SARL KAMARENT
Présentation générale de SARL KAMARENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL KAMARENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL KAMARENT est situé au LD L'HOMEL 35150 JANZE
C'est une qui a été crée le mardi 15 mars 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 481499929 au greffe de RENNES
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.42Z ( Élevage d'autres bovins et de buffles)
L'activité déclarée au greffe est : Élevage d'autres bovins et de buffles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.42Z (Élevage d'autres bovins et de buffles), les activités sont :
- - l'élevage de bovins et de buffles pour leur viande
- - l'élevage de bovins pour le trait, la tauromachie, etc.
- - la production de sperme d'animaux de l'espèce bovine
Chiffre d’affaire
SARL KAMARENT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SARL KAMARENT est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL KAMARENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49481499929
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL KAMARENT de part son activité de 01.42Z ( Élevage d'autres bovins et de buffles) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL KAMARENT
- 2013-10-23 : Gérant : BOUGEARD Emmanuel en fonction le 15 Octobre 2013
- 2014-05-22 : Gérant : BOUGEARD Emmanuel en fonction le 15 Octobre 2013 Gérant : VISSEICHE Marie-Pierre en fonction le 14 Mai 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL KAMARENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL KAMARENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 481499929 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-03-15 : mardi 15 mars 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 01.42Z : Élevage d'autres bovins et de buffles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Production animale |
Activite | Élevage d'autres bovins et de buffles |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL KAMARENTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL KAMARENT- dimanche 13 janvier 2008: Depot des comptes
- jeudi 15 janvier 2009: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 23 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130205 publié le 23/10/2013Annonce n° 1215 N° RCS : 481499929 - Dénomination : SARL KAMARENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BOUGEARD Emmanuel en fonction le 15 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 22 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140098 publié le 22/05/2014Annonce n° 293 N° RCS : 481499929 - Dénomination : SARL KAMARENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BOUGEARD Emmanuel en fonction le 15 Octobre 2013 Gérant : VISSEICHE Marie-Pierre en fonction le 14 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 25 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 16 février 2017: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 07 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 26 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL KAMARENT- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LD L'HOMEL 35150 JANZE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL KAMARENT- BOULLAND JEAN : LACOMBE 19120 CHENAILLER-MASCHEIX
- CHEVALIER ANNE : LE CLOS AHAUX 22150 HENON
- DORON CATHERINE : 21 RUE D'URVILLE 50510 LE MESNIL-AUBERT
- DUCHATEAU ELISABETH : 2 LE BOURG 23170 AUGE
- FONTAINE ERIC : 3 RUE GUILBERT 80260 VAUX-EN-AMIENOIS
- FRELON XAVIER : L ETRE GUERIN 61700 CHAMPSECRET
- KRUSEMARK REGIS : LA GARENNE 18210 COUST
- LAPRAY GILBERT : LES CLOCHARDS 71220 LE ROUSSET-MARIZY
- MASSIANI JEAN : 20276 ASCO
- PAPON JEAN-FRANCOIS : 63320 SAINT-DIERY
- GAEC DE LA CHARMOYE : LA CHARMOYE 71400 TAVERNAY
- GAEC DES CARLINES : 48230 CHANAC
- GAEC DU PLAINARD : LE PLAINARD 87260 SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
- INDIVISION FERRAND : LA MARTELLERIE 53170 MESLAY-DU-MAINE
- SCEA DE LA CLEF : 71350 SERMESSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL KAMARENT- BREVI LAURENCE : VILTHEBERT 35150 CORPS-NUDS
- CROSETTA ERIC : LE JARIL 35150 JANZE
- FROGERAIS MURIELLE : LE GRAIBUISSON 35150 CORPS-NUDS
- MARTEL DANY : 24 ALL PIERRE DE RONSARD 35150 JANZE
- PAUL RONAN : 2 RUE DE VILLOUTREYS 35150 JANZE
- ZANELLA CYRILLE : LD GAUTIER 35150 JANZE
- APEL DE L'ECOLE NOTRE DAME D'AMANLIS : 3 RUE DE L'ECOLE 35150 AMANLIS
- BIENVENUE REMPLACEMENT : PL MAIRIE 35150 JANZE
- COPPINGER : LA HAUTE CHERE 35150 BRIE
- EBF - EXPLOITATION BOIS ET FORETS : LA PEUPLERAIE 35150 AMANLIS
- FAMILLES RURALES - ASSOCIATION AMANLIS-PIRE-SUR-SEICHE : 8 RUE DE VITRE 35150 PIRE-CHANCE
- GAEC BELLE-MUSSES : LD BELLEVUE 35150 ESSE
- GAEC DES 4 VENTS : LA BASSE BICHERE 35150 ESSE
- IMMO LES SOURCES : LE JANET 35150 BRIE
- LES COCOTTES NOIRES : 12 RUE SAINT PIERRE 35150 JANZE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL KAMARENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives