DOMAINE MENERET AUDY
Présentation générale de DOMAINE MENERET AUDY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DOMAINE MENERET AUDY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DOMAINE MENERET AUDY est situé au 1 RUE DE LA VERRERIE 33000 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 avril 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 489472084 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 446 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.34Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- - le commerce de gros de boissons alcoolisées
- - le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais exclus
- - le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
Chiffre d’affaire
DOMAINE MENERET AUDY à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 069 274.00 € pour un résultat de 165 779.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
DOMAINE MENERET AUDY est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DOMAINE MENERET AUDY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00489472084
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DOMAINE MENERET AUDY de part son activité de 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons) sont :
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (54.6% des salariés)
- 01536 : Distributeurs conseils hors domicile de boissons (31.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DOMAINE MENERET AUDY
- 2008-07-21 : Gérant : MENERET Dominique Marie
- 2014-10-22 : Gérant : MENERET Dominique modification le 16 Mars 2011 Gérant : CLEMENT Antoine Jean-Pierre en fonction le 08 Octobre 2014
- 2016-08-02 : Directeur général : MENERET Dominique modification le 28 Juillet 2016 Président : CLEMENT Antoine Jean-Pierre modification le 28 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AJC en fonction le 28 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT en fonction le 28 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DOMAINE MENERET AUDY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DOMAINE MENERET AUDY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 489472084 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-04-01 : samedi 01 avril 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 46.34Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DOMAINE MENERET AUDY- CO
2019 | 7 411 154.00 | 7 342 301.00 |
2018 | 68 853.00 | 5 835 178.00 |
2019 | 446 400.00 |
2018 | 446 400.00 |
2019 | 147 047.00 |
2018 | 126 524.00 |
2019 | 7 342 301.00 |
2018 | 5 835 178.00 |
2019 | 4 069 274.00 | 4 942 950.00 |
2018 | 873 676.00 | 4 449 389.00 |
2019 | 165 779.00 |
2018 | 126 524.00 |
2019 | 147 047.00 |
2018 | 126 524.00 |
2019 | 2 709 243.00 |
2018 | 2 709 243.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DOMAINE MENERET AUDY- lundi 21 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080127 publié le 21/07/2008Annonce n° 596 N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY négoce et distribution des productions des propriétés viticoles détenues directement ou indirectement par mr et mê meneret dominique et leurs enfants - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 318000.00 EUR - Administration : Gérant : MENERET Dominique Marie - Modification : Augmentation du capital
- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 août 2010: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/03/2011N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 318000.00 EUR - Administration : Gérant : MENERET Dominique
- mardi 19 avril 2011: Radiation
Bodacc B publié le 19/04/2011N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY Chateau Brondeau 33500 Arveyres négoce et distribution des productions des propriétés viticoles détenues directement ou indirectement par mr et mê meneret dominique et leurs enfants - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 1292 N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 446400.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 10 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140203 publié le 22/10/2014Annonce n° 751 N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY sans activité depuis l'immatriculation. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MENERET Dominique modification le 16 Mars 2011 Gérant : CLEMENT Antoine Jean-Pierre en fonction le 08 Octobre 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Reprise de l'activité après suspension.
- jeudi 14 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 02 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160150 publié le 02/08/2016Annonce n° 274 N° RCS : 489472084 - Dénomination : DOMAINES MENERET AUDY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : MENERET Dominique modification le 28 Juillet 2016 Président : CLEMENT Antoine Jean-Pierre modification le 28 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AJC en fonction le 28 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT en fonction le 28 Juillet 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DOMAINE MENERET AUDY- mardi 15 février 2011 : Fermé
CHATEAU BRONDEAU 33500 ARVEYRES - lundi 03 février 2014 : Ouvert
1 RUE DE LA VERRERIE 33000 BORDEAUX - jeudi 01 août 2019 : Fermé
106 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
94 RUE DUCAU 33000 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DOMAINE MENERET AUDY- JONCART JUDES : TERRIER 97215 RIVIERE-SALEE
- KNIGHT MELVIN : 4 RUE WURTZ 75013 PARIS 13
- MAHE FLAVIEN : 278 AV ARISTIDE BRIAND 33700 MERIGNAC
- CAVE DE LA RETAUDAIS : LA RETAUDAIS 35137 BEDEE
- FRUSUMA EUROPE SA : 3 BD PAUL EMILE VICTOR 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GOLDENS : 418 RUE DU MAS DE VERCHANT 34000 MONTPELLIER
- I-QUANTUM : CHE DE SAINT PAUL 30210 POUZILHAC
- IDA BOISSONNERIE : 46 AV DU GENERAL LECLERC 78220 VIROFLAY
- LETER DISTRIBUTION SAS : 3 AV NICOLAS CONTE 28000 CHARTRES
- LIT DE VIN : 7 RUE DE L'ORMEAU 41110 POUILLE
- MAISON NICOLAS MORIN : 9 QUAI FLEURY 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
- MICHEL ROSAY : 38 RTE DU CHAMPAGNE 51120 FONTAINE-DENIS-NUISY
- NM FINE WINES AND SPIRITS : 3 RUE DES EMBRUNS 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
- SONNY LUXURY : 7 PROMENADE DU PARC 94800 VILLEJUIF
- VINS ROJAS : 1 RUE DES ESTAMPES 34110 FRONTIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DOMAINE MENERET AUDY- BARTHELEMY DELPHINE : 58 RUE DU HA 33000 BORDEAUX
- DIMCHEVA LILYANA : 50 RUE DES TREUILS 33000 BORDEAUX
- DUDON JEAN PHILIPPE : 6 RUE CASTELNAU D AUROS 33000 BORDEAUX
- ELAHEE AHMAD SHAFEY : 1 PAS FRONSAC 33000 BORDEAUX
- GRUDE ROSELYNE : 336 BD DU PRESIDENT WILSON 33000 BORDEAUX
- MARCEL AURORE : 16 RUE DU QUAI BOURGEOIS 33000 BORDEAUX
- MOLLIER BENJAMIN : 21 ALL DES PEUPLIERS 33000 BORDEAUX
- PIECHAUD BENOIT : 201 RUE GEORGES MANDEL 33000 BORDEAUX
- AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE GIRONDE RESSOURCES : 1 ESP CHARLES DE GAULLE 33000 BORDEAUX
- CABINET VM AUDIT ET EXPERTISE-COMPTABLE : 25 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX
- INDIVISION GONCALVES VANOUCHE : 20 RUE NOTRE DAME 33000 BORDEAUX
- LES AMIS DU RUGBY MEDECINE CLUB BORDELAIS : 17 RUE LAFAURIE MONBADON 33000 BORDEAUX
- SCI CATHY ET FRED : 43 RUE BOYER 33000 BORDEAUX
- SCI LA PASSE : 11 RUE ERNEST DENIS 33000 BORDEAUX
- SCI ORTHO-BORDEAUX : 85 RUE DE CAUDERAN 33000 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DOMAINE MENERET AUDYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives