DALLECO
Présentation générale de DALLECO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DALLECO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DALLECO est situé au 80 PL SAINT PIERRE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 21 novembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 487481780 au greffe de NANTES
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
L'activité déclarée au greffe est : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.18Z (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- - le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
- - les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- - les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
Chiffre d’affaire
DALLECO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
DALLECO est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si DALLECO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20487481780
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DALLECO de part son activité de 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (22.1% des salariés)
- 02683 : Portage de presse (15.5% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (12.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (5.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.4% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (2.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.2% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (1.8% des salariés)
- 02121 : Édition (1.7% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (1.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.3% des salariés)
- 01689 : Fabriques d'articles de papeterie et de bureau (1.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01044 : Horlogerie (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- coutaux, hélène jeanne
- jaffrain, thierry yves anne,
Les modifications survenues dans l'administration de la société DALLECO
- 2008-06-27 : Gérant : JAFFRAIN Thierry Yves Anne
- 2009-07-10 : Gérant : JAFFRAIN Thierry Yves Anne.
- 2012-02-09 : Gérant partant : Jaffrain, Thierry Yves Anne, nomination du Gérant : Coutaux, Hélène Jeanne
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DALLECO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DALLECO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487481780 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-11-21 : lundi 21 novembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DALLECOIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DALLECO- vendredi 27 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080112 publié le 27/06/2008Annonce n° 728 N° RCS : 487481780 - Dénomination : DALLECO Le négoce sous toutes ses formes de tous produits notamment d'équipement à destination de tous types d'entreprises et collectivités. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : JAFFRAIN Thierry Yves Anne - Modification : Augmentation de capital
- lundi 30 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 10 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090131 publié le 10/07/2009Annonce n° 849 N° RCS : 487481780 - Dénomination : DALLECO Le négoce sous toutes ses formes de tous produits notamment d'équipement à destination de tous types d'entreprises et collectivités. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 17000.00 EUR - Administration : Gérant : JAFFRAIN Thierry Yves Anne. - Modification : Augmentation de capital
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- jeudi 09 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120028 publié le 09/02/2012Annonce n° 1387 N° RCS : 487481780 - Dénomination : DALLECO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 17000 EUR - Administration : Gérant partant : Jaffrain, Thierry Yves Anne, nomination du Gérant : Coutaux, Hélène Jeanne - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 11 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 08 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DALLECO- jeudi 05 janvier 2012 : Fermé
18 RUE SAINT CHARLES 44000 NANTES - jeudi 05 janvier 2012 : Ouvert
80 PL SAINT PIERRE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DALLECO- ADELAIDE ULRICH : 6 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS 17
- CASANOVA MARC : 136 RUE DE LA MAGDELAINE 84110 SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON
- CLERCQ AGNES : ST ISIDORE 06200 NICE
- EBERTINI NATHALIE : CHE DE LA COMBE DE BERNARDINE 26200 MONTELIMAR
- FORTUIT BENJAMIN : 9 RUE LA FONTAINE 59282 DOUCHY-LES-MINES
- FOUCHER KEVIN : 3 RUE NEUVE 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE
- GUILLEMARD EDITH : CHE DU MAS BASSOLE 66690 SOREDE
- MOULEYRE SANDRINE : 269 RTE DE REDOUTE 97200 FORT-DE-FRANCE
- PERIGAUD FRANK : 40 RUE DU PIED DU BOIS 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
- A.D.S.M.FRANCE : 8 RUE DE LA VIEILLE EGLISE 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON
- AERO INTERNATIONAL : 75 BD DE FONTAINEBLEAU 91100 CORBEIL-ESSONNES
- AIFEL MEDIC : ZA PIED ROUSSET 84220 ROUSSILLON
- BATES SA : 1360 TUBIZE
- F.S.V : 22 RUE HENRI MATISSE 59237 VERLINGHEM
- SOCIETE EN MATERIEL EN AMENAGEMENT ET EN CONSULTING D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 5 RUE GERARD DE NERVAL 60100 CREIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DALLECO- COLIN GEOFFREY : 17 RUE DE LA QUENARDIERE 44150 VAIR-SUR-LOIRE
- CORVAISIER JEAN MARIE : 218 PL DE LA REPUBLIQUE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- LEHAIN FREDERIC : 27 RUE DU GRIFFON 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- ZIMMERMANN SANDRINE : 131 RUE DU MAINE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- ANCENIS DISTRIBUTION : BD DE LA PRAIRIE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- ELIOLI : 136 RUE GEORGES CLEMENCEAU 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- LES ENFANTS D ALBERT : 104 RUE DES BOUVREUILS 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- MMP PREMIUM SAS : 800 RUE DU TERTRE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 : 184 RUE PIERRE DE COUBERTIN 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- RACING CLUB ANCENIS 44 : LA DAVRAYS 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- SCI DE L'ENCLOS DU BOIS : 6 RUE DE LA BOSSARDERIE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- SCI GUILLOU AILLERIE : 275 RUE DES LAURIERS 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- SCI HARMONIA : 7 RUE GEORGES CLEMENCEAU 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- TEMPS & PARENTHESE : 307 LA SINANDIERE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- VALCIA : 154 RUE AUDIGANNE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DALLECORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives