LES FEUILLANTINES
Présentation générale de LES FEUILLANTINES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES FEUILLANTINES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES FEUILLANTINES est situé au 33 RUE LONG CORON 59920 QUIEVRECHAIN
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 10 mars 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 489063875 au greffe de VALENCIENNES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 87.10A ( Hébergement médicalisé pour personnes âgées)
L'activité déclarée au greffe est : Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 87.10A (Hébergement médicalisé pour personnes âgées), les activités sont :
- - l'accueil et l'hébergement, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, de personnes âgées dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons de repos, etc.
- - par exemple, services fournis par les établissements suivants : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), maison de retraite
Mais exclus
- - les services à domicile fournis par des professionnels de santé (cf86)
- - les activités des résidences pour personnes âgées sans soins médicaux ou dispensant des soins médicaux limités (cf87.30A)
Chiffre d’affaire
LES FEUILLANTINES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 708 785.00 € pour un résultat de 658 395.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
LES FEUILLANTINES est du ressort du greffe de VALENCIENNES dont les coordonnées postales sont 5 PL DU COMMERCE 59300 VALENCIENNES
Le greffe peut être appelé au 0327463478 aux horaires suivants : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr
TVA intracommunautaire
Si LES FEUILLANTINES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95489063875
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES FEUILLANTINES de part son activité de 87.10A ( Hébergement médicalisé pour personnes âgées) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] brechet, christophe,
- domidep représentée par pelle, dominique
- fourcade audit associes, modification du
- lefebvre, jean-luc,
- sarl cabinet michel ques
- societe d'expertise comptable de l'ariege,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES FEUILLANTINES
- 2008-03-25 : Président : TANGUY Yannick René Guy modification le 06 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRECHET Christophe en fonction le 06 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE en fonction le 06 Février 2008.
- 2008-08-05 : Président de la société : LEFEBVRE Jean-LucCommissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE. Commissaire aux comptes suppléant : BRECHET Christophe.
- 2011-12-01 : Président de la société partant : Lefebvre, Jean-Luc, nomination du Président de la société : DOMIDEP représentée par PELLE, Dominique
- 2013-10-15 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Brechet, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL CABINET MICHEL QUES
- 2018-10-03 : Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL CABINET MICHEL QUES
Les autres mandats des administrateurs
- lefebvre, jean-luc, :
- 2014-03-17 : LA MAISON DU PAYS DE LIART (801047796)
- 2012-04-17 : SCI VAL DE L'OUANNE (481558906)
- sarl cabinet michel ques :
- 2020-10-21 : MAISON DU PAYS DE RAUZAN (419564828)
- 2012-11-11 : LA MAISON DU PAYS DE COUSOLRE (440980225)
- societe d'expertise comptable de l'ariege, :
- 2014-03-17 : LA MAISON DU PAYS DE LIART (801047796)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES FEUILLANTINES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES FEUILLANTINES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 489063875 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-03-10 : vendredi 10 mars 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 87.10A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Hébergement médico-social et social |
Division | Hébergement médicalisé |
Activite | Hébergement médicalisé pour personnes âgées |
Synonyme | maison de retraite, maison de retraite médicalisée, maison de repos, centre de convalescence, EHPAD, hospice |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES FEUILLANTINES- CO
2020 | 2 532 400.00 | 2 197 563.00 |
2019 | 334 838.00 | 2 638 415.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | 475 789.00 |
2019 | 452 830.00 |
2020 | 2 197 563.00 |
2019 | 2 638 415.00 |
2020 | 3 708 785.00 | 3 708 785.00 |
2019 | 3 661 239.00 |
2020 | 658 395.00 |
2019 | 637 718.00 |
2020 | 475 789.00 |
2019 | 452 830.00 |
2020 | 758 973.00 | 158 004.00 |
2019 | 600 968.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES FEUILLANTINES- mardi 25 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080051 publié le 25/03/2008Annonce n° 158 N° RCS : 489063875 - Dénomination : LES FEUILLANTINES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : TANGUY Yannick René Guy modification le 06 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRECHET Christophe en fonction le 06 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE en fonction le 06 Février 2008. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 05 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080137 publié le 05/08/2008Annonce n° 751 N° RCS : 489063875 - Dénomination : LES FEUILLANTINES Création, acquisition, location, mise en location gérance de tous fonds de commerce,la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établisse- ments se rapportant à l'activité de maison de re- traite, centre de personnes âgées,centre 3ème âge, hébergement de personnes âgées et la fourniture de services se rapportant à son objet - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : LEFEBVRE Jean-LucCommissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE. Commissaire aux comptes suppléant : BRECHET Christophe. - Modification : Changement de Président de S.A.S. Sté Ations SImplié transf.siège dans ressort
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110232 publié le 01/12/2011Annonce n° 1212 N° RCS : 489063875 - Dénomination : LES FEUILLANTINES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président de la société partant : Lefebvre, Jean-Luc, nomination du Président de la société : DOMIDEP représentée par PELLE, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130199 publié le 15/10/2013Annonce n° 1078 N° RCS : 489063875 - Dénomination : LES FEUILLANTINES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Brechet, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL CABINET MICHEL QUES - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 07 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 03 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180188 publié le 03/10/2018Annonce n° 988 N° RCS : 489063875 - Dénomination : LES FEUILLANTINES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL CABINET MICHEL QUES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 21 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES FEUILLANTINES- jeudi 10 mai 2007 : Fermé
35 RUE ROSSINI 06000 NICE - lundi 17 mars 2008 : Ouvert
33 RUE LONG CORON 59920 QUIEVRECHAIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
47 BD VICTOR HUGO 06000 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES FEUILLANTINES- APILOUC : 56 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS
- EHPAD RESIDENCE DE LA ROCHEFOUCAULD : 6 RUE DU DOCTEUR ALEXIS CARREL 44630 PLESSE
- EHPAD RESIDENCE DE LA SCIE : 2 RTE DES VERGERS 76590 SAINT-CRESPIN
- EHPAD RESIDENCE YVES PERRIN : RTE DE LA GARE 07210 CHOMERAC
- FOYER NOTRE DAME DU BON ACCUEIL : 411 CHE DU MAS DE BOUISSON 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES
- LA CHARTREUSE : 4 RUE DE LA REPUBLIQUE 33230 COUTRAS
- LA ROSERAIE DE JUAN : 11 RUE SAINT BARTHELEMY 06160 ANTIBES
- LES JARDINS D'IROISE DE VILLEREAU : RUE BATAILLE 59530 VILLEREAU
- MAISON DE RETRAITE - RESIDENCE DE L ABBAYE : 21 BD DES THERMES 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
- MAISON DE RETRAITE LA CLE DES CHAMPS : 280 RUE CROIX 51800 VIENNE-LE-CHATEAU
- MAISON DE RETRAITE MONTFORT : 7 RTE DE VALLET 49270 OREE-D'ANJOU
- RESIDENC POUR PERSONNES AGEES LA CHENAIE : CHE DU LOURADOU 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
- RESIDENCE L'HORIZON : 17 RUE DE LA GARENNE 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
- RESIDENCE QUATRE SAISONS : 91 AV VICTOR HUGO 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
- SERVICE CIVIL D'AIDE AUX PERSONNES AGEES : 12 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES FEUILLANTINES- BRACONNIER OPHELIE : 11 RUE DE CONDE 59920 QUIEVRECHAIN
- COLLET MICKAEL : 73 CITE DU CALVAIRE 59920 QUIEVRECHAIN
- ROUSSEAUX JACKY : 19 RUE DE CONDE 59920 QUIEVRECHAIN
- THOMAS VALENTIN : 30 PL DU PRESIDENT DOUMER 59920 QUIEVRECHAIN
- AL ITIHAD - L'UNION : 45 RUE VALERIANI 59920 QUIEVRECHAIN
- AMICALE SAP POMPIER : RUE HENRI LEBLANC 59920 QUIEVRECHAIN
- ASSOCIATION DES ACTIVITES ARTISTIQUES SANS FRONTIERE : PL ROGER SALENGRO 59920 QUIEVRECHAIN
- AU PETIT MARCHE DU DJURDJURA : 302 AV JEAN JAURES 59920 QUIEVRECHAIN
- G.N.E. : 243 RUE DU QUESNOY 59920 QUIEVRECHAIN
- NORTH CAPITAL INVEST : 302 AV JEAN JAURES 59920 QUIEVRECHAIN
- SCI A & M. : 113 AV JEAN JAURES 59920 QUIEVRECHAIN
- SCI SAM & ALEX IMMOBILIER : 170 AV JEAN JAURES 59920 QUIEVRECHAIN
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALENTIN : 11 RUE DE L ESPERANCE 59920 QUIEVRECHAIN
- STUDIO 920 : RUE DE LA MINE 59920 QUIEVRECHAIN
- TEAM ELEC N.O. : 2 RUE HENRI LEBLANC 59920 QUIEVRECHAIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES FEUILLANTINESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives