TELESTE FRANCE
Présentation générale de TELESTE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TELESTE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TELESTE FRANCE est situé au 113 AV DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488146796 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
TELESTE FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 923 420.00 € pour un résultat de 412 801.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
TELESTE FRANCE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si TELESTE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69488146796
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TELESTE FRANCE de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TELESTE FRANCE
- 2009-09-20 : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : LEO JEGARD & ASSOCIES modification le 31 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : LAGAY Jean-Pierre modification le 31 Août 2007
- 2010-12-01 : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 22 Novembre 2010
- 2016-07-31 : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TELESTE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TELESTE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488146796 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-01 : dimanche 01 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TELESTE FRANCE- CO
2020 | 2 352 197.00 | 2 077 066.00 |
2019 | 275 131.00 | 2 023 848.00 |
2020 | 38 000.00 |
2019 | 38 000.00 |
2020 | 282 856.00 |
2019 | 385 874.00 |
2020 | 2 077 066.00 |
2019 | 2 023 848.00 |
2020 | 2 923 420.00 |
2019 | 3 121 678.00 |
2020 | 412 801.00 |
2019 | 564 606.00 |
2020 | 282 856.00 |
2019 | 385 874.00 |
2020 | 1 005 174.00 | 77 197.00 |
2019 | 927 977.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TELESTE FRANCE- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090181 publié le 20/09/2009Annonce n° 1257 N° RCS : 488146796 - Dénomination : TELESTE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : LEO JEGARD & ASSOCIES modification le 31 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : LAGAY Jean-Pierre modification le 31 Août 2007 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 01 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100232 publié le 01/12/2010Annonce n° 1864 N° RCS : 488146796 - Dénomination : TELESTE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 22 Novembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110119 publié le 21/06/2011Annonce n° 1518 N° RCS : 488146796 - Dénomination : TELESTE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 02 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160149 publié le 31/07/2016Annonce n° 1400 N° RCS : 488146796 - Dénomination : TELESTE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : TELESTE OYJ modification le 10 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 08 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180075 publié le 18/04/2018Annonce n° 1782 N° RCS : 488146796 - Dénomination : TELESTE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TELESTE FRANCE- vendredi 24 août 2007 : Fermé
3 RUE DE COURTALIN 77700 MAGNY-LE-HONGRE - lundi 16 mai 2011 : Fermé
124 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS - jeudi 15 février 2018 : Ouvert
113 AV DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TELESTE FRANCE- BEN FEDHILA MARC : 2 MTE DE LA BUTTE 69001 LYON 1ER
- CADARIO SERGE : 4 RUE DES BOUCHERIES 26400 CREST
- ARROWS CONSULTING : 4 PL LOUIS ARMAND 75012 PARIS 12
- BLAISOUS CONSULTING : 5 RUE DE LA FIDELITE 75010 PARIS 10
- GIGA EXPRESS : 3 CHE DE ROUSSEL 97114 TROIS-RIVIERES
- HELANSOFT : 1 IMP DE LA VIGNE 06800 CAGNES-SUR-MER
- JAVASCRIPT ARTISAN : 64 RUE ROGER SALENGRO 37000 TOURS
- MENINGES.COM : 23 AV DE LA REPUBLIQUE 60270 GOUVIEUX
- MILOTOSA : 14 RUE BAUSSET 75015 PARIS 15
- MS IOT CONSULTING : 9 RUE TRAVERSIERE 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- PLUMES : 5 RUE DES BAS ROGERS 92150 SURESNES
- SAPERP SOLUTIONS : 50 AV DUMOTEL 94230 CACHAN
- TRUST COMPANY : 46 QU DE LA MARNE 75019 PARIS 19
- VITAM SOLUTIONS : 5 AV ALBERT DURAND 31700 BLAGNAC
- WEECILMS- TILT- CONSEILS EN INFORMATIQUE : 38 AV BUGEAUD 75116 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TELESTE FRANCE- DAOUDI LAHCEN : 5 RUE JEUMONT 93210 SAINT-DENIS
- KHORCHID CHAIB : 7 RUE DE L OLYMPISME 93210 SAINT-DENIS
- LOUIS MICHELLE : 9 RUE JESSE OWENS 93210 SAINT-DENIS
- MICHAUD MERCIDIEU : 8 RUE FEDERICO FELLINI 93210 SAINT-DENIS
- NDOH EDOUARD : 22 RUE DU LANDY 93210 SAINT-DENIS
- SOUEI BILEL : 6 IMP TREZEL 93210 SAINT-DENIS
- TOIX JEREMY : 11 MAIL JEAN ZAY 93210 SAINT-DENIS
- DIAL TRANSPORT : 37 RUE CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS
- H & G FRANCE : 5 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 93210 SAINT-DENIS
- MONSIEUR JACQUES : 50 AV DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
- NETTE SERVICES : 237 AV DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
- SPEED NET : 8 RUE DES BLES 93210 SAINT-DENIS
- SYND COPRO 15 RUE FRAIZIER : 15 RUE FRAIZIER 93210 SAINT-DENIS
- SYNDICAT DE COPROPRIETE CRISTINO GARCIA : 13 RUE CRISTINO GARCIA 93210 SAINT-DENIS
- VITREO : 3 RUE PROUDHON 93210 SAINT-DENIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TELESTE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives