE SNC : 5 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
- JPS PLAGE : 83 RUE DU GRAND CHEMIN DE CHARREY 21170 ESBARRES
- L'OYSTER BAR BREST : 2 QUAI DE LA DOUANE 29200 BREST
- LE CAPRICE : 2470 RTE DU GRESIVAUDAN 73800 PORTE-DE-SAVOIE
- LMF : 8 RUE DU COLONEL FERACCI 20250 CORTE
- MONSIEUR PELICAN : 139 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- P G L M PIZZERIA GRILLE LA MOZZARELLA : PL DE L EUROPE 69006 LYON 6EME
- RESTAURANT LA CIGOGNE : 1 RUE EMILE HAUG 67410 DRUSENHEIM
- ROYAL MONTGERON : 101 AV DE LA REPUBLIQUE 91230 MONTGERON
- VS'C : 10 RUE DESPOURRINS 65000 TARBES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société G.P.K.- CAMARET CLEMENT : 2 PAS BRADY 75010 PARIS 10
- DANIOGO MOUSSA : 7 RUE HENRI FEULARD 75010 PARIS 10
- DELATTRE ANNE : 61 RUE LA GRANGE AUX BELLES 75010 PARIS 10
- GULAN DENIZ : 60 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- HAMMOUR HAMID : 35 RUE LA GRANGE AUX BELLES 75010 PARIS 10
- CAP INITIATIVES : 55 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
- DIGITAL INFORMATIQUE : 202 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- FRANCENET-PHONE : 201 RUE SAINT MAUR 75010 PARIS 10
- GONDWANA : 19 RUE DE L AQUEDUC 75010 PARIS 10
- LI QUN : 9 RUE DE MARSEILLE 75010 PARIS 10
- MOURE ROUGE SAINT-MARTIN 31 : 48 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10
- NGAMB'ART : 9 RUE LOUIS BLANC 75010 PARIS 10
- SA2MN : 233 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- SYNDICAT AUTONOME CAT DU PERSONNEL DE GERFLOR : 22 RUE ST VINCENT DE PAUL 75010 PARIS 10
- TRANSFORM : 41 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société G.P.K.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives