COMPTE TOURS
Présentation générale de COMPTE TOURS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMPTE TOURS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMPTE TOURS est situé au 161 RUE DE HYERES 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 24 juin 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 483533113 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.11Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- - le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- - véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais exclus
- - la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- - la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
- - le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
Chiffre d’affaire
COMPTE TOURS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 607 953.00 € pour un résultat de 83 725.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
COMPTE TOURS est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si COMPTE TOURS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47483533113
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMPTE TOURS de part son activité de 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (93.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMPTE TOURS
- 2010-07-18 : Gérant : RICORD Hervé en fonction le 07 Juillet 2010
- 2012-06-24 : Gérant non associé : RICORD Hervé modification le 14 Juin 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMPTE TOURS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMPTE TOURS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COMPTE TOURS MOTOS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 483533113 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-06-24 : vendredi 24 juin 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 45.11Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce de véhicules automobiles |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMPTE TOURS- CO
2019 | 2 394 585.00 | 2 217 958.00 |
2018 | 176 626.00 | 2 018 042.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 | 200 000.00 |
2019 | 61 266.00 |
2018 | 2 035.00 |
2019 | 2 217 958.00 |
2018 | 2 018 042.00 |
2019 | 3 607 953.00 | 3 625 918.00 |
2018 | 17 965.00 | 2 919 238.00 |
2019 | 83 725.00 |
2018 | 20 310.00 |
2019 | 61 266.00 |
2018 | 2 035.00 |
2019 | 1 759 225.00 | 202 157.00 |
2018 | 1 557 068.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMPTE TOURS- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- dimanche 18 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100137 publié le 18/07/2010Annonce n° 1516 N° RCS : 483533113 - Dénomination : COMPTE TOURS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RICORD Hervé en fonction le 07 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- dimanche 24 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120120 publié le 24/06/2012Annonce n° 1215 N° RCS : 483533113 - Dénomination : COMPTE TOURS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : RICORD Hervé modification le 14 Juin 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 29 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140165 publié le 29/08/2014Annonce n° 846 N° RCS : 483533113 - Dénomination : COMPTE TOURS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMPTE TOURS- vendredi 27 juin 2014 : Fermé
2005 AV PRESIDENT JOHN KENNEDY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - vendredi 27 juin 2014 : COMPTE TOURS MOTOS Ouvert
161 RUE DE HYERES 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMPTE TOURS- AKHMEDJANOV MARAT : 12 RUE MAURICE DODERO 38100 GRENOBLE
- DAUBER JONATHAN : PL DU 8 MAI 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
- GHARSALLAH MOURAD : 102 RUE DOUALA 83200 TOULON
- HDIOUI BILAL : 4 RUE EMMANUEL SEBILLE 28100 DREUX
- MITRAIL LUC : CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN
- PINTEA SERGIU : 5 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
- TSAKAEV ANZOR : 13 RUE THEODORE BANVILLE 06100 NICE
- BOIGNET AUTOMOBILES : 9 RUE DU FOUILLET 72100 LE MANS
- FRIDELLA AUTOMOBILE : 1 RUE NEWTON 33370 TRESSES
- GARAGE DE L EUROPE : 26 BD DE L EUROPE 59600 MAUBEUGE
- GT AUTO 64 : 10 PL ANDRE EMLINGER 64100 BAYONNE
- ILYANE AUTO : 2 RUE BENJAMIN DELESSERT 69150 DECINES-CHARPIEU
- MAGIC AUTO : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- SARL INTERNATIONAL CARS : 110 AV DES ALPES 06800 CAGNES-SUR-MER
- SAS MAXI CAR : 15 RUE DE CHAMPBRETON 77169 BOISSY-LE-CHATEL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMPTE TOURS- LE DROUMAGUET PASCALE : 8 RUE GRAND CHRESTIAN 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- SEASSAU FABRICE : 85 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- SEGURA CINDY : 104 CARRAIRE DE SAUVIOU 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- ARC EN CIEL ASSOCIATION : 1720 AV PRESIDENT JOHN KENNEDY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- ASS CULTURELLE VAROISE : 96 RES LA FARANDOLE LES PLAYE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- AU BONHEUR DE VALOU : 80 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- ELECTROMENAGER SERVICE : 823 BD DES ECOLES 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- HMDFR : 2 RTE DE LA SEYNE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- IMMOVAR : 415 RUE GRAND 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- LABEL QUALITE : 620 AV DE LA MALOGINESTE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- LABICHE : 399 ROC DU BELVEDERE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- LE SAINTE HELENE : 534 AV PRESIDENT JOHN KENNEDY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- LES LORRAINS 83 : 108 IMP BERNARD BAS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- SCI JOUTOURS : RES LA FONT DE FILLOL 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- TETES DE CAILLOUX : 25 RUE DES METIERS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMPTE TOURSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives