CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC
Présentation générale de CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC est situé au 16 BD MONTMARTRE 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 09 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 487698110 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 443 960,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 562 949.00 € pour un résultat de -706 336.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80487698110
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet kribs
- carando, matteo
- chaumartin, anik
- derchi, massimo,
- pricewaterhousecoopers audit ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC
- 2012-04-25 : Gérant : Wilkinson Edwin John modification le 16 Avril 2012 Associé : MEIF VENT FRANCAIS SAS en fonction le 04 Mai 2007 Associé : MEIF ENERGIE EOLIENNE EURL en fonction le 04 Mai 2007
- 2013-07-31 : Gérant : Wilkinson Edwin John modification le 16 Avril 2012 Associé : MEIF VENT FRANCAIS SAS en fonction le 04 Mai 2007 Associé : MEIF ENERGIE EOLIENNE EURL en fonction le 04 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 23 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Juillet 2013
- 2015-10-06 : modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable ERG Wind France 1, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable ERG Wind France 2
- 2016-08-18 : Gérant partant : Derchi, Massimo, nomination du Gérant : Carando, Matteo
- 2018-11-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
- 2021-02-23 : modification du Président Carando, Matteo ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : ERG Wind France 1 ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : ERG Wind France 2
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet kribs :
- 2021-01-24 : LM Network (824937015)
- 2021-01-14 : FINANCIERE PARISIENNE DE DEVELOPPEMENT (424977734)
- 2020-12-24 : OPLEFO (420761710)
- 2020-12-20 : J.B.V. (383761350)
- 2020-11-30 : SDIM (508437316)
- 2020-11-30 : MANIQUERVILLE PROMOTION (850565425)
- 2020-11-24 : BOVILAS (824633317)
- 2020-11-19 : LES FOURCHES (501963094)
- 2020-11-17 : JULINE (492742572)
- 2020-11-05 : ORLY PROMOTION (850660051)
- 2020-10-31 : ERG FRANCE (441320405)
- 2020-10-31 : FERME EOLIENNE DE CHERY (494030901)
- 2020-10-23 : AXO GROUPEMENT (510075336)
- 2020-10-20 : Normandie Logistique (518788104)
- 2020-09-08 : PRIGENT DEVELOPPEMENT (845111533)
- 2020-08-14 : GSBMALO (844285486)
- 2020-08-07 : CREATIV'EXPERTIZ SUD-OUEST (802351585)
- 2020-07-28 : SA INVESTS (443407325)
- 2020-07-28 : HOLDING YP (444965503)
- 2020-07-28 : SAMNOCATH (479549792)
- carando, matteo :
- 2018-11-23 : ERG WIND FRENCH HOLDINGS (529017600)
- 2016-08-18 : CEPE PAYS DE MONTBELIARD SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE PAYS DE MONTBELIARD SNC (487692709)
- 2016-08-18 : CEPE DE ST FLORENTIN SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN SNC (487698854)
- 2016-08-17 : PARC EOLIEN DU BOIS DE L'ARCHE (450177035)
- 2016-08-17 : FERME EOLIENNE DE TETERCHEN (444083455)
- 2016-08-17 : PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT (450176821)
- 2016-08-17 : ERG Wind France 1 (490991015)
- 2016-08-12 : ERG Eolienne France SAS (500696257)
- 2016-08-11 : PARC EOLIEN DU CARREAU (449888437)
- 2016-08-11 : PARC EOLIEN LES MARDEAUX (450575170)
- 2016-08-11 : PARC EOLIEN LA BRUYERE (450573043)
- 2016-06-01 : EOLIENNES DU VENT SOLAIRE (492981345)
- 2016-05-24 : ERG Wind France 2 (491163812)
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-08 : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (732050034)
- pricewaterhousecoopers audit ; :
- 2021-01-07 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION (312478266)
- 2020-12-26 : ARPEGE (312147770)
- 2020-12-18 : EUROVAD (539663195)
- 2020-11-17 : BUYIN (534960570)
- 2020-11-13 : SPOTLESS GROUP (520433129)
- 2020-11-12 : ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - (A.M.) (323562678)
- 2020-11-10 : L'HOTELLIER (507250371)
- 2020-10-23 : LES HEBIHENS (510782535)
- 2020-10-20 : HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE (592067136)
- 2020-10-09 : NBC SYS (439570417)
- 2020-10-09 : EURODEP PHARMA (511469132)
- 2020-10-08 : LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS (501537039)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-08-18 : HENKEL HOLDING FRANCE (804752947)
- 2020-08-14 : JENSEN FRANCE (632000261)
- 2020-08-14 : MOULIN D'HYERES (403520968)
- 2020-08-09 : SCI DE L'ETANG 38 (832574503)
- 2020-08-09 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2020-08-04 : FUJI AUTOTECH FRANCE SAS (443915871)
- 2020-07-24 : INEOS CHEMICALS LAVERA SAS (490702800)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC |
Dénomination usuelle de l'unité légale | C.E.P.E.DE MURAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487698110 00078 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-09 : vendredi 09 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC- CO
2019 | 25 923 728.00 | 10 681 406.00 |
2018 | 15 242 323.00 | 11 880 788.00 |
2019 | 443 960.00 |
2018 | 443 960.00 |
2019 | -233 699.00 |
2018 | -320 551.00 |
2019 | 10 681 406.00 |
2018 | 11 880 788.00 |
2019 | 1 562 949.00 | 1 562 949.00 |
2018 | 1 596 707.00 |
2019 | -706 336.00 |
2018 | -717 498.00 |
2019 | -233 699.00 |
2018 | -320 551.00 |
2019 | 6 760 445.00 | 6 573 987.00 |
2018 | 186 458.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC- vendredi 04 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080002 publié le 04/01/2008Annonce n° 1053 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 25 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120081 publié le 25/04/2012Annonce n° 4137 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant : Wilkinson Edwin John modification le 16 Avril 2012 Associé : MEIF VENT FRANCAIS SAS en fonction le 04 Mai 2007 Associé : MEIF ENERGIE EOLIENNE EURL en fonction le 04 Mai 2007 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 30 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 31 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130146 publié le 31/07/2013Annonce n° 2636 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant : Wilkinson Edwin John modification le 16 Avril 2012 Associé : MEIF VENT FRANCAIS SAS en fonction le 04 Mai 2007 Associé : MEIF ENERGIE EOLIENNE EURL en fonction le 04 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 23 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 26 août 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/08/2015N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - Adresse : 3 boulevard de Sébastopol 75001 Paris - Activité : Toutes opérations de production et de distribution d'électricité - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : Gérant : Derchi, Massimo, Associé indéfiniment et solidairement responsable : MEIF VENT FRANCAIS SAS, Associé indéfiniment et solidairement responsable : MEIF ENERGIE EOLIENNE EURL -, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 06 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150191 publié le 06/10/2015Annonce n° 1068 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable ERG Wind France 1, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable ERG Wind France 2 - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 12 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160115 publié le 12/06/2016Annonce n° 1073 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 18 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160161 publié le 18/08/2016Annonce n° 1293 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : Gérant partant : Derchi, Massimo, nomination du Gérant : Carando, Matteo - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160178 publié le 11/09/2016Annonce n° 818 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC Exploiter une centrale éolienne de production d'éléctricité - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- vendredi 25 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180224 publié le 23/11/2018Annonce n° 707 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190092 publié le 14/05/2019Annonce n° 1045 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 443960 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 23 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210037 publié le 23/02/2021Annonce n° 1939 N° RCS : 487698110 - Dénomination : CEPE DE MURAT SAS - Centrale Eolienne de Production d'Energie de Murat - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 443960 EUR - Administration : modification du Président Carando, Matteo ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : ERG Wind France 1 ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : ERG Wind France 2 - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC- mercredi 30 août 2006 : Fermé
330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LD CAP DE FAULAT 81320 MURAT-SUR-VEBRE - mardi 20 février 2007 : Fermé
52 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 - lundi 27 juillet 2015 : Fermé
10 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX - dimanche 01 mai 2016 : Fermé
3 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1 - lundi 15 avril 2019 : Fermé
10 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 - lundi 15 avril 2019 : Ouvert
16 BD MONTMARTRE 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC- MOULIN JEAN-CLAUDE : 11 RUE DES MICOCOULIERS 84310 MORIERES-LES-AVIGNON
- PICARD REGIS : 2 RUE DE L EGLISE 55500 ERNEVILLE-AUX-BOIS
- ARTESOL ENERGIE SOLAIRE : 52 AV GEORGES CLEMENCEAU 78110 LE VESINET
- BERMOND BUISSON : PAS PAS DES POILUS 73500 MODANE
- BRUSQUES SOLAIRE : 12400 MONTLAUR
- C.E.P.E. RENOUVELLEMENT HAUT CABARDES : 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON
- GRAND SOLEIL : 2 CHE DU PRE DU ROI 13690 GRAVESON
- GUIBEL : LA FROMENTINIERE 85130 CHANVERRIE
- MON RAYON DE SOLEIL : LA PETITE BEDERIE 53540 CUILLE
- PERSPECTIVES SOLAIRES : CASENEUVE 84750 CASENEUVE
- SAS JOULIE PIERRE ET MAXIME : LE PUECH BLANC 12290 PRADES-SALARS
- SAS L.D.C : 17 CRS BERRIAT 38000 GRENOBLE
- SNC DOUANIERGIE 53 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SOLAR 199 EURL : RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
- SOLEIA K6 : 12 RUE MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNC- AZOULAY SACHA : 27 RUE DE NAVARIN 75009 PARIS 9
- ADROS : 113 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- F&F LABARRE : 21 RUE BERGERE 75009 PARIS 9
- FARJANA TELECOM : 68 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS 9
- HA1 : 43 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- MONDIAL REVETEMENT SOLS ET MURS : 44 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- NOS TERROIRS SOLAIRES EXPLOITATION LA DOMEQUE : 7 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- SALAM CONST : 44 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- SCCV PATIENCE D'EAU : 107 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- SCI DE LOCATION DU 4 AVRIL : 21 RUE DUPERRE 75009 PARIS 9
- SCI PARC CHEVALIER D ORSAY : 58 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- SOC PIERRE ET FRANCIS HOTEL : 55 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
- SUNATA : 12 RUE LAMARTINE 75009 PARIS 9
- TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS : 17 RUE HENRY MONNIER 75009 PARIS 9
- TRIESTE COURTAGE : 2 RUE PILLET WILL 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CEPE DE MURAT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT SNCRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives