RAMERY PROPRETE
Présentation générale de RAMERY PROPRETE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RAMERY PROPRETE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RAMERY PROPRETE est situé au 740 RUE DU BAC 59193 ERQUINGHEM-LYS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 octobre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 484762992 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 81.22Z ( Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
L'activité déclarée au greffe est : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 81.22Z (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel), les activités sont :
- - le nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les locaux d'institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
- - les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation d
- - le nettoyage de machines industrielles
- - les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.a.
Mais exclus
- - le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures des bâtiments (cf43.99D)
Chiffre d’affaire
RAMERY PROPRETE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 13 511 025.00 € pour un résultat de 1 540 898.00 € grace à 6 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
RAMERY PROPRETE est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si RAMERY PROPRETE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95484762992
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RAMERY PROPRETE de part son activité de 81.22Z ( Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel) sont :
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (89% des salariés)
- 02272 : Assainissement et maintenance industrielle (3.4% des salariés)
- 00538 : Manutention ferroviaire (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ramery, matthieu ;
- romain, olivier
Les modifications survenues dans l'administration de la société RAMERY PROPRETE
- 2008-01-11 : Gérant : DUPONCHELLE Daniel.
- 2009-03-20 : Gérant : DUPONCHELLE Daniel.
- 2009-10-11 : Gérant : FLAJOLET Frédéric
- 2009-11-27 : Gérant : LOURME David
- 2010-02-12 : Gérant : LOURME David Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean François
- 2014-05-28 : modification du Commissaire aux comptes titulaire AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Darrousez, Jean François
- 2015-12-03 : modification du Gérant Lourme, David, nomination du Gérant : Ramery, Matthieu
- 2018-12-21 : Gérant partant : Ramery, Matthieu ; nomination du Gérant : Romain, Olivier
Les autres mandats des administrateurs
- romain, olivier :
- 2021-01-14 : COMPOST DU MAZE (409885597)
- 2020-12-13 : COMPOST SC (491530218)
- 2020-12-11 : ARQUES ENROBES (515161800)
- 2016-07-19 : SUEZ RV OSIS Ouest (464200013)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RAMERY PROPRETE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RAMERY PROPRETE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 484762992 00085 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-10-01 : lundi 01 octobre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 81.22Z : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Division | Activités de nettoyage |
Activite | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RAMERY PROPRETE- CO
2019 | 11 302 270.00 | 9 576 505.00 |
2018 | 1 725 764.00 | 10 198 809.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 | 200 000.00 |
2019 | 1 035 020.00 |
2018 | 1 245 927.00 |
2019 | 9 576 505.00 |
2018 | 10 198 809.00 |
2019 | 13 511 025.00 | 13 554 022.00 |
2018 | 42 997.00 | 15 161 153.00 |
2019 | 1 540 898.00 |
2018 | 1 699 925.00 |
2019 | 1 035 020.00 |
2018 | 1 245 927.00 |
2019 | 5 172 159.00 | 370 889.00 |
2018 | 4 801 270.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RAMERY PROPRETE- vendredi 11 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080007 publié le 11/01/2008Annonce n° 725 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : DUPONCHELLE Daniel. - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 21 février 2008: Vente
Bodacc A publié le 19/10/2007Annonce n° 1146 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD Zone Industrielle 62630 Ruitz travaux d'entretien de locaux de nettoyage, magasinage, manutention - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Le Syndicat Agricole - Opposition : Au siège du fonds cédé et pour la correspondance au Cabinet Coulon et Cie Maître VERGRIETE 251, avenue du Bois le Parc du Pont Royal bâtiment E Entrée E2 - 59130 Lambersart - Origine : Mise en activité de la société par achat au prix stipulé de 163 000 euros
- jeudi 28 février 2008: Vente
Bodacc A publié le 19/10/2007Annonce n° 861 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD Zone Industrielle 62520 Ruitz opération de vidange et de curage - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 200000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Le Syndicat Agricole - Opposition : au fonds cédé pour la validité, pour la correspondance au cabinet Coulon, Maître Jacques Vergriète, Le Parc du Pont Royal bâtiment E, entrée E2, 251 avenue du Bois, 59130 Lamberg - Origine : Fonds acquis principal par achat au prix stipulé de : 163 000 euros
- jeudi 06 mars 2008: Vente
Bodacc A publié le 19/10/2007Annonce n° 2171 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD route du Plouvier Zone Industrielle 59175 Templemars entretien de locaux, nettoyage, magasinage, manu- tention et conditionnement - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : DUPONCHELLE Daniel. - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Syndicat Agricole - Opposition : Me VERGBRIETE 25 AVENUE DU BOIS 59130 LAMBERSART - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 29.500,00 EUR
- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090056 publié le 20/03/2009Annonce n° 1209 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : DUPONCHELLE Daniel. - Modification : Transfert du siège social
- dimanche 11 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090196 publié le 11/10/2009Annonce n° 1694 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : FLAJOLET Frédéric - Modification : Changement de gérant Changement d'activité
- vendredi 27 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090229 publié le 27/11/2009Annonce n° 1019 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : LOURME David - Modification : Changement de gérant
- mercredi 16 décembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100030 publié le 12/02/2010Annonce n° 1239 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : LOURME David Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean François - Modification : Apport-Fusion Changement de nom commercial Adjonction d'activité
- mardi 21 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 29 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1817 N° RCS : 484762992 - Dénomination : ENVINORD 740 rue du Bac 59193 Erquinghem-Lys - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : LOURME David Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean François - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Art.L-236.14 du code de commerce - Origine : montant de l'évaluation : 661.145,00 EUR
- mardi 29 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1818 N° RCS : 377615091 - Dénomination : ARIANE ENVIRONNEMENT 740 rue du Bac 59193 Erquinghem-Lys - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 300000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : LOURME David Administrateur : BEAUCHAMPS Philippe Administrateur : LOURME David Administrateur : RAMERY Matthieu Commissaire aux comptes titulaire : BDL AUDIT Commissaire aux comptes supplé - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce - Origine : montant de l'évaluation : 661.145,00 EUR
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140102 publié le 28/05/2014Annonce n° 1003 N° RCS : 484762992 - Dénomination : RAMERY PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 200000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Darrousez, Jean François - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150233 publié le 03/12/2015Annonce n° 1128 N° RCS : 484762992 - Dénomination : RAMERY PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 200000 EUR - Administration : modification du Gérant Lourme, David, nomination du Gérant : Ramery, Matthieu - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180244 publié le 21/12/2018Annonce n° 2267 N° RCS : 484762992 - Dénomination : RAMERY PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 200000 EUR - Administration : Gérant partant : Ramery, Matthieu ; nomination du Gérant : Romain, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 11 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RAMERY PROPRETE- lundi 17 novembre 2008 : Fermé
334 RUE DE L ALLOEU 59193 ERQUINGHEM-LYS - jeudi 01 mai 2014 : BACQUET/ETN Ouvert
ZONE INDUSTRIELLE 62620 RUITZ - vendredi 31 octobre 2008 : Fermé
RUE EMILE THOREZ 62730 LES ATTAQUES - lundi 07 janvier 2008 : Fermé
RUE DU PLOUVIER 59175 TEMPLEMARS - jeudi 01 mai 2014 : ETN Ouvert
541 RUE DE L ALBECK 59640 DUNKERQUE - jeudi 01 mai 2014 : Ouvert
81 RUE DES LOSTES 59320 HAUBOURDIN - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
RUE DE LA SUCRERIE 62610 ARDRES - jeudi 01 mai 2014 : Ouvert
740 RUE DU BAC 59193 ERQUINGHEM-LYS - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
CHE DE LA RENAISSANCE 59580 ANICHE - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
RUE EDOUARD BRANLY 80450 CAMON - dimanche 01 juillet 2018 : Fermé
200 RUE DU PONT ROMPU 59200 TOURCOING - vendredi 01 janvier 2016 : Ouvert
PARC ENTREPRISES MOTTE DU BOIS 62440 HARNES - dimanche 01 juillet 2018 : Ouvert
263 RUE DES CINQ VOIES 59200 TOURCOING
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RAMERY PROPRETE- BESSON ROMAIN : 76 BD DE LA MOURACHONNE 06580 PEGOMAS
- DEVILLERS FRANCIS : 31 RUE THEODULE PEULEVEY 14100 LISIEUX
- DUMAS MARLENE : 1 LOTISSEMENT LES ROSES 24210 LIMEYRAT
- LACAS ANTOINE : 27 RUE DU MARQUIS DE TURBILLY 49000 ANGERS
- LAFONT JERRY : 21 LES OUCHES 37140 LA CHAPELLE-SUR-LOIRE
- LOURENCO TOMMY : 1 CHE DE KURUTZ 64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
- MARTEL GERARD : IMP DE LA BERLE 33470 GUJAN-MESTRAS
- PINTIAUX JULIEN : 20 RTE DE SAINT GERMAIN 63500 ISSOIRE
- SERENI ANGE : LDT VIAGENTI 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
- BONHOMME DE SUIE : 264 RTE DES VERNAYS 74440 TANINGES
- DJIGUIYA NETTOYAGE : 46 RUE HANNAH ARENDT 91700 FLEURY-MEROGIS
- GNETTOYAGE : 22 AV DE STE THERESE 73200 ALBERTVILLE
- LARQUEY RAMONAGE : 14 RTE DE BAZAS 33210 LANGON
- SARL QUALITECHNIC : 26 RUE DU COLONEL PERSON 76560 DOUDEVILLE
- SSEN : 6 RUE VOLTAIRE 34200 SETE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RAMERY PROPRETE- BOUTILLIER NICOLAS : 311 RUE D'ARMENTIERES 59193 ERQUINGHEM-LYS
- CAMERLINCK GILLES : 442 RUE DELESTREZ 59193 ERQUINGHEM-LYS
- CAREYE ANDRE : 1879 RUE DELPIERRE 59193 ERQUINGHEM-LYS
- DESRUELLES SERGE : 610 IMP DU MOULIN 59193 ERQUINGHEM-LYS
- PRUVOST JOFFREY : 1300 RUE D ARMENTIERES 59193 ERQUINGHEM-LYS
- ESPAZEN : 136 RUE DU BAC 59193 ERQUINGHEM-LYS
- EUROPA PRODUCTION : 206 RUE DU BAC 59193 ERQUINGHEM-LYS
- FGJJ HOLDING : RUE DU MEUNIER 59193 ERQUINGHEM-LYS
- GJDP : 129 RUE DES ACQUETS 59193 ERQUINGHEM-LYS
- LES VILLAS BLANCHES : 334 RUE DE L ALLOEU 59193 ERQUINGHEM-LYS
- MA SOCIALBOX : 30 RUE DU STADE 59193 ERQUINGHEM-LYS
- MACAINE COACHING SASU : 217 RUE DU BAC 59193 ERQUINGHEM-LYS
- SCI KAFRED : RUE DU MEUNIER 59193 ERQUINGHEM-LYS
- SCI KATS : 698 RUE DE L'ALLOEU 59193 ERQUINGHEM-LYS
- SCI TAFFIN : RUE DU MOULIN 59193 ERQUINGHEM-LYS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RAMERY PROPRETERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives