SECURIVIEW
Présentation générale de SECURIVIEW
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SECURIVIEW et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SECURIVIEW est situé au 9 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 23 juin 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 490835931 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 113 320,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
SECURIVIEW à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 541 889.00 € pour un résultat de 623 954.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SECURIVIEW est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si SECURIVIEW est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81490835931
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SECURIVIEW de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dahan stéphane
- exelmans audit et conseil
- link by net
Les modifications survenues dans l'administration de la société SECURIVIEW
- 2011-08-21 : Président : DAHAN Stéphane modification le 10 Août 2011
- 2014-02-27 : Président : DAHAN Stéphane modification le 10 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET INFORMATIQUE en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Jean-Julien en fonction le 18 Février 2014
- 2018-02-11 : Directeur général : DAHAN Stéphane modification le 08 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET INFORMATIQUE en fonction le 18 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Jean-Julien en fonction le 18 Février 2014 ; Président : LINK BY NET en fonction le 08 Février 2018
- 2020-09-17 : Président : LINK BY NET ; Directeur général : DAHAN Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
Les autres mandats des administrateurs
- exelmans audit et conseil :
- 2021-02-02 : BK SE (819958463)
- 2021-02-02 : BK N (819958422)
- 2021-01-31 : BK OU (819962937)
- 2021-01-31 : BK E (820067528)
- 2021-01-28 : BURGER KING CONSTRUCTION (808540355)
- 2021-01-27 : PH INTERNATIONAL (840823322)
- 2021-01-27 : BK SERVICES (820010734)
- 2021-01-27 : PROENGIN (877220095)
- 2021-01-26 : UD International (892598962)
- 2021-01-22 : ADIEU (424743011)
- 2021-01-19 : SATAM (495233124)
- 2021-01-17 : FINANCIERE CELEC (811017813)
- 2021-01-17 : CELEC CONCEPTION ELECTRONIQUE EN ABREGE CELEC (378888085)
- 2021-01-14 : SKILLS GROUPE (884868647)
- 2021-01-12 : Sade Telecom Group (890342231)
- 2021-01-10 : NovStra 2 (890524291)
- 2021-01-10 : LEDJO ENERGIE (499799104)
- 2021-01-08 : NovStra 1 (890524408)
- 2021-01-07 : MYEFFICO FINANCE 2 (887996676)
- 2021-01-05 : NEWBAKERY Développement (841061104)
- link by net :
- 2020-11-13 : TREEPTIK (531761286)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SECURIVIEW et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SECURIVIEW |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 490835931 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-06-23 : vendredi 23 juin 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SECURIVIEW- CO
2019 | 5 713 346.00 | 5 126 571.00 |
2018 | 586 776.00 | 4 892 278.00 |
2019 | 113 320.00 |
2018 | 113 320.00 |
2019 | 441 095.00 |
2018 | 424 407.00 |
2019 | 5 126 571.00 |
2018 | 4 892 278.00 |
2019 | 5 541 889.00 | 5 568 938.00 |
2018 | 27 049.00 | 5 824 505.00 |
2019 | 623 954.00 |
2018 | 583 693.00 |
2019 | 441 095.00 |
2018 | 424 407.00 |
2019 | 2 281 481.00 | 60 000.00 |
2018 | 2 221 481.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SECURIVIEW- jeudi 31 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080134 publié le 31/07/2008Annonce n° 1965 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 55400.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 09 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 23 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090139 publié le 23/07/2009Annonce n° 2268 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 58600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 22 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100162 publié le 22/08/2010Annonce n° 2548 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 62600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 21 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110161 publié le 21/08/2011Annonce n° 2045 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 69000.00 EUR - Administration : Président : DAHAN Stéphane modification le 10 Août 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 12 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120133 publié le 12/07/2012Annonce n° 1429 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 18 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130137 publié le 18/07/2013Annonce n° 1580 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130186 publié le 26/09/2013Annonce n° 1208 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 27 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140041 publié le 27/02/2014Annonce n° 2423 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 111280.00 EUR - Administration : Président : DAHAN Stéphane modification le 10 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET INFORMATIQUE en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Jean-Julien en fonction le 18 Février 2014 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 09 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160177 publié le 09/09/2016Annonce n° 3581 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 113320.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 11 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180029 publié le 11/02/2018Annonce n° 3799 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : DAHAN Stéphane modification le 08 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET INFORMATIQUE en fonction le 18 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Jean-Julien en fonction le 18 Février 2014 ; Président : LINK BY NET en fonction le 08 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 13 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200181 publié le 17/09/2020Annonce n° 4056 N° RCS : 490835931 - Dénomination : SECURIVIEW Conseils et prestations de services en systèmes informatiques achat et vente de logiciels progiciels et matériels informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LINK BY NET ; Directeur général : DAHAN Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SECURIVIEW- mardi 03 septembre 2013 : Fermé
155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - mardi 03 septembre 2013 : Ouvert
9 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SECURIVIEW- BOUKOUTAYA SAAD : 10 RUE DE LA SOLE 17000 LA ROCHELLE
- CERONI SYLVIANE : 27 AV LACASSAGNE 69003 LYON 3EME
- LECLERC FRANCIS : 9 IMP LANN BELZ 56550 BELZ
- PAUL MICKAEL : 3 DU VALLESPIR 66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS
- SANTANIELLO QUENTIN : 43 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 13090 AIX-EN-PROVENCE
- 7 SKOV : 150 RUE ABBE DE L EPEE 33000 BORDEAUX
- ADNET : 19 CHE LA GRANDE PELOUSE 78110 LE VESINET
- BRUNO VANNIER CONSEIL : 43 AV SIMON BOLIVAR 75019 PARIS 19
- GG UTILE : 19 RUE DE SOUBISE 59140 DUNKERQUE
- MEGA OCTETS SERVICE : 6 CHE DE LA SOURCE 83300 DRAGUIGNAN
- MELL CONSEIL : 6 AV DE BELFORT 92000 NANTERRE
- MGG CONSULTING : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- PRO GELEBART WEB : 24 RUE DE FLAXLANDEN 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
- QUATUOR SYSTEMS : 16 RUE PAUL HENRI CHARLES SPAAK 26000 VALENCE
- YELLOW IT CONSULTING : 150 AV DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SECURIVIEW- GRUMEZA ALIM : 13 RUE JULES VERNE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- KONE MAHAMADOU : 17 RUE JULES VALLES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MARZO PAULETTE : 1 RUE MARCEL BOURDARIAS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- PETROVIC NIKOLA : 3 RUE DIEUMEGARD 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- THOUVENIN MARIE : 28 RUE LA CLEF DES CHAMPS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- A.M.B.L : 97 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ASSOCIATION SPORTIVE MICHELET DE SAINT OUEN : 143 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- BITOFBOTH FILMS : 13 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- FAYHAA INGENIERIE TECHNIQUE (FITEC) : 16 RUE SOUBISE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- GFI CONSEIL ET INTEGRATION DE SOLUTIONS : 145 BD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- GK BATIMENTS : 5 RUE CLAUDE MONET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- NLS EURL : 27 RUE KLEBER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SARL TAHAR HARMOUCH : 74 BD JEAN JAURES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI EDITH : 92 RUE DU LANDY 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI MOOKIE : 1 PAS AMELIE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SECURIVIEWRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives