CABINET JEGARD PARIS
Présentation générale de CABINET JEGARD PARIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CABINET JEGARD PARIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CABINET JEGARD PARIS est situé au 5 RUE DU HAVRE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 février 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 489746255 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 148 898,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
CABINET JEGARD PARIS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 992 088.00 € pour un résultat de 46 928.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
CABINET JEGARD PARIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CABINET JEGARD PARIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50489746255
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CABINET JEGARD PARIS de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [41 46] naccache, franck
- [54 46] jegard, francois, modification du
- bonnin, philippe
- desauw, benoit,
- willot, pierre bernard, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société CABINET JEGARD PARIS
- 2010-07-09 : nomination du Président : Willot, Pierre Bernard, modification du Directeur général et Administrateur Lagay, Jean Pierre, nomination de l'Administrateur : Willot, Pierre-Bernard, nomination de l'Administrateur : Georges, nom d'usage : Sage, Catherine, nomination de l'Administrateur : Jegard, Francois, nomination de l'Administrateur : Lagueyrie, Patrick, nomination de l'Administrateur : Naccache, Franck, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Magnin, Jean-Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Desauw, Benoit
- 2015-07-22 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Desauw, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bonnin, Philippe
- 2015-11-04 : modification du Directeur général et Administrateur Jegard, Francois, modification de l'Administrateur Lagay, Jean Pierre
- 2017-01-05 : Président partant : Willot, Pierre Bernard, modification du Président et Administrateur Jegard, Francois, modification du Directeur général et Administrateur Naccache, Franck
- 2019-04-07 : nomination de l'Administrateur : Corre, nom d'usage : Le Bagousse, Cécile
Les autres mandats des administrateurs
- bonnin, philippe :
- 2020-03-15 : Planete Compta (448703009)
- 2017-12-19 : HEHS (797957313)
- 2015-06-11 : KELCITY (332036961)
- 2014-10-01 : INSTITUT EUROPEEN D'ANALYSE GEO-ECONOMIQUE (IEAG) (428734362)
- 2014-05-28 : LEO JEGARD ET ASSOCIES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (702042508)
- 2012-12-02 : ESL & NETWORK (FRANCE) SAS (431853530)
- 2010-12-03 : INCA Energy France (508887767)
- desauw, benoit, :
- 2009-06-25 : DOMUS ROME SAS (391977139)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CABINET JEGARD PARIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CABINET JEGARD PARIS |
Sigle de l'unité légale | CFA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 489746255 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-02-01 : mercredi 01 février 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CABINET JEGARD PARIS- CO
2020 | 2 275 736.00 | 2 139 352.00 |
2019 | 136 385.00 | 2 184 506.00 |
2020 | 148 898.00 |
2019 | 148 898.00 |
2020 | 33 976.00 |
2019 | 39 647.00 |
2020 | 2 139 352.00 |
2019 | 2 184 506.00 |
2020 | 1 992 088.00 | 1 992 088.00 |
2019 | 1 907 072.00 |
2020 | 46 928.00 |
2019 | 57 406.00 |
2020 | 33 976.00 |
2019 | 39 647.00 |
2020 | 1 043 485.00 |
2019 | 1 043 485.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CABINET JEGARD PARIS- mardi 20 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080084 publié le 20/05/2008Annonce n° 814 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CFF Mission d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 14 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080144 publié le 14/08/2008Annonce n° 1361 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CFF Mission d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 148898 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 09 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100132 publié le 09/07/2010Annonce n° 921 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET FOUCAT ET ASSOCIES Mission d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : nomination du Président : Willot, Pierre Bernard, modification du Directeur général et Administrateur Lagay, Jean Pierre, nomination de l'Administrateur : Willot, Pierre-Bernard, nomination de l'Administrateur : Georges, nom d'usage : Sage, Catherine, nomination de l'Administrateur : Jegard, Francois, nomination de l'Administrateur : Lagueyrie, Patrick, nomination de l'Administrateur : Naccache, Franck, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Magnin, Jean-Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Desauw, Benoit - Modification : modification survenue sur la dénomination, le sigle, la forme juridique et l'administration
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 07 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 22 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150138 publié le 22/07/2015Annonce n° 2674 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET JEGARD PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Desauw, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bonnin, Philippe - Modification : modification survenue sur la dénomination, le sigle et l'administration
- mercredi 04 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150212 publié le 04/11/2015Annonce n° 2171 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET JEGARD PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : modification du Directeur général et Administrateur Jegard, Francois, modification de l'Administrateur Lagay, Jean Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 05 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170003 publié le 05/01/2017Annonce n° 2090 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET JEGARD PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : Président partant : Willot, Pierre Bernard, modification du Président et Administrateur Jegard, Francois, modification du Directeur général et Administrateur Naccache, Franck - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 07 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190069 publié le 07/04/2019Annonce n° 1801 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET JEGARD PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Corre, nom d'usage : Le Bagousse, Cécile - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 16 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200115 publié le 16/06/2020Annonce n° 1657 N° RCS : 489746255 - Dénomination : CABINET JEGARD PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148898 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- mercredi 24 mars 2021: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CABINET JEGARD PARIS- samedi 16 décembre 2006 : Fermé
7 AV GABRIEL PERI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - jeudi 28 mai 2020 : Ouvert
5 RUE DU HAVRE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CABINET JEGARD PARIS- BEAUDUCEL SEBASTIEN : 4 RUE PAPIAU DE LA VERRIE 49000 ANGERS
- DROZE FRANK : 87 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- GIUDICELLI ROLAND : RESIDENCE DU FANGO 20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO
- LECAT BERNARD : 51 RUE JULES BARBIER 83700 SAINT-RAPHAEL
- ACBR HOLDING : 3 ALL VAN DYCK 87000 LIMOGES
- CABINET PLANCHENAULT : 6 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- CONSULTEX ALSACE : 2 RUE DE L ORANGER 68260 KINGERSHEIM
- HR2C : 15 AV DES VOLONTAIRES 15000 AURILLAC
- SARL CABINET DAVID ZUILI : 22 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- SC EXPERTISE COMPTABLE : 1 BD MICHAEL FARADAY 77700 SERRIS
- SPFPL ANCA FINANCES : 19 BD ROI JEROME 20000 AJACCIO
- TELLUS : 103 AV EISENHOWER 39100 DOLE
- URBANIAK ALEXANDRA : 12 RUE DE VILLOISON 91100 CORBEIL-ESSONNES
- VIRTUOSE FINANCE : 137 CHE THOMAS PAYET 97418 LE TAMPON
- VISUFARMA BV : AMSTELPLEIN 1 1096HA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CABINET JEGARD PARIS- DELANOUE LAURE : 44 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- PAUL HEBERT : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ALTES INFORMATIQUE : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- BDR : 1 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- BOUYE CONSEIL & COMMUNICATION : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CONSILUM : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ENTREPRISE ET CITE : 40 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- MADYSON TRANSPORT : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 790 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- S.C.I. RESIDENCE SERVICES SENIORS TOULON : 42 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- SCI LAPATRICK : 26 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SNC COUDRAY EST : 10 RUE ROQUEPINE 75008 PARIS 8
- SO CORPORATE : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SUNDIATA GROUP : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 4 RUE GRAMME 75015 PARIS RE : 122 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CABINET JEGARD PARISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives