PARC EOLIEN DES CROQUETTES
Présentation générale de PARC EOLIEN DES CROQUETTES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARC EOLIEN DES CROQUETTES est situé au 7 RUE DU PARC DE CLAGNY 78000 VERSAILLES
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 14 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 487575078 au greffe de EVRY
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 554 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PARC EOLIEN DES CROQUETTES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 971 027.00 € pour un résultat de 95 678.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PARC EOLIEN DES CROQUETTES est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si PARC EOLIEN DES CROQUETTES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69487575078
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARC EOLIEN DES CROQUETTES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [41] non
- [54] graf von bassewitz, gerd georg-werner,
- fonio, joseph
- sigrist, ralf rudolf, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES
- 2008-05-27 : nomination du Directeur général non Administrateur : Fonio, Joseph, nomination du Directeur général : Graf Von Bassewitz, Gerd Georg-Werner, nomination du Directeur général : Ruschmeyer, Rainer
- 2010-05-14 : Président partant : Sigrist, Ralf Rudolf, modification du Président Graf Von Bassewitz, Gerd Georg-Werner, Directeur général non Administrateur partant : Fonio, Joseph
- 2012-10-07 : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Directeur général : JOHNSTON Gordon James en fonction le 08 Mars 2012 Directeur général : CALCRAFT William en fonction le 08 Mars 2012 Président : MATTHEW John Allan en fonction le 08 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012
- 2013-08-09 : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Directeur général : CALCRAFT William modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine en fonction le 01 Août 2013
- 2013-12-15 : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 28 Octobre 2013 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013
- 2014-10-09 : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 01 Octobre 2014 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013
- 2015-06-11 : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 01 Octobre 2014 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013 Directeur général : GARDNER Charlotte Ann en fonction le 03 Juin 2015
- 2018-07-18 : Président : JOHNSTON Gordon James modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : HENGE Stefan modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : GARDNER Charlotte Ann modification le 22 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2018
- 2018-10-09 : Président : JOHNSTON Gordon James modification le 05 Octobre 2018 ; Directeur général : HENGE Stefan modification le 05 Octobre 2018 ; Directeur général : GARDNER Charlotte Ann modification le 05 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2018
Les autres mandats des administrateurs
- fonio, joseph :
- 2020-12-15 : PARC EOLIEN DE LA CABANE BLANCHE (814929865)
- 2020-12-15 : PARC EOLIEN DU BAN SAINT-JEAN (824243331)
- 2020-12-15 : NOUVIONS POSTE DE RACCORDEMENT (824213219)
- 2020-12-15 : PARC EOLIEN DU BALINOT SAS (824243026)
- 2020-12-15 : EXTENSION DU PARC EOLIEN DU DOUICHE (502753288)
- 2020-12-15 : PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU (849181102)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE LA BUTTE AUX CHIENS (824352207)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DU BOCAGE (502733090)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN NORDEX 73 (824242374)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DU CASTESIS (804361038)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE CANNY (849900519)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE LANGERON (801929951)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DU CHEMIN VERT (849949292)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE LA BRIE NANGISSIENNE (814233474)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE SOUDRON (850100496)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DU MONT HERBÉ (824353155)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DES NOUVIONS (814220760)
- 2020-12-13 : EXTENSION DU PARC EOLIEN DES NOUVIONS (824352959)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DE LA JARRE-AUDOUIN (849181151)
- 2020-12-13 : PARC EOLIEN DU CHEMIN DE SAINT-GILLES (501286306)
- sigrist, ralf rudolf, modification du :
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE RIMLING-ERCHING SAS (495366361)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DU CHEMIN DE SERROUVILLE (487575201)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE POINT DE VUE SAS (495364549)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE ZONDRANGE SAS (495366296)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE MAZERAY ET DE BIGNAY (487575144)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DES PELURES BLANCHES SAS (495364036)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN PLATEAU DE CAMPAGNE SAS (495365975)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN HARBONNIERES/FRAMERVILLE - RAINECOURT (450588207)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN D'OBERDORFF SAS (495366635)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE FILLIERES SAS (495363715)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE LANDELLES SAS (495363632)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DE L'ARTOIS SAS (495366866)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN D'AUNEAU (450588082)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DE LA CHAUSSEE DE CESAR NORD (487575128)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DE LA COTE DE REPY SAS (495366742)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DES CAULIERES EPLESSIER LAMARONDE (450585062)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DES HAUTS DE SARRE SAS (495366478)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DES GRIVAUDINES SAS (495364267)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT SAS (495363806)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN DE LABORDE SAS (495363525)
- [41] non :
- 2014-02-27 : SOFARI (324432988)
- 2014-02-19 : NOBC MONDE CONVERTIBLES (411590102)
- 2014-02-13 : PCUBED (438684870)
- 2014-02-06 : ABP Vie (349004341)
- 2013-12-31 : MONDECA (423318971)
- 2013-12-19 : VEOLIA WATER (421345042)
- 2013-12-01 : CLICK AND TRUST (428786578)
- 2013-11-08 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (482622529)
- 2013-10-24 : UNION INVIVO (775690191)
- 2013-09-04 : BANQUE THEMIS (302077458)
- 2013-09-03 : SOCIETE FINANCIERE POUR L'AGRICULTURE (320327968)
- 2013-09-01 : LE LOGEMENT URBAIN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (562103481)
- 2013-08-22 : AFER-SFER (400680245)
- 2013-08-16 : AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (349656454)
- 2013-08-08 : GMF ASSURANCES (398972901)
- 2013-08-08 : FINANCIERE DESVIEUX (383244027)
- 2013-07-28 : VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES-RE (434007274)
- 2013-07-28 : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT (380810283)
- 2013-07-21 : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT (389522152)
- 2013-07-19 : MUTRE S.A. (421024290)
- [54] graf von bassewitz, gerd georg-werner, :
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XLVII SAS (502888621)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE FILLIERES SAS (495363715)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE LANDELLES SAS (495363632)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XLIX SAS (502887730)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE RIMLING-ERCHING SAS (495366361)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XXXV SAS (502731292)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DU CHEMIN DE SERROUVILLE (487575201)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE POINT DE VUE SAS (495364549)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XLI SAS (502887946)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE ZONDRANGE SAS (495366296)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XXXVII SAS (502732571)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DE MAZERAY ET DE BIGNAY (487575144)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN DES PELURES BLANCHES SAS (495364036)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XLV SAS (502884935)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN PLATEAU DE CAMPAGNE SAS (495365975)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN NORDEX XXXIX SAS (502733884)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN HARBONNIERES/FRAMERVILLE - RAINECOURT (450588207)
- 2010-05-14 : PARC EOLIEN D'OBERDORFF SAS (495366635)
- 2010-05-12 : PARC EOLIEN NORDEX XLIII SAS (502882723)
- 2010-04-30 : PARC EOLIEN DE DEHLINGEN (487574964)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARC EOLIEN DES CROQUETTES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487575078 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-14 : mercredi 14 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARC EOLIEN DES CROQUETTES- CO
2020 | 15 526 765.00 | 9 105 712.00 |
2019 | 6 421 053.00 | 9 843 455.00 |
2020 | 1 554 200.00 |
2019 | 1 554 200.00 |
2020 | 134 501.00 |
2019 | 59 417.00 |
2020 | 9 105 712.00 |
2019 | 9 843 455.00 |
2020 | 1 971 027.00 |
2019 | 1 988 799.00 |
2020 | 95 678.00 |
2019 | 90 549.00 |
2020 | 134 501.00 |
2019 | 59 417.00 |
2020 | 8 629 374.00 | |
2019 | 246 523.00 | 8 382 851.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES- mardi 27 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080089 publié le 27/05/2008Annonce n° 1764 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES Production d'électricité ainsi que toutes activités pouvant se rattacher a l'objet social - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général non Administrateur : Fonio, Joseph, nomination du Directeur général : Graf Von Bassewitz, Gerd Georg-Werner, nomination du Directeur général : Ruschmeyer, Rainer - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 14 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100093 publié le 14/05/2010Annonce n° 1666 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES Production d'électricité ainsi que toutes activités pouvant se rattacher a l'objet social - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Sigrist, Ralf Rudolf, modification du Président Graf Von Bassewitz, Gerd Georg-Werner, Directeur général non Administrateur partant : Fonio, Joseph - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 04 avril 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/04/2012N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE GENDROT SA Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent Directeur général : JOHNSTON Gordon James Directeur général : CALCRAFT William Président : MATTHEW John Allan
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 07 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120194 publié le 07/10/2012Annonce n° 1194 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1554200.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Directeur général : JOHNSTON Gordon James en fonction le 08 Mars 2012 Directeur général : CALCRAFT William en fonction le 08 Mars 2012 Président : MATTHEW John Allan en fonction le 08 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 09 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130153 publié le 09/08/2013Annonce n° 2741 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Directeur général : CALCRAFT William modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine en fonction le 01 Août 2013 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 15 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130241 publié le 15/12/2013Annonce n° 1138 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 28 Octobre 2013 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 09 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140194 publié le 09/10/2014Annonce n° 2496 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 01 Octobre 2014 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 11 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150110 publié le 11/06/2015Annonce n° 1316 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ODOBEZ Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Président : JOHNSTON Gordon James modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT en fonction le 28 Septembre 2012 Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 01 Octobre 2014 Directeur général : HENGE Stefan en fonction le 06 Décembre 2013 Directeur général : GARDNER Charlotte Ann en fonction le 03 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 12 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018Annonce n° 2575 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : JOHNSTON Gordon James modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : RHODES Julia, Katharine modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : HENGE Stefan modification le 22 Juin 2016 ; Directeur général : GARDNER Charlotte Ann modification le 22 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 09 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180192 publié le 09/10/2018Annonce n° 2297 N° RCS : 487575078 - Dénomination : PARC EOLIEN DES CROQUETTES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : JOHNSTON Gordon James modification le 05 Octobre 2018 ; Directeur général : HENGE Stefan modification le 05 Octobre 2018 ; Directeur général : GARDNER Charlotte Ann modification le 05 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES- mardi 31 janvier 2012 : Fermé
23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 - mercredi 14 décembre 2005 : Fermé
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - vendredi 24 juin 2011 : PARC EOLIEN DES PLANTES Ouvert
CHE DES PLANTES PICOT 18120 QUINCY - mardi 31 janvier 2012 : Ouvert
7 RUE DU PARC DE CLAGNY 78000 VERSAILLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES- AMIEL FRANCOISE : 1 LD LE BOIS SAINT PERE 36180 PELLEVOISIN
- BEDRINES VIVIANE : 30 RUE DE LA CHAMPIE 69780 TOUSSIEU
- BONIN BERNARD : 4 CHE DE POUILLY 71310 SERRIGNY-EN-BRESSE
- CABANNE JEAN : 24 CARRERE DE CAP BAT 64170 LABASTIDE-CEZERACQ
- CIVIDINO JEROME : 14 ALL GAUGUIN 42350 LA TALAUDIERE
- CORDOBA JEAN JACQUES : 1 LD LE FAURE 33570 PUISSEGUIN
- MASZKARA CHRISTOPHE : 38 RUE DE LAURY 60162 ANTHEUIL-PORTES
- VALLON JEAN-CLAUDE : LE MONTEIL 07270 LE CRESTET
- BELNOUE : LA GREZE 81630 SALVAGNAC
- BENQ-ELEC : LAMARET 65130 CASTILLON
- DEMEREAU ENERGIE : 17490 SIECQ
- ENGIE PV PLAINE DE CAZABAN : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- EURL COUDERC JEAN : LA BALDINIE 12300 DECAZEVILLE
- SASU GPM1 : LES TEPPES AUX CHEVAUX 71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE
- SCHEMA SARL : 11 RUE DU MOULIN ROUGE 39700 AUDELANGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARC EOLIEN DES CROQUETTES- BARROSO JEAN-MARC : 7 PL ALEXANDRE 1ER DE YOUGOSLAVIE 78000 VERSAILLES
- BENOUARET KARIMA : 23 RUE DE L ETANG 78000 VERSAILLES
- HERRNBERGER SEGOLENE : 16 BD DE LA REINE 78000 VERSAILLES
- HO MARC : 29 RUE DU HAZARD 78000 VERSAILLES
- HUET DU ROTOIS CHRISTIAN : 95 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES
- LE BERRIGAUD MIKAEL : 6 IMP DES GENDARMES 78000 VERSAILLES
- MZE ASMA : 2 RUE DE FONTENAY 78000 VERSAILLES
- ASSOCIATION CENTRE 8 : 8 RUE PORTE DE BUC 78000 VERSAILLES
- CENTRE YVELINES MEDIATION : 4 RUE GEORGES CLEMENCEAU 78000 VERSAILLES
- INDIVISION COUPEZ : 3 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES
- PARAKAR FRANCE : 78 BD DE LA REINE 78000 VERSAILLES
- PLH INVEST : 4 AV FOURCAULT DE PAVANT 78000 VERSAILLES
- PRESTIGE CAR SERVICES : 35 RUE DES CHANTIERS 78000 VERSAILLES
- SCI COPAULO : 19 AV DE VILLENEUVE L ETANG 78000 VERSAILLES
- SCI NOTRE DAME DU TOUCHET : 14 RUE DES MOINES 78000 VERSAILLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARC EOLIEN DES CROQUETTESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives