RIM
Présentation générale de RIM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RIM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RIM est situé au 105 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 octobre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 484400072 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
RIM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 285 935.00 € pour un résultat de 4 235.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
RIM est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si RIM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63484400072
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RIM de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- hariri, philippe
- kanchon bam, inc,
Les modifications survenues dans l'administration de la société RIM
- 2009-11-01 : Gérant partant : Kanchon Bam, Inc, nomination du Gérant : Hariri, Philippe
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RIM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RIM |
Dénomination usuelle de l'unité légale | BALADI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 484400072 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-10-01 : samedi 01 octobre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RIM- 110
2019 | 130 207.00 | 109 540.00 |
2018 | 20 667.00 |
2019 | 1 000.00 |
2018 |
2019 | 78 236.00 |
2018 |
2019 | 109 540.00 |
2018 |
2019 | 285 935.00 |
2018 |
2019 | 4 235.00 |
2018 |
2019 | 3 273.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RIM- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- dimanche 01 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090211 publié le 01/11/2009Annonce n° 1418 N° RCS : 484400072 - Dénomination : RIM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : Kanchon Bam, Inc, nomination du Gérant : Hariri, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 24 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 09 mars 2016: Depot des comptes
- mercredi 07 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2019: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RIM- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
105 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RIM- AU PETIT PALAIS : 23 RUE DU FOSSE DES TREIZE 67000 STRASBOURG
- BCR1 : 28 RUE DE LORRAINE 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
- BELUS CAFE : 71 RUE DES FLAMANTS ROSES 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
- BRASSERIE LORRAINE : 39 AV D IENA 75116 PARIS 16
- ELYSEES BONHEUR : 5 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- EURL GEULIN JEROME LE BELVEDERE : RESTAURANT LE BELVEDERE 76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
- GCGL : 4 PL DE LA GARE 38000 GRENOBLE
- LC : 338 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
- LE BAR DES MARINS : 12 AV GEORGE V 35800 DINARD
- LES JARDINS DU LUXEMBOURG : 65 BD SAINT MICHEL 75005 PARIS 5
- P.M.N. : 415 CHE DES NEVONS 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- RESTAURANT LE 711 : 711 AV DU MONT AIGOUAL 34190 GANGES
- S T E : 50 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- TONIFLO : 78 RUE DE FRANCE 06000 NICE
- VOLNEY'S : 9 RUE VOLNEY 75002 PARIS 2
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RIM- CHALANE ABOUBAKEUR : 121 RUE MANIN 75019 PARIS 19
- CHARPENTIER AURELIE : 8 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19
- FAVREAU FANNY : 32 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- IRAQI WAJDI : RUE DE L OURCQ 75019 PARIS 19
- MALAN STEPHANIE : 12 RUE PRADIER 75019 PARIS 19
- MIAH MD SHAMIM : 86 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- PERRIN CLEMENT : 110 AV SIMON BOLIVAR 75019 PARIS 19
- TEPIE MAGALIE : 83 RUE DE L OURCQ 75019 PARIS 19
- CAPITAL INVEST FRANCE : 25 RUE DU GENERAL BRUNET 75019 PARIS 19
- EN AVANT LA MUSIQUE : 152 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- EPC PARIS : 6 VLA ALBERT ROBIDA 75019 PARIS 19
- ETRE & ENTREPRENDRE : 267 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS 19
- LA FLAMME DE YOSSEF : 100 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- MADITERRA : 4 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 19
- O'ROYAL RESTAURANT : 7 RUE RIQUET 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RIMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives