AGO SARL
Présentation générale de AGO SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AGO SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AGO SARL est situé au 2315 RTE DES GARATERIES 85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le dimanche 01 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 487623977 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.32C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.32C (Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier), les activités sont :
Chiffre d’affaire
AGO SARL à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 419 849.00 € pour un résultat de 13 668.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AGO SARL est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si AGO SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05487623977
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AGO SARL de part son activité de 46.32C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier) sont :
- 00573 : Commerces de gros (69.1% des salariés)
- 01938 : Industries transformation volaille (7.3% des salariés)
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (5.3% des salariés)
- 00992 : Boucherie (3.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AGO SARL
- 2014-04-08 : Gérant : ROCHAIS Christophe Pierre Marie en fonction le 28 Mars 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AGO SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AGO SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487623977 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-01 : dimanche 01 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 46.32C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de volailles, vendeur de volailles en gros, grossiste de gibier, vendeur de gibier en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AGO SARL- CO
2016 | 38 939.00 | 37 791.00 |
2015 | 1 148.00 | 192 539.00 |
2016 | 5 000.00 |
2015 | 5 000.00 |
2016 | 9 112.00 |
2015 | 1 248.00 |
2016 | 37 791.00 |
2015 | 192 539.00 |
2016 | 419 849.00 | |
2015 | 419 849.00 | 764 641.00 |
2016 | 13 668.00 |
2015 | 1 865.00 |
2016 | 9 112.00 |
2015 | 1 248.00 |
2016 | 20 013.00 |
2015 | 20 013.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AGO SARL- mercredi 29 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 03 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- mercredi 05 décembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/12/2012N° RCS : 487623977 - Dénomination : AGO SARL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : MOLLE Jean-Yves Hervé Bernard
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 1572 N° RCS : 487623977 - Dénomination : AGO SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : ROCHAIS Christophe Pierre Marie en fonction le 28 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AGO SARL- mercredi 31 octobre 2012 : Fermé
148 RUE ALAIN GERBAULT 56000 VANNES - mercredi 31 octobre 2012 : Ouvert
2315 RTE DES GARATERIES 85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AGO SARL- TALIGOT JEAN : LE JARRY 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS
- AVI PRODUCTION NEGOCE : 3 RUE DE LIHONS 80340 FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE
- AVIGROS : 2 RUE DU GERS 94150 RUNGIS
- COOP INTERDEPT DES AVICULTEURS DU BOCAGE : 2 RUE DE L'INDUSTRIE 85250 SAINT-FULGENT
- CRIADERO VASCONGADO DE CODORNICES SA : BARRIO SAN JUAN BERGARA
- DOUCE FRANCE : GRANDE RUE 89770 CHAILLEY
- EUROVOLAILLES : 2 RUE DU GERS 94150 RUNGIS
- LE GAVOT : ZONE ARTISANALE 04700 ORAISON
- LES VOLAILLES D'ARMOR : LES MADRETTES 22410 PLOURHAN
- MULTILAP : 39 RUE DE LA PROMENADE 85500 BEAUREPAIRE
- S-V-S 2 : 290 CHE DE SAINT-DIONIZY 30980 LANGLADE
- SARL FONTANEL : RUE DES MAZOYERS 71680 CRECHES-SUR-SAONE
- TRI-VOL : 2 RUE DU GERS 94150 RUNGIS
- VANAL SAS : 3 RUE DE SAINT-VENANT 59189 STEENBECQUE
- VOLATYS : 8 RUE JEAN MARIE DAVID 35740 PACE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AGO SARL- ALMYR AURELIEN : 18 CHE DE LA GUITTIERE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- BARRY GEORGES : 23 AV DES MOUETTES 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- BILLET SOLENNE : 153 AV DE LA FORET 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- BOISSELEAU PIERRICK : 4 RUE DU HERON 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- MAHON DAMIEN : 221 RUE DE LA TOUCHE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- MARY JEAN : AV DE L ALBATROS 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- TEXIER REMY : 8 RUE DE L YSER 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- TRAWINSKI MARC : 30 RUE DES JARDINIERS 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- ASSOCIATION BEBE BAIGNEURS : PL DE L EGLISE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE : 2 RUE DU LIGNERON 85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
- JULIEN LEFEVRE PEINTURE : 22 AV DE LA GUINEE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- LES MAS DE RIEZ : 38 RUE DES PINS 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- MICHEL CURIE : 18 CHE DU DOYENNE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- NCNJ : 24 CHE DE LA PEGE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- SNC DU PONT D'YEU : 18 RUE DU PATIS 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AGO SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives