PRONY PARTICIPATIONS
Présentation générale de PRONY PARTICIPATIONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PRONY PARTICIPATIONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PRONY PARTICIPATIONS est situé au 89 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 09 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 487701252 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 905 957,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.12Z ( Courtage de valeurs mobilières et de marchandises)
L'activité déclarée au greffe est : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.12Z (Courtage de valeurs mobilières et de marchandises), les activités sont :
- - le courtage de contrats de marchandises
- - le courtage de titres
- - les activités des bureaux de change, etc.
- - les opérations effectuées sur des marchés financiers pour le compte de tiers (le courtage en valeurs mobilières, par exemple) ainsi que les activités qui s'y rattachent
Mais exclus
- - la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf66.30Z)
- - les opérations effectuées sur des marchés pour compte propre (cf64.99Z)
Chiffre d’affaire
PRONY PARTICIPATIONS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 71 891.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PRONY PARTICIPATIONS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PRONY PARTICIPATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00487701252
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PRONY PARTICIPATIONS de part son activité de 66.12Z ( Courtage de valeurs mobilières et de marchandises) sont :
- 02931 : Activités de marchés financiers (40.2% des salariés)
- 01601 : Bourse (17.6% des salariés)
- 02120 : Banques (13.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (9.9% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (5.8% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (2.8% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BIRUS
- Bertin Philippe
- Catoire Stephan
- Elbaz Laurent
- Henrion Denis
- Henrion Denis Commissaire aux comptes SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
- MONBLANC
- VAUBAN
Les modifications survenues dans l'administration de la société PRONY PARTICIPATIONS
- 2009-01-04 : Gérant non associé partant : Elbaz, Laurent.
- 2011-12-14 : modification du Gérant Bertin, Philippe, modification du Gérant Catoire, Stephan, modification de l'Associé MONBLANC, modification de l'Associé VAUBAN, modification de l'Associé BIRUS, Associé partant : Henrion, Denis
- 2017-12-21 : modification du Président Bertin, Philippe ; modification du Directeur général Catoire, Stephan ; nomination du Directeur général : Henrion, Denis ; nomination du Commissaire aux comptes : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Les autres mandats des administrateurs
- Elbaz Laurent :
- 2018-01-09 : DISC'KING (380720987)
- 2015-03-13 : L.E.J. (528965320)
- 2012-12-25 : SOL DO RE (393538947)
- 2011-06-01 : DISC'KING LIVRES (423313972)
- 2011-01-20 : ELBAZ AIR (509455705)
- 2010-12-12 : DEVILLE THERMIQUE (393452933)
- 2010-02-04 : DEVILLE (787020080)
- 2009-03-31 : ELBAZ IMMO (502523350)
- Bertin Philippe :
- 2020-12-06 : BONAFRUITS (411296346)
- 2020-12-04 : GAUTIER-SARLAT (413517525)
- 2020-11-24 : LES PRIMEURS DE LA CHAMPAGNE (314937350)
- 2020-02-20 : GIE BONNEVILLE 500 (850258559)
- 2020-01-17 : LS 500 CHATEAUBERNARD (850883000)
- 2019-12-22 : LS 500 EXPLOITATION (831215264)
- 2019-12-22 : LS 500 PARTICIPATIONS (831237276)
- 2019-12-03 : GIE AMBERIEUX D'AZERGUES 500 (850908591)
- 2019-11-28 : LS 500 CHAPONNAY (847794179)
- 2019-11-28 : LS 500 BONNEVILLE (847784097)
- 2019-11-06 : SAPA (804854982)
- 2019-10-17 : LS 500 MONTBRISON (838454635)
- 2019-10-03 : GIE CHAPONNAY 500 (851720979)
- 2019-10-03 : LS 500 AMBERIEUX D'AZERGUES (838504785)
- 2019-10-03 : ICE RADIO (801382235)
- 2019-09-29 : ACELIA (439388737)
- 2019-05-31 : SBC (793764812)
- 2019-05-10 : SYNERGLACE (425144276)
- 2019-04-09 : PHB EVENTS (789846235)
- 2019-02-19 : ANTARES (439125444)
- Catoire Stephan :
- 2018-06-13 : AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT (303121842)
- 2017-04-25 : VAUBAN (437860281)
- 2013-01-11 : ELVETEC (857200885)
- 2010-05-18 : SCI COTE SAINT LOUIS (491868816)
- 2009-08-02 : SCORT (408341527)
- MONBLANC :
- 2019-02-07 : AU PRE DES SAVEURS -SOCIETE EN LIQUIDATION- (814101499)
- 2016-03-03 : GRIFOLS FRANCE (424942209)
- 2015-11-27 : OXALIS (482421914)
- 2014-02-21 : EARL MONBLANC-FERRIES (403174196)
- 2012-04-01 : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D'ILLAC (478349129)
- 2011-11-08 : SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR MONBLANC (311350813)
- 2011-07-05 : SO MO MA SCIAGE (321112534)
- 2011-02-25 : SARL ELIMEL (479550154)
- 2009-03-13 : ALTITUDE MONBLANC (492579297)
- VAUBAN :
- 2020-10-23 : BUREAUX CENTRE HOUILLES (382850030)
- 2020-08-05 : SCI VAUBAN CONSEIL DITE SCI W (538216425)
- 2020-07-31 : SCI SAINT ODILE PROMOTION (823238720)
- 2020-07-23 : SCI LES VILLAS DU PARLEMENT (514503275)
- 2020-07-15 : SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PORT D'ANTIBES (342247889)
- 2020-02-27 : LIF (840096424)
- 2020-02-16 : VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS (833488778)
- 2020-02-06 : DOMER (522784974)
- 2020-01-10 : ORCHIR (815170477)
- 2019-10-24 : MOX (832386650)
- 2019-04-25 : SCI LES VILLAS DE LA ROBERTSAU (528250012)
- 2019-02-07 : SNC RTD (798662243)
- 2019-01-20 : SCI D'ESTE (316155928)
- 2018-11-22 : GIE ELSAN (492879325)
- 2018-07-25 : FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES (492042338)
- 2018-07-05 : CARDINAL CAMPUS (512237405)
- 2018-05-17 : DECOR ALLIANCE (508894110)
- 2018-05-04 : LA LIEUTENANTE (381536135)
- 2018-04-26 : GIE HALEV (391885035)
- 2018-04-19 : SNC K3 (830650792)
- BIRUS :
- 2010-12-12 : DEVILLE THERMIQUE (393452933)
- Henrion Denis :
- 2019-10-10 : KEOLIS TROIS FRONTIERES (572042026)
- 2016-09-14 : Keolis Chaumont (523576395)
- 2015-03-19 : IRM DE LA COTE D'OR (788652196)
- 2014-10-02 : KEOLIS EPINAL (538495201)
- 2014-02-11 : MARCHE CONSTRUCTION (400189635)
- 2012-07-22 : IRM CHENOVE (480108877)
- 2010-09-05 : KEOLIS PAYS NANCEIEN (513010934)
- 2008-06-13 : DEVILLE THERMIQUE (393452933)
- 2008-05-29 : DEVILLE (787020080)
- 2008-02-08 : SCAN I.R.M. DIJON SUD (433087897)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PRONY PARTICIPATIONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PRONY PARTICIPATIONS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487701252 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-09 : vendredi 09 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 66.12Z : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises |
Synonyme | courtage, courtier, bureau de change, agent de change |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PRONY PARTICIPATIONS- CO
2019 | 1 374 314.00 | 1 373 711.00 |
2018 | 603.00 | 4 955 083.00 |
2019 | 905 957.00 |
2018 | 905 957.00 |
2019 | 59 393.00 |
2018 | 3 652 475.00 |
2019 | 1 373 711.00 |
2018 | 4 955 083.00 |
2019 | 71 891.00 |
2018 | -53 562.00 |
2019 | 59 393.00 |
2018 | 3 652 475.00 |
2019 | 317 765.00 |
2018 | 317 765.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PRONY PARTICIPATIONS- dimanche 04 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090002 publié le 04/01/2009Annonce n° 2035 N° RCS : 487701252 - Dénomination : EQUITIS HOLDING L'acquisition la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés françaises ou étrangères de toute nature dotées ou non de la personnalité morale, mise a disposition de fonds a toutes sociétés dont elle détient des participations et toutes opérations de trésorerie - forme juridique : Société civile - capital : 905956.8 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Elbaz, Laurent. - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
- mercredi 06 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110068 publié le 06/04/2011Annonce n° 1804 N° RCS : 487701252 - Dénomination : EQUITIS HOLDING L'acquisition la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés françaises ou étrangères de toute nature dotées ou non de la personnalité morale, mise a disposition de fonds a toutes sociétés dont elle détient des participations et toutes opérations de trésorerie - forme juridique : Société civile - capital : 905956.8 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 14 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110241 publié le 14/12/2011Annonce n° 1897 N° RCS : 487701252 - Dénomination : EQUITIS HOLDING L'acquisition la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés françaises ou étrangères de toute nature dotées ou non de la personnalité morale, mise a disposition de fonds a toutes sociétés dont elle détient des participations et toutes opérations de trésorerie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 905956.8 EUR - Administration : modification du Gérant Bertin, Philippe, modification du Gérant Catoire, Stephan, modification de l'Associé MONBLANC, modification de l'Associé VAUBAN, modification de l'Associé BIRUS, Associé partant : Henrion, Denis - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et changement de statut juridique
- mercredi 16 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 21 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160248 publié le 21/12/2016Annonce n° 1390 N° RCS : 487701252 - Dénomination : PRONY Participations - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 905956.8 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 21 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170245 publié le 21/12/2017Annonce n° 1614 N° RCS : 487701252 - Dénomination : PRONY Participations - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 905956.8 EUR - Administration : modification du Président Bertin, Philippe ; modification du Directeur général Catoire, Stephan ; nomination du Directeur général : Henrion, Denis ; nomination du Commissaire aux comptes : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2019: Depot des comptes
- mercredi 27 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210018 publié le 27/01/2021Annonce n° 2463 N° RCS : 487701252 - Dénomination : PRONY Participations - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 505956.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PRONY PARTICIPATIONS- lundi 11 décembre 2006 : Fermé
59 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17 - mardi 08 février 2011 : Fermé
9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8 - mardi 25 octobre 2016 : Fermé
6 PL DE REPUBL DOMINICAINE 75017 PARIS 17 - mardi 25 octobre 2016 : Ouvert
89 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PRONY PARTICIPATIONS- DUCRUET SERGE : 13 RUE ADRIEN LIGUE 74100 ANNEMASSE
- AP CONSULTANT : 36 PL GABRIEL LARDAT 34160 CASTRIES
- BELISCO : 1 RUE DE VARSOVIE 12000 RODEZ
- CAP IMMO 121 : 42 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
- CAP IMMO 133 : 42 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
- CAP IMMO 219 : 14 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- FEMAN : 16 RUE GASTON CASTEL 13016 MARSEILLE 16
- GLOBAL COMMODITIES : 23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- N.P FINANCES : 250 CHE DES CHENES VERTS 83480 PUGET-SUR-ARGENS
- NUMBERS : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- PASARYNE : 4 BD ALBERT 1ER 17200 ROYAN
- PFI PATRIMOINE : 1 RUE DE VAUGIRARD 92190 MEUDON
- SASU LA CARRIERE : 1 ALL DE LA CARRIERE 77410 CLAYE-SOUILLY
- TOMTIB : ALL DU BROC 40090 SAINT-AVIT
- VHME : 8 RUE DE MIGNEAUX 78300 POISSY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PRONY PARTICIPATIONS- CHEFTEL JULIA : 67 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- CHEURFA JUSTINE : 9 RUE VISCONTI 75006 PARIS 6
- DUMON VINCENT : 8 RUE GUYNEMER 75006 PARIS 6
- AGME : 61 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 6
- AJP : 38 RUE ST SULPICE 75006 PARIS 6
- BIOKORTEX : 8 RUE STE BEUVE 75006 PARIS 6
- ENSEIGNEMENT ET LIBERTE : 141 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- ESTHETIQUE LASERS PARIS VI : 174 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- INDORAMA 1997 : 12 RUE JACOB 75006 PARIS 6
- LABEL : 73 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- SCI DU 8 RUE BLAISE DESGOFFE : 9 RUE LITTRE 75006 PARIS 6
- SCI DU BOULEVARD : 55 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- SCI LA PRALAY : 108 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- SYND COPRO DU 46 RUE SAINT PLACIDE : 46 RUE ST PLACIDE 75006 PARIS 6
- SYND.COPR. 5 PL SAINT SULPICE 75006 PA : 5 PL SAINT SULPICE 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PRONY PARTICIPATIONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives