SAS I S D
Présentation générale de SAS I S D
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS I S D et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS I S D est situé au 76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 14 octobre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 484941497 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 20.42Z ( Fabrication de parfums et de produits pour la toilette)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 20.42Z (Fabrication de parfums et de produits pour la toilette), les activités sont :
- - la fabrication de parfums et de produits pour la toilette :
- - parfums et eaux de toilette
- - produits de beauté ou de maquillage
- - préparations de protection solaire et pour le bronzage
- - préparations pour manucures et pédicures
- - shampooings, laques pour cheveux, préparations pour l'ondulation ou le défrisage des cheveux
- - dentifrices et produits pour l'hygiène buccale, y compris les préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers
- - préparations pour le rasage, y compris les préparations pour le prérasage et l'après-rasage
- - désodorisants et sels pour le bain
- - dépilatoires
- - la fabrication de savon cosmétique
Mais exclus
- - l'extraction et le raffinage des huiles essentielles naturelles (cf20.53Z)
- - la fabrication de préparations pharmaceutiques (cf21.20Z)
Chiffre d’affaire
SAS I S D à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 19 112.00 € pour un résultat de -26 269.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAS I S D est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS I S D est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73484941497
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS I S D de part son activité de 20.42Z ( Fabrication de parfums et de produits pour la toilette) sont :
- 00044 : Industries chimiques (87.2% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (9% des salariés)
- 00972 : Parfumerie de détail et esthétique (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] konckier, david, modification du
- ademe, jelane
- bloch, frédérique
- jacques bogart
- konckier, david,
- konckier, jacques, modification du
- konckier, regine.
- young, vincent,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS I S D
- 2008-05-27 : Directeur général délègué partant : Ademe, Jelane
- 2008-12-31 : Président partant : Konckier, Jacques, modification du Président Konckier, David, modification du Directeur général Fajnberg, nom d'usage : Konckier, Regine.
- 2011-08-28 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Young, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bloch, Frédérique
- 2015-05-06 : Président partant : Konckier, David, nomination du Président : JACQUES BOGART
- 2019-03-07 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Bloch, Frédérique
Les autres mandats des administrateurs
- ademe, jelane :
- 2008-05-27 : AROMALUX (487801847)
- jacques bogart :
- 2015-04-30 : AROMALUX (487801847)
- 2015-04-30 : PARFUMS TED LAPIDUS (330076472)
- 2015-04-30 : INSTITUT JEANNE PIAUBERT (303411698)
- 2015-04-30 : DISTRIBAL (438572299)
- 2015-04-30 : STENDHAL (672016292)
- 2015-04-30 : TED LAPIDUS (402926794)
- 2015-04-30 : JEANNE PIAUBERT (392557203)
- 2015-04-30 : PARFUMS JACQUES BOGART (443538327)
- 2015-04-30 : SAS SFFP (335005583)
- 2015-04-30 : CARVEN PARFUMS (523797306)
- konckier, david, :
- 2009-11-08 : JACQUELOT PE (451339642)
- konckier, jacques, modification du :
- 2008-11-05 : DISTRIBAL (438572299)
- 2008-11-05 : INSTITUT JEANNE PIAUBERT (303411698)
- 2008-11-05 : SAS S.F.F.C. (453785883)
- 2008-11-04 : STENDHAL (672016292)
- 2008-11-04 : SAS SFFP (335005583)
- 2008-11-04 : AROMALUX (487801847)
- 2008-11-04 : TED LAPIDUS (402926794)
- 2008-11-04 : PARFUMS JACQUES BOGART (443538327)
- 2008-11-04 : JEANNE PIAUBERT (392557203)
- konckier, regine. :
- 2008-11-04 : SAS SFFP (335005583)
- 2008-11-04 : AROMALUX (487801847)
- 2008-11-04 : TED LAPIDUS (402926794)
- 2008-11-04 : JEANNE PIAUBERT (392557203)
- young, vincent, :
- 2010-11-16 : GENERALI FRANCE (572044949)
- [54] konckier, david, modification du :
- 2008-11-04 : SAS SFFP (335005583)
- 2008-11-04 : AROMALUX (487801847)
- 2008-11-04 : TED LAPIDUS (402926794)
- 2008-11-04 : JEANNE PIAUBERT (392557203)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS I S D et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS I S D |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 484941497 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-10-14 : vendredi 14 octobre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 20.42Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industrie chimique |
Division | Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums |
Activite | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de produits pour la toilette, fabricant de cosmétiques, fabricant de parfums |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS I S D- CO
2019 | 1 376 944.00 | 363 472.00 |
2018 | 1 013 471.00 | 189 401.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | -26 269.00 |
2018 | -42 855.00 |
2019 | 363 472.00 |
2018 | 189 401.00 |
2019 | 19 112.00 | 65 549.00 |
2018 | 46 437.00 |
2019 | -26 269.00 |
2018 | -42 855.00 |
2019 | -26 269.00 |
2018 | -42 855.00 |
2019 | 338 393.00 |
2018 | 338 393.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS I S D- mardi 27 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080089 publié le 27/05/2008Annonce n° 1296 N° RCS : 484941497 - Dénomination : SAS I.S.D La création, la production, la fabrication, la commercialisation de tous produits relevant du domaine de la parfumerie, des cosmétiques, de l'hygiène et assimiles - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Directeur général délègué partant : Ademe, Jelane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 31 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080240 publié le 31/12/2008Annonce n° 1062 N° RCS : 484941497 - Dénomination : SAS I.S.D La création, la production, la fabrication, la commercialisation de tous produits relevant du domaine de la parfumerie, des cosmétiques, de l'hygiène et assimiles - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Konckier, Jacques, modification du Président Konckier, David, modification du Directeur général Fajnberg, nom d'usage : Konckier, Regine. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 29 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 06 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- dimanche 28 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110166 publié le 28/08/2011Annonce n° 563 N° RCS : 484941497 - Dénomination : SAS I.S.D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Young, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bloch, Frédérique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 06 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150087 publié le 06/05/2015Annonce n° 979 N° RCS : 484941497 - Dénomination : SAS I.S.D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Konckier, David, nomination du Président : JACQUES BOGART - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 07 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190047 publié le 07/03/2019Annonce n° 3272 N° RCS : 484941497 - Dénomination : SAS I.S.D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Bloch, Frédérique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS I S D- lundi 16 février 2009 : Ouvert
13 RUE PIERRE LEROUX 75007 PARIS 7 - lundi 16 février 2009 : Ouvert
76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS I S D- ENGRAND LUDIVINE JULIE MARIE : 1 RUE GEORGES BIZET 34290 ABEILHAN
- GAROSSI ALAIN : 6 VAL D AZUR 06560 VALBONNE
- JOVANOVIC SUZANNE : 177 CHE PECH NADAL 24150 LANQUAIS
- KANEKO SUMIE : 71 RUE SAINT LOUIS EN L'ILE 75004 PARIS 4
- LEMARCHAND SANDRA : 12 CHE DU CORMIER 85220 LA CHAIZE-GIRAUD
- ZORA CYNTHIA : 23 RES KARUKERA 97110 POINTE-À-PITRE
- COSMEVA : 1 RUE DES SOURCES 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- K12 COSMETICS : 71 AV JEAN PIERRE BOURQUARD 78500 SARTROUVILLE
- LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE : 40 BD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LESLIE LEONOR INTERNATIONAL : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- LORPLUS COSMETICS FRANCE : 3 RUE PAUL TAVERNIER 77300 FONTAINEBLEAU
- OLLIOZ : LE BOURG 24520 LIORAC-SUR-LOUYRE
- PURE NATURE ZONE : RTE DES RELIGIEUSES 97200 FORT-DE-FRANCE
- SARL PHARMMATT : 19 CHE DE SIRONIS 31130 BALMA
- TEVI FRANCE : 10 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS I S D- ARABI HAMID : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- ARMINGAUD CLAUDE : 116 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- MELLA SAID : 23 RUE D'ARTOIS 75008 PARIS 8
- AB CROISSY BEAUBOURG SAS : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- AKELIUS PARIS 55 : 24 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- ASS ECO BOIS : 36 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- DAUPHINOT CONSEILS : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- FREEBOX : 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- JULIE BRAMI PARTICIPATIONS : 15 RUE ROQUEPINE 75008 PARIS 8
- MANDAT99 : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- NEXIMMO 102 : 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- SAS CERGY : 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8
- SCI DU 8 RUE D'ARTOIS : 160 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SOPRANO : 20 RUE DU BOCCADOR 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 24 RUE ALPHAND 75013 PARIS RE : 74 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS I S DRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives