GERARD GATEAU
Présentation générale de GERARD GATEAU
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GERARD GATEAU et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GERARD GATEAU est situé au 50 RUE DU CALVAIRE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 487380289 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.54Z ( Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.54Z (Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail d'appareils audio et vidéo (cf47.43Z)
Chiffre d’affaire
GERARD GATEAU à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 18 860.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
GERARD GATEAU est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si GERARD GATEAU est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30487380289
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GERARD GATEAU de part son activité de 47.54Z ( Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé) sont :
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (92.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GERARD GATEAU
- 2008-09-05 : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément. Gérant : GATEAU Christian. Gérant : GATEAU Françoise. Gérant : GATEAU Benoît. Commissaire aux comptes titulaire : CAIVEAU Joël. Commissaire aux comptes suppléant : ZOONEDYNDT Daniel.
- 2010-10-06 : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément Gérant : GATEAU Christian Gérant : GATEAU Françoise Gérant : GATEAU Benoît Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA-FPL Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA
- 2014-09-28 : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément Gérant : GATEAU Christian Gérant : GATEAU Françoise Gérant : GATEAU Benoît Commissaire aux comptes suppléant : BDO en fonction le 18 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BDO Saint Gilles Croix de Vie en fonction le 18 Septembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GERARD GATEAU et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GERARD GATEAU |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487380289 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 47.54Z : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GERARD GATEAU- CO
2019 | 3 440 511.00 | 2 167 895.00 |
2018 | 1 272 616.00 | 2 082 257.00 |
2019 | 300 000.00 |
2018 | 300 000.00 |
2019 | 18 860.00 |
2018 | 56 123.00 |
2019 | 2 167 895.00 |
2018 | 2 082 257.00 |
2019 | 533 988.00 | 28 629.00 |
2018 | 505 360.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GERARD GATEAU- vendredi 05 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080159 publié le 05/09/2008Annonce n° 1486 N° RCS : 487380289 - Dénomination : GERARD GATEAU achat, vente, loc. De cycles achat, vente, réparation. Location, representation de cycles, cyclomoteurs, appareillages electriques appareils ménagers, radio-television, luminaires, articles, cadeaux, dépot de gaz, butane, electrici te-generale. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément. Gérant : GATEAU Christian. Gérant : GATEAU Françoise. Gérant : GATEAU Benoît. Commissaire aux comptes titulaire : CAIVEAU Joël. Commissaire aux comptes suppléant : ZOONEDYNDT Daniel. - Modification : Transformation en société à responsabilité limitée Changement de dénomination sociale
- vendredi 12 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 06 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100194 publié le 06/10/2010Annonce n° 2756 N° RCS : 487380289 - Dénomination : GERARD GATEAU achat, vente, loc. De cycles achat, vente, réparation. Location, representation de cycles, cyclomoteurs, appareillages electriques appareils ménagers, radio-television, luminaires, articles, cadeaux, dépot de gaz, butane, electrici te-generale. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément Gérant : GATEAU Christian Gérant : GATEAU Françoise Gérant : GATEAU Benoît Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA-FPL Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 28 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140186 publié le 28/09/2014Annonce n° 1161 N° RCS : 487380289 - Dénomination : GERARD GATEAU - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GATEAU Gérard Lucien Clément Gérant : GATEAU Christian Gérant : GATEAU Françoise Gérant : GATEAU Benoît Commissaire aux comptes suppléant : BDO en fonction le 18 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BDO Saint Gilles Croix de Vie en fonction le 18 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 04 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- mardi 29 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 22 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 04 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GERARD GATEAU- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
50 RUE DU CALVAIRE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GERARD GATEAU- AMOO ISSA : 10 RUE DU CLOS SAINT PAUL 95210 SAINT-GRATIEN
- BERTHET FRANCOIS : RUE ANTOINE LAURENT 73170 YENNE
- HERRY JOFFREY : 1 RTE DE BEG AR GROAS 29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
- POLPRE JEAN : 22 RUE PAUL DOUMER 51120 SEZANNE
- TENDENG SERAPHIN : 40 AV AVENUE DE FRANCE 74460 MARNAZ
- A.M.S. - ANTENNES MENAGER SERVICES : 1 RUE DE GUENYVEAU 49260 LE PUY-NOTRE-DAME
- ASS ART ET MUSIQUE : 21 RUE DU REFUGE 34000 MONTPELLIER
- CLICHY 2000 : 21 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17
- DE.FI : 48 AV MARECHAL LECLERC 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
- HOMETECH : 131 AV DE LA REPUBLIQUE 52000 CHAUMONT
- KALO : 53 RUE DU COMMERCE 97600 MAMOUDZOU
- LEADER MENAGER : 23 RUE DE LA DEMI LUNE 93100 MONTREUIL
- LOREZ : 8 RUE DU CHEVAL ROUGE 45000 ORLEANS
- N.B.C.ACOUSTIC : 9 AV CARNOT 30000 NIMES
- SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAFONT : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 64800 NAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GERARD GATEAU- ALEXANDRE MARIE-NOELLE : 11 IMP DES MARAYONS 85800 LE FENOUILLER
- GAUVRIT LOIC : 14 RUE DES CARRIERES 85800 LE FENOUILLER
- GUILLOT LAURIANE : 10 RUE DES QUATRE VENTS 85800 LE FENOUILLER
- ROBINET JEAN PAUL : 7 IMP DES FRENES 85800 LE FENOUILLER
- ABCMLAVIE : 29 AV DE LA FOLETTE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- CARAMELLE : 28 AV DE L OCEAN 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- ECOLE DES PECHES MARITIMES : 20 RUE DU BAC 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- ETABLISSEMENTS CLAUDE RAFFIN : CENTRE DE MAREE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- FLOWER 7 : 3 BD GEORGES POMPIDOU 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- LA ROSE DES VENTS : 29 AV DE LA LIBERTE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- LATITUDE PISCINES : RUE DES CHARPENTIERS 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- NETELIMM : 27 RTE DE LA ROCHE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- SCI LA BECASSE : 2 IMP DU FIEF 85800 GIVRAND
- SOCIETE HOLDING BOURON : RUE DES FORGERONS 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- VITE UN LYCEE SUR LE PAYS DE SAINT GILLES : RUE DU SOLEIL LEVANT 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GERARD GATEAURéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives