NIL 93
Présentation générale de NIL 93
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NIL 93 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NIL 93 est situé au 1 RUE PEPIN 93100 MONTREUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 485138366 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
NIL 93 à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 283 882.00 € pour un résultat de 22 017.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
NIL 93 est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si NIL 93 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47485138366
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NIL 93 de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société NIL 93
- 2014-05-16 : Gérant : GUVEN Emilie, Segan en fonction le 07 Mai 2014
- 2015-02-28 : Gérant : MERIC Oznur en fonction le 19 Février 2015
- 2016-09-04 : Gérant : MERIC Semsettin en fonction le 31 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NIL 93 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NIL 93 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | GRAMOPHONE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 485138366 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-01 : jeudi 01 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NIL 93- 110
2018 | 206 146.00 | 157 626.00 |
2017 | 48 520.00 |
2018 | 5 000.00 |
2017 |
2018 | 113 431.00 |
2017 |
2018 | 157 626.00 |
2017 |
2018 | 283 882.00 |
2017 |
2018 | 22 017.00 |
2017 |
2018 | 18 906.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NIL 93- vendredi 16 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140094 publié le 16/05/2014Annonce n° 2108 N° RCS : 485138366 - Dénomination : NIL 93 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GUVEN Emilie, Segan en fonction le 07 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 28 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150042 publié le 28/02/2015Annonce n° 2063 N° RCS : 485138366 - Dénomination : NIL 93 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MERIC Oznur en fonction le 19 Février 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 04 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160173 publié le 04/09/2016Annonce n° 1178 N° RCS : 485138366 - Dénomination : NIL 93 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MERIC Semsettin en fonction le 31 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 27 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 29 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NIL 93- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE PEPIN 93100 MONTREUIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NIL 93- BESOMBES VERONIQUE : 1 PL DU CHATELET 75001 PARIS 1
- PIERS DE RAVESCHOOT EVA : 3 ZA DE BERLAZ 22260 RUNAN
- PINTADU MAURICE : 1 GRANDE RUE 04260 ALLOS
- POP DANIEL : 79 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75004 PARIS 4
- BAR RESTAURANT L'AMIRAL : 1 AV PIERRE GUEGUIN 29900 CONCARNEAU
- CARTE BLANCHE : 2354 LE PIN NEUF 83250 LA LONDE-LES-MAURES
- CHIPI-CHIPI : 6 RUE BRIAN 33000 BORDEAUX
- JAYAKALA : 33 RUE PHILIPPE DE GIRARD 75010 PARIS 10
- L.P. VIEUX QUARTIERS : 15 RUE PERRIERE 74000 ANNECY
- LA PROHIBITION : 14 RUE ANDRE PORTES 34200 SETE
- LE BRAZZA : 1 AV HENRI RAVERA 92220 BAGNEUX
- LES CLEFS DU BONHEUR : 3 PL DE LA REPUBLIQUE 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
- MADUREST VIRY SAS : 120 AV DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON
- QUESNEL'S : 16 RTE DE STRASBOURG 67370 DINGSHEIM
- SARL LE RESTO : LES ORPELLIERES 34410 SERIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NIL 93- ESTEVE LUCAS : 162 RUE DE ROMAINVILLE 93100 MONTREUIL
- PENSIVY MAEVA JEANNE HELENE : 16 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL
- PERREIRA ANDRE : 86 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
- POULIN NICOLE : 19 AV FAIDHERBE 93100 MONTREUIL
- STANA VASILE : 80 ALL SUZANNE MARTORELL 93100 MONTREUIL
- TESCHNER FREDERIC : 17 RUE DE LA REVOLUTION 93100 MONTREUIL
- BAT'RENOV : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL : 4 RUE DOLORES IBARRURI 93100 MONTREUIL
- EL SYSTEMES : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL
- GB SERVICES : 17 PL DU GENERAL DE GAULLE 93100 MONTREUIL
- J'Y PENSE SOUVENT : 58 RUE BEAUMARCHAIS 93100 MONTREUIL
- OFDA : 31 RUE DOUY DELCUPE 93100 MONTREUIL
- QUARK : 1 AV DU COLONEL FABIEN 93100 MONTREUIL
- SARL SYRLENE : 64 RUE DU CAPITAINE DREYFUS 93100 MONTREUIL
- SCI ARTENAY : 46 RUE COLMET LEPINAY 93100 MONTREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NIL 93Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives