GYPARK
Présentation générale de GYPARK
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GYPARK et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GYPARK est situé au 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 21 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 487430506 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 3 949 524,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
GYPARK à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 784 085.00 € pour un résultat de -815 443.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
GYPARK est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si GYPARK est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40487430506
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GYPARK de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GYPARK
- 2012-06-17 : Associé gérant : ENER modification le 14 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Associé : HUEVO SARL en fonction le 22 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 07 Juin 2012
- 2018-06-21 : Gérant Associé : ENER modification le 24 Mai 2017 ; Associé : GAMBETTA OFFICES modification le 24 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 19 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GYPARK et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GYPARK |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487430506 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-21 : mercredi 21 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GYPARK- CO
2020 | 44 290 441.00 | 30 992 222.00 |
2019 | 13 298 219.00 | 53 010 708.00 |
2020 | 3 949 524.00 |
2019 | 3 949 524.00 |
2020 | 8 090 615.00 |
2019 | -3 119 029.00 |
2020 | 30 992 222.00 |
2019 | 53 010 708.00 |
2020 | 3 784 085.00 | 3 784 085.00 |
2019 | 4 183 258.00 |
2020 | -815 443.00 |
2019 | 183 714.00 |
2020 | 8 090 615.00 |
2019 | -3 119 029.00 |
2020 | 2 479 694.00 | |
2019 | 1 623 507.00 | 856 187.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GYPARK- dimanche 17 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120115 publié le 17/06/2012Annonce n° 1448 N° RCS : 487430506 - Dénomination : GYPARK - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Associé gérant : ENER modification le 14 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Associé : HUEVO SARL en fonction le 22 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 07 Juin 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 02 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160108 publié le 02/06/2016Annonce n° 1733 N° RCS : 487430506 - Dénomination : GYPARK - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- vendredi 30 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180063 publié le 30/03/2018Annonce n° 2261 N° RCS : 487430506 - Dénomination : SNC GYPARK - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique.
- jeudi 21 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180117 publié le 21/06/2018Annonce n° 4396 N° RCS : 487430506 - Dénomination : SNC GYPARK - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3949524.00 EUR - Administration : Gérant Associé : ENER modification le 24 Mai 2017 ; Associé : GAMBETTA OFFICES modification le 24 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 19 Juin 2018 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 28 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GYPARK- lundi 30 mai 2016 : Fermé
4 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE - lundi 30 mai 2016 : Ouvert
6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GYPARK- 5D - MER D'IROISE : 11 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 59148 FLINES-LEZ-RACHES
- LES MOUETTES : 88 QUAI DE LA REPUBLIQUE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- SCI ANTSONAB : RTE DE VIERZON 41320 LANGON-SUR-CHER
- SCI CHANDEL : 26 RTE DE VERNEVILLE 54580 SAINT-AIL
- SCI CIZERON : 3 RUE EDOUARD BRANLY 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- SCI DE L'ILE DE FRANCE : 12 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
- SCI JJR : 39 AV ROBERT DESCAMPS 59126 LINSELLES
- SCI LE SAGITTAIRE : RUE PASTEUR 59159 NOYELLES-SUR-ESCAUT
- SCI MARGRIT DE PAU : LD PERRON 32390 PRECHAC
- SCI MARIE LOUISE : 7 AV BENONI CROSNIER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- SCI MATOBRILI : 46 RTE DE BAGNERES 65100 LOURDES
- SCI MAVEL : 574 RTE DU PUY 63600 AMBERT
- SCI MOCA : 10 RUE OBEUF 92190 MEUDON
- SCI RUE DE LA DOUANE : 16 RUE DU GENERAL DE GAULLE 22230 MERDRIGNAC
- SCI RUE DES SOUPIRS : 5 RUE DES SOUPIRS 03600 COMMENTRY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GYPARK- BELLAI JEROME : 59 VOIE DES SCULPTEURS 92800 PUTEAUX
- GARZOLI FREDERIC : GROUPE LORILLEUX 92800 PUTEAUX
- LEAL MARQUES ANA : 56 RUE EUGENE EICHENBERGER 92800 PUTEAUX
- PHILY ANTOINE : 23 ALL HENRI SELLIER 92800 PUTEAUX
- AREC IMMOBILIER : 60 RUE EUGENE EICHENBERGER 92800 PUTEAUX
- BLEU REVE : 19 RUE VOLTAIRE 92800 PUTEAUX
- DUONS SYSTEMES : 1 LE PARVIS 92800 PUTEAUX
- E.T. PROD : 8 RUE VOLTAIRE 92800 PUTEAUX
- FIELDTURF TARKETT : 1 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX
- H P C B : 1 PL DES DEGRES 92800 PUTEAUX
- LA PINEDE : 12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- SCI ATOLL : 17 RUE DE L OASIS 92800 PUTEAUX
- SCI NICOLAS-MATHIEU : 164 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- SYND.COPR. DU 24 RUE ROQUE DE FILLOL 9 : 93 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- TOLCO IMMO : 2 RUE AMPERE 92800 PUTEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GYPARKRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives