PALAIS DES ARTS
Présentation générale de PALAIS DES ARTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PALAIS DES ARTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PALAIS DES ARTS est situé au 17 RUE GEORGES BIZET 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 20 juin 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 483431698 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
PALAIS DES ARTS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 881 594.00 € pour un résultat de -722 561.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PALAIS DES ARTS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PALAIS DES ARTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91483431698
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PALAIS DES ARTS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- compagnie de participation fonciere
- gyptis ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société PALAIS DES ARTS
- 2009-10-11 : Associé gérant : GYPTIS modification le 01 Octobre 2009 Associé : MODERN PROPERTIE SA en fonction le 01 Octobre 2009 Associé : VERONA représenté par TORRES Jean-Francois en fonction le 01 Octobre 2009
- 2021-01-08 : Associé gérant partant : GYPTIS ; nomination du Gérant : COMPAGNIE DE PARTICIPATION FONCIERE
Les autres mandats des administrateurs
- compagnie de participation fonciere :
- 2021-01-08 : L'ENSEIGNE II (493940118)
- 2020-12-23 : L'ENSEIGNE (491473591)
- 2020-11-22 : LIEUTAUD (393593934)
- 2020-11-10 : ODANE (391778263)
- 2020-11-08 : SAINT JACQUES (393666862)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PALAIS DES ARTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PALAIS DES ARTS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 483431698 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2005-06-20 : lundi 20 juin 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PALAIS DES ARTS- CO
2019 | 27 283 072.00 | 21 492 630.00 |
2018 | 5 790 442.00 | 14 045 854.00 |
2019 | 200.00 |
2018 | 200.00 |
2019 | -1 027 112.00 |
2018 | -534 311.00 |
2019 | 21 492 630.00 |
2018 | 14 045 854.00 |
2019 | 881 594.00 | 881 594.00 |
2018 | 823 874.00 |
2019 | -722 561.00 |
2018 | -610 781.00 |
2019 | -1 027 112.00 |
2018 | -534 311.00 |
2019 | 29 886 022.00 | 3 988 598.00 |
2018 | 903 618.00 | 24 993 806.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PALAIS DES ARTS- dimanche 11 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090196 publié le 11/10/2009Annonce n° 163 N° RCS : 483431698 - Dénomination : PALAIS DES ARTS - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Associé gérant : GYPTIS modification le 01 Octobre 2009 Associé : MODERN PROPERTIE SA en fonction le 01 Octobre 2009 Associé : VERONA représenté par TORRES Jean-Francois en fonction le 01 Octobre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 juin 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/06/2011N° RCS : 483431698 - Dénomination : PALAIS DES ARTS - Adresse : 17 rue Georges Bizet 75116 Paris - Activité : Acquisition gestion administration de tous biens et droits immobiliers - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 200 EUR - Administration : Associé gérant : GYPTIS, Associé : VERONA, Associé : LOENDAL.
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 08 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210005 publié le 08/01/2021Annonce n° 416 N° RCS : 483431698 - Dénomination : PALAIS DES ARTS - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 200 EUR - Administration : Associé gérant partant : GYPTIS ; nomination du Gérant : COMPAGNIE DE PARTICIPATION FONCIERE - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PALAIS DES ARTS- lundi 07 septembre 2009 : Fermé
166 AV DE GRASSE 06400 CANNES - mardi 26 avril 2011 : Fermé
2080 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE - mardi 26 avril 2011 : Ouvert
17 RUE GEORGES BIZET 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PALAIS DES ARTS- BOERMANS JAN : LA MARTINIERE 44260 MALVILLE
- CORCELLE JEAN : 40 CHE DES BUCLOS 38240 MEYLAN
- DE MONTESQUIOU-FEZENSAC AYMERI : CHATEAU DE MARSAN 32270 MARSAN
- LA PALMERAIE II : ZA LA PASSADOUIRE 30200 VENEJAN
- LE MONT MALRO : 85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
- MADOSTER : 9 RUE DU BOIS DES RONCES - CIDEX 104 16290 ASNIERES-SUR-NOUERE
- PRATELEN : 5 CHEMIN DE PRATELEN 56610 ARRADON
- SARL SMPPI : 545 RTE DE SAINT PAUL 83440 CALLIAN
- SCI HPB : BD JEAN MONNET 34300 AGDE
- SCI CALT : 3 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2
- SCI DORYANAKYN : 7 RUE DU PRESSOIR 77181 LE PIN
- SCI LES DEUX-RIVES : 6 RUE GUY NASSEAU 97441 SAINTE-SUZANNE
- SCI NIGNYAMA : 17 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12
- SCI NOMADE : 12 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
- SCI THEMIS : 9 IMP DES ALOUETTES 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PALAIS DES ARTS- BORDE GERALDINE : 11 RUE CLAUDE CHAHU 75116 PARIS 16
- BRITEL KENZA : 21 RUE GEORGES BIZET 75116 PARIS 16
- GUILLAUME ANNE-SOPHIE : 5 RUE FREYCINET 75116 PARIS 16
- ARVAN C ET C SARL : 97 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- BEKMA : 14 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16
- BETH INVEST : 28 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- DAIPHI SYSTEM AND PARTNERS : 36 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- LASOCIETE BY : 29 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16
- LE CERCLE PHILEBE : 15 RUE DURET 75116 PARIS 16
- SCI BONNE NOUVELLE TRINITE : 91 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- SCI HERRAN 6 : 6 RUE HERRAN 75116 PARIS 16
- SCI KER THOMAS : 67 BD LANNES 75116 PARIS 16
- SCI TARA : 5 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16
- SMM : 44 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16
- W.R HOLDING : 20 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PALAIS DES ARTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives