TAILORMADE-SLA
Présentation générale de TAILORMADE-SLA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TAILORMADE-SLA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TAILORMADE-SLA est situé au 6 GRANDE RUE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 03 mars 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488952839 au greffe de EVRY
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
TAILORMADE-SLA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 53 034.00 € pour un résultat de 11 764.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
TAILORMADE-SLA est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si TAILORMADE-SLA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85488952839
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TAILORMADE-SLA de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- koskas, benjamin
Les modifications survenues dans l'administration de la société TAILORMADE-SLA
- 2009-10-23 : Gérant partant : Koskas, Benjamin
Les autres mandats des administrateurs
- koskas, benjamin :
- 2019-04-19 : SCI Emma-Louise a soif (847955994)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TAILORMADE-SLA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TAILORMADE-SLA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | TAILORMADE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488952839 00048 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-03-03 : vendredi 03 mars 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TAILORMADE-SLA- 110
2020 | 26 972.00 | 23 296.00 |
2019 | 3 675.00 |
2020 | 3 000.00 |
2019 |
2020 | 7 248.00 |
2019 |
2020 | 23 296.00 |
2019 |
2020 | 53 034.00 |
2019 |
2020 | 11 764.00 |
2019 |
2020 | 11 764.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TAILORMADE-SLA- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 23 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090205 publié le 23/10/2009Annonce n° 1374 N° RCS : 488952839 - Dénomination : TAILORMADE-SLA Formation en langues - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : Gérant partant : Koskas, Benjamin - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 12 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/09/2014N° RCS : 488952839 - Dénomination : TAILORMADE-SLA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000.00 EUR - Administration : Gérant : DAVIDSON Colin
- mardi 07 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170171 publié le 07/09/2017Annonce n° 1544 N° RCS : 488952839 - Dénomination : TAILORMADE-SLA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TAILORMADE-SLA- lundi 07 septembre 2009 : Fermé
47 RUE DE L ARBRE SEC 75001 PARIS 1 - vendredi 20 juin 2014 : Fermé
18 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1 - mardi 29 août 2017 : Fermé
4 BD FERNAND HOSTACHY 78290 CROISSY-SUR-SEINE - mardi 29 août 2017 : Ouvert
6 GRANDE RUE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TAILORMADE-SLA- BOUQUEREL CLAUDE : 7 RUE ANDRE DEL SARTE 75018 PARIS 18
- CROSNIER DE BELLAISTRE MONIQUE : 31 RUE RUE DES SOUPIRS 97233 SCHOELCHER
- GAL JOCELYN : 5 RUE GAY LUSSAC 84000 AVIGNON
- MLYNARSKI MARIANNE : 55 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 93170 BAGNOLET
- NARAVANE VAIJAYANTI : 9 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS 15
- PANGON CYRIL : QUA LA GARE 07210 SAINT-LAGER-BRESSAC
- ACTION INDEPENDANCE SALARIEE-FORMATION : 5 PARC DELAGE 78130 LES MUREAUX
- ADIEMIS : 14 RUE DE LA GRANDE BRETAGNE 44300 NANTES
- AMIPOSTE DIGNE : 103 BD GASSENDI 04000 DIGNE-LES-BAINS
- ASS ICONE : 298 RUE D ALCO 34080 MONTPELLIER
- CONFLUENCE SUD EST : 8 RUE LEON BLUM 13200 ARLES
- EDUCTION GROUP : RTE DE CHAZERON 63140 CHATEL-GUYON
- ELECIO CONSULTING : 41 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13
- ENS FORMATION TRAVAILLEURS IMMIGRES LEUR : 18 RUE REMPART VILLENEUVE 66000 PERPIGNAN
- LES UNITES CONSTRUCTIVES FORMATIONS : PARC ER LER 56950 CRACH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TAILORMADE-SLA- CAUCHI BERNARD : 13 RUE AU METRE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- DARRAS GUILLAUME : 25 RUE DES GABILLONS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- DURAND MARIE : 1 RUE MAURICE BERTEAUX 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- NGUYEN VAN DUONG FLORENCE : 23 RUE ERNEST GOUIN 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- NOEL NATHALIE : 25 RUE DE LA PLAINE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- BURG IMMOBILIER : 3 ALL DE LA NORIA 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- CHANTY ENGINEERING : 105 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- COLLET MONTE : 29 AV EMILE AUGIER 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- EPICURE STUDIO : 12 GRANDE RUE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- GA CONSEILS : 44 RUE DES GABILLONS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- INDIVISION 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE : 1 AV DU GAL DE GAULLE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SBE PROPERTY : 7 RUE DES PONTS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI DES YVELINES S.C. : 3 PL WILLIAM TURNER 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI DU 67 RUE GAULTIER : 13 RUE JEAN MERMOZ 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- VEROLICE : 11 AV DU COLIFICHET 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TAILORMADE-SLARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives