CAMPUS DALKIA
Présentation générale de CAMPUS DALKIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAMPUS DALKIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAMPUS DALKIA est situé au 33 RUE DU CHATEAU D ISENGHIEN 59160 LILLE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 01 février 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488862749 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 29 759 920,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
CAMPUS DALKIA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 8 165 020.00 € pour un résultat de 569 992.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
CAMPUS DALKIA est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si CAMPUS DALKIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57488862749
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAMPUS DALKIA de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beurlet, vinciane
- bias,
- bias,
- desmoucelles, michel,
- kpmg audit id
- kpmg audit is ;
- kpmg audit is,
- kpmg s.a.
- kpmg sa,
- mathis, philippe,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAMPUS DALKIA
- 2008-02-29 : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- 2009-06-25 : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- 2009-06-26 : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe.
- 2010-02-02 : Président de la société : LECOMTE Bernard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe
- 2012-12-02 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mathis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2013-06-11 : modification du Président de la société Lecomte, Bernard, nomination du Président de la société : Desmoucelles, Michel
- 2015-01-13 : Président partant : Desmoucelles, Michel, nomination du Président : Bias, nom d'usage : Schreiber, Florence
- 2018-11-02 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
- 2020-06-18 : Président partant : Bias, nom d'usage : Schreiber, Florence ; nomination du Président : Beurlet, Vinciane
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit id :
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-15 : HIPPOCRATE PHI (515363000)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : LAPPSET FRANCE SAS (529603284)
- 2021-01-05 : EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (798894655)
- 2021-01-02 : ITELLIGENCE FRANCE (432065191)
- 2020-12-26 : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (312139215)
- 2020-12-26 : ARESO (509349650)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-13 : BABILOU IMMO SARL (448908558)
- 2020-11-30 : ENERTHERM (439008343)
- 2020-11-27 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (572139996)
- 2020-11-27 : NEPTUNE (380172171)
- 2020-11-12 : COLAS CENTRE OUEST (329338883)
- 2020-11-10 : PETROFER Société Nouvelle (528511314)
- 2020-10-29 : DV L'ISLE JOURDAIN SAS (799236518)
- 2020-10-29 : MAISON 123 (444600464)
- 2020-10-29 : ETABLISSEMENTS VALENTIN (572211704)
- 2020-10-27 : COFIROUTE (552115891)
- kpmg audit is ; :
- 2020-12-13 : EIFFAGE INTERNATIONAL (784539892)
- 2020-11-24 : SOCIETE DE CONCEPTION ET DE REALISATION DE RESTAURANTS SC2R (384548459)
- 2020-11-24 : ELIOR GESTION (384548525)
- 2020-11-24 : ELIOR DATA (398601948)
- 2020-11-24 : APREST (311198873)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-16 : METHAISNE ENERGIES VERTES (793952672)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-04 : ELIOR FA3C (413913799)
- 2020-09-18 : EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT (433736170)
- 2020-09-06 : L'ATELIER DES COMPAGNONS (332035690)
- 2020-07-31 : ELIOR RESTAURATION ET SERVICES (380543819)
- 2020-07-15 : AREAS ACHATS (500156757)
- 2020-07-07 : FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS (498664226)
- 2020-05-22 : TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE (323514240)
- 2019-12-24 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (350399101)
- 2017-09-26 : GERMICOPA (438187957)
- kpmg audit is, :
- 2017-12-03 : SCI SETE LE RUBAN D'AZUR (751783416)
- 2017-11-10 : SCI SANTENY DOMAINES (518874052)
- 2017-10-31 : SCI BOULOGNE SEINE D3 PP (503111601)
- 2017-10-27 : SCI BOULOGNE VILLE A4E (533389797)
- 2017-10-25 : SCI SCHILTIGHEIM ROUTE DE BISCHWILLER (537379091)
- 2017-10-25 : SCI NANTES ILOT D'ORLEANS (480793322)
- 2017-10-24 : SNC TERVILLE RUE DE VERDUN (495174351)
- 2017-10-22 : SCI LANDERNEAU LA FLEUR DE LIN (523606481)
- 2017-10-22 : SCI VERNOUILLET LE CHANT DES LAVANDIERES (530439843)
- 2017-10-19 : SCI ELBEUF COURS GAMBETTA (538804170)
- 2017-10-19 : SCI SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE DU BEC (750761983)
- 2017-10-19 : SCI GRAND QUEVILLY KENNEDY (498673532)
- 2017-10-12 : SCI TOURS JOUE GRATIAS II (429223050)
- 2017-10-05 : SACER ATLANTIQUE (389571977)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER RIVE GAUCHE LOT 1B (529137283)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER POMPIGNANE (502565278)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER JUVENAL (521960393)
- 2017-09-26 : SNC MONTPELLIER ANTONELLI (497735035)
- 2017-09-26 : SNC GRENOBLE BONNE FACOTEL (492985502)
- 2017-09-26 : SCI ORNEX MOENS (495379885)
- kpmg s.a. :
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : NeoV (803996909)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-20 : Japy Tech (380002360)
- 2021-01-19 : NORD BENNE (358201390)
- 2021-01-13 : COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES (379327984)
- 2021-01-05 : OSGOP (410475719)
- 2021-01-02 : TPM INVEST (883059461)
- 2021-01-02 : LE JOINT ADJI (347635070)
- 2020-12-23 : PITCH PROMOTION SNC (422989715)
- 2020-12-22 : SQUIBAN (434861316)
- 2020-12-22 : FTI FRANCE (513692038)
- 2020-12-22 : REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (392794293)
- 2020-12-15 : FERN FRANCE (817963523)
- 2020-12-13 : TESCA GROUP (342545456)
- 2020-12-13 : VAYSSE (552073280)
- 2020-12-10 : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION (352220313)
- 2020-12-08 : GRAND DAX TRES HAUT DEBIT (529193468)
- 2020-12-04 : ALTUR GESTION (491560512)
- 2020-12-04 : AJINOMOTO EUROPE (443221825)
- kpmg sa, :
- 2018-04-20 : HARAS D'OLIVIER (518971536)
- 2018-04-19 : CENTRE AQUATIQUE DE LUYNES (839050499)
- 2017-12-05 : STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU (355500356)
- 2017-10-19 : SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE (542080486)
- 2017-10-17 : LHOTE SA (390081016)
- 2017-10-11 : FREVIAL (419468251)
- 2017-09-24 : DEDIENNE ATLANTIQUE (300882016)
- 2017-09-21 : CARPENTRAS SIGN (856800289)
- 2017-09-01 : OCEAN AUTOMOBILE (305108904)
- 2017-08-31 : GEA Réfrigération France (855801825)
- 2017-08-27 : FLAMME ENVIRONNEMENT (342063443)
- 2017-08-23 : HOLDING DE REPRISE FINANCIERE 18 (478737950)
- 2017-08-15 : Société COLLET (391179116)
- 2017-08-03 : ATLANTIQUE LITTORAL CONSTRUCTION (418668182)
- 2017-07-31 : ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF (328999362)
- 2017-07-31 : LELEU LOCATION (309286649)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2017-07-04 : LES BASSINS D'A (830463030)
- 2017-07-02 : MENISSEZ PREMIUM (338009046)
- 2017-07-02 : MENISSEZ SAS (301983268)
- mathis, philippe, :
- 2019-04-26 : LA SCLEP (850319005)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAMPUS DALKIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAMPUS DALKIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488862749 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-02-01 : mercredi 01 février 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAMPUS DALKIA- CO
2019 | 38 672 967.00 | 30 746 221.00 |
2018 | 7 926 746.00 | 30 779 487.00 |
2019 | 29 759 920.00 |
2018 | 29 759 920.00 |
2019 | 117 978.00 |
2018 | -182 558.00 |
2019 | 30 746 221.00 |
2018 | 30 779 487.00 |
2019 | 8 165 020.00 | 8 165 020.00 |
2018 | 8 139 510.00 |
2019 | 569 992.00 |
2018 | -296 770.00 |
2019 | 117 978.00 |
2018 | -182 558.00 |
2019 | 5 003 083.00 |
2018 | 5 003 083.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAMPUS DALKIA- vendredi 29 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080037 publié le 29/02/2008Annonce n° 3320 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD Contribuer au développement des compétences utiles au développement des métiers liés aux services à l'environnement (eau, propreté, transports et énergie) ; dans ce cadre, la société aide les entreprises à apprécier leurs besoins en matière de compétence de leurs personnels, à définir les moyens de les développer et à trouver des solu- tions pertinentes notamment en termes de formation initiale ou de formation continue ; elle finance soutient ou organise des actions de formation, directement ou en coopération avec des tiers et des organismes exerçant des activités analogues - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. - Modification :
- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 25 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090120 publié le 25/06/2009Annonce n° 1412 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD Contribuer au développement des compétences utiles au développement des métiers liés aux services à l'environnement (eau, propreté, transports et énergie) ; dans ce cadre, la société aide les entreprises à apprécier leurs besoins en matière de compétence de leurs personnels, à définir les moyens de les développer et à trouver des solu- tions pertinentes notamment en termes de formation initiale ou de formation continue ; elle finance soutient ou organise des actions de formation, directement ou en coopération avec des tiers et des organismes exerçant des activités analogues - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6437000.00 EUR - Administration : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. - Modification : Augmentation de capital
- vendredi 26 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090121 publié le 26/06/2009Annonce n° 777 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD Contribuer au développement des compétences utiles au développement des métiers liés aux services à l'environnement (eau, propreté, transports et énergie) ; dans ce cadre, la société aide les entreprises à apprécier leurs besoins en matière de compétence de leurs personnels, à définir les moyens de les développer et à trouver des solu- tions pertinentes notamment en termes de formation initiale ou de formation continue ; elle finance soutient ou organise des actions de formation, directement ou en coopération avec des tiers et des organismes exerçant des activités analogues - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6437000.00 EUR - Administration : Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100022 publié le 02/02/2010Annonce n° 433 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS NORD EUROPE VEOLIA ENVIRONNEMENT Contribuer au développement des compétences utiles au développement des métiers liés aux services à l'environnement (eau, propreté, transports et énergie) ; dans ce cadre, la société aide les entreprises à apprécier leurs besoins en matière de compétence de leurs personnels, à définir les moyens de les développer et à trouver des solu- tions pertinentes notamment en termes de formation initiale ou de formation continue ; elle finance soutient ou organise des actions de formation, directement ou en coopération avec des tiers et des organismes exerçant des activités analogues - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 6437000.00 EUR - Administration : Président de la société : LECOMTE Bernard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe - Modification : Changement de dénomination sociale
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 25 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120100 publié le 25/05/2012Annonce n° 1423 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS NORD EUROPE VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 6437000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 02 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120233 publié le 02/12/2012Annonce n° 690 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS NORD EUROPE VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 6437000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mathis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130110 publié le 11/06/2013Annonce n° 1329 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS NORD EUROPE VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6437000 EUR - Administration : modification du Président de la société Lecomte, Bernard, nomination du Président de la société : Desmoucelles, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 30 octobre 2013: Depot des comptes
- dimanche 24 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140161 publié le 24/08/2014Annonce n° 1143 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA NORD EUROPE Contribuer au développement des compétences utiles au développement des métiers liés aux services à l'environnement (eau, propreté, transports et énergie) ; dans ce cadre, la société aide les entreprises à apprécier leurs besoins en matière de compétence de leurs personnels, à définir les moyens de les développer et à trouver des solutions pertinentes notamment en termes de formation initiale ou de formation continue ; elle finance soutien ou organise des actions de formation, directement ou en coopération avec des tiers et des organismes exerçant des activités analogues. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6437000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 01 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140188 publié le 01/10/2014Annonce n° 1246 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA NORD EUROPE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 29759920 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 13 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150008 publié le 13/01/2015Annonce n° 1109 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA NORD EUROPE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 29759920 EUR - Administration : Président partant : Desmoucelles, Michel, nomination du Président : Bias, nom d'usage : Schreiber, Florence - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180209 publié le 02/11/2018Annonce n° 1485 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA NORD EUROPE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 29759920 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 1903 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA NORD EUROPE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 29759920 EUR - Administration : Président partant : Bias, nom d'usage : Schreiber, Florence ; nomination du Président : Beurlet, Vinciane - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 04 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200236 publié le 04/12/2020Annonce n° 2290 N° RCS : 488862749 - Dénomination : CAMPUS DALKIA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 29759920 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAMPUS DALKIA- jeudi 27 septembre 2007 : Fermé
36 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - jeudi 15 mars 2012 : Fermé
37 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - vendredi 25 juillet 2014 : Ouvert
33 RUE DU CHATEAU D ISENGHIEN 59160 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAMPUS DALKIA- BOUTEILLE MICHEL : 10 RUE DE LERS 11170 CAUX-ET-SAUZENS
- DA ROLT PATRICIA : BOIS FRANC 69640 PORTE DES PIERRES DOREES
- GARDIOL BRIGITTE : 14 RUE DU POSTE 13012 MARSEILLE 12
- MOORREES PIA : LD LE BOURLIATAUD 19510 MEILHARDS
- PRIEUR MARIE-FRANCOISE : 7 RUE DE METZ 75010 PARIS 10
- ASSOC FORMAT PROF TECH INFORM GENERALES : 290 AV ROBESPIERRE 83130 LA GARDE
- ASSOCIATION ESPACE SOLEIL : 6 RUE DE LA TANNERIE 56000 VANNES
- ASSOCIATION FRANCOPHONE DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT : 19 RUE DAMESME 75013 PARIS 13
- CCAPAR : 37 BD MURAT 75016 PARIS 16
- CENTRE ETUDE GESTION FORMATION PROFESSIONNELLE : 58 RUE HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 27000 EVREUX
- DOM INFO : RUE DE L'EGLISE 52800 VITRY-LES-NOGENT
- ECOLE DES METIERS BIGARD - EMB : Z I DE KERGOSTIOU 29300 QUIMPERLE
- ECOLE NAT DROIT CHAMBRE AVOUES : 48 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4
- HAIR FORCE : 1 PL DES ARENES 30000 NIMES
- LEMI FORMATION : 27 RUE ALESSANDRO VOLTA 33700 MERIGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAMPUS DALKIA- DE LEMOS NATHALIE : 714 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- DECHARRIERE BENOIT : 38 RUE ERNEST COUTEAUX 59160 LILLE
- HARTMANN HEIDE : 40 RUE FREMAUX 59160 LILLE
- MUCHA MARGAUX : 14 RUE LEO LAGRANGE 59160 LILLE
- SULAIMANI OMID : 2 RUE COLETTE 59160 LILLE
- VERWAERDE ALEXANDRE : RUE MARX DORMOY 59160 LILLE
- ZDROBAU VASILE : 1 RUE DE L EGLISE 59160 LILLE
- ASSOCIATION SAMFRED SPORT AMITIE MITTERIE : 34 RUE MARX DORMOY 59160 LILLE
- GRETI'F : 884 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- LE MOMENT CREATIF : RUE GIRAUD 59160 LILLE
- SCI DU 12 AVENUE DE LA REPUBLIQUE : 12 AV DE LA REPUBLIQUE 59160 LILLE
- SCI DU 749 AVENUE DE DUNKERQUE : 749 AV DE DUNKERQUE 59160 LILLE
- TRAITEMENTS LAMBIN : 2 RUE WULVERICK 59160 LILLE
- TRANSPORTS DESAILLY : 27 RUE DE LA DREVE 59160 LILLE
- UNITED TENNIS FONDATION : 25 RUE DES TULIPIERS 59160 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAMPUS DALKIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives