ESDAIN
Présentation générale de ESDAIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESDAIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESDAIN est situé au ZI LE BOIS A GENETS 80320 CHAULNES
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 19 juin 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 490896396 au greffe de AMIENS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 171 360,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
ESDAIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 500.00 € pour un résultat de -128 334.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ESDAIN est du ressort du greffe de AMIENS dont les coordonnées postales sont 18 RUE LAMARTINE 80002 AMIENS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0322914323 aux horaires suivants : 9H à 12H/14H à 16H30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr
TVA intracommunautaire
Si ESDAIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86490896396
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESDAIN de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de waele, frédéric ludovic bernard,
- de witte, hervé
- spich, jean luc
- spich, jean luc,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESDAIN
- 2008-11-12 : Président de la société : DE WAELE Frédéric Ludovic Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : BERSON Marie-Claire. Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Alain-Bernard.
- 2012-08-23 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Berson, Marie-Claire, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT D.L.H., modification du Commissaire aux comptes suppléant Boulanger, Alain-Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FLANDRES AUDIT
- 2015-06-28 : Président partant : De Waele, Frédéric Ludovic Bernard, nomination du Président : Spich, Jean Luc
- 2017-06-29 : Président partant : Spich, Jean Luc, nomination du Président : De Witte, Hervé
- 2019-12-15 : modification du Président De Witte, Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT D.L.H. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FLANDRES AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESDAIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESDAIN |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SAS ESDAIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 490896396 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-06-19 : lundi 19 juin 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESDAIN- CO
2019 | 442 018.00 | 77 906.00 |
2018 | 364 111.00 |
2019 | 171 360.00 |
2018 |
2019 | -133 988.00 |
2018 |
2019 | 77 906.00 |
2018 |
2019 | 3 500.00 | 3 500.00 |
2018 |
2019 | -128 334.00 |
2018 |
2019 | -133 988.00 |
2018 |
2019 | 804 494.00 |
2018 | 804 494.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESDAIN- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080207 publié le 12/11/2008Annonce n° 2033 N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN Commerce de détail de type supermarché à dominante alimentaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 171360.00 EUR - Administration : Président de la société : DE WAELE Frédéric Ludovic Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : BERSON Marie-Claire. Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Alain-Bernard. - Modification : Départ du Directeur Général
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- mardi 30 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120162 publié le 23/08/2012Annonce n° 3484 N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 171360 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Berson, Marie-Claire, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT D.L.H., modification du Commissaire aux comptes suppléant Boulanger, Alain-Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FLANDRES AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- dimanche 28 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150122 publié le 28/06/2015Annonce n° 848 N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 171360 EUR - Administration : Président partant : De Waele, Frédéric Ludovic Bernard, nomination du Président : Spich, Jean Luc - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 décembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170123 publié le 29/06/2017Annonce n° 833 N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 171360 EUR - Administration : Président partant : Spich, Jean Luc, nomination du Président : De Witte, Hervé - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2019: Depot des comptes
- dimanche 15 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190241 publié le 15/12/2019Annonce n° 885 N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 171360 EUR - Administration : modification du Président De Witte, Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT D.L.H. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FLANDRES AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 11 février 2020: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/02/2020N° RCS : 490896396 - Dénomination : ESDAIN - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESDAIN- mardi 12 septembre 2006 : Fermé
RTE D'HALLU 80320 CHAULNES - jeudi 20 décembre 2018 : NETTO Ouvert
RUE LEDRU ROLLIN 59124 ESCAUDAIN - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
136 RUE DU GENERAL LECLERC 59118 WAMBRECHIES - jeudi 27 juin 2019 : Ouvert
ZI LE BOIS A GENETS 80320 CHAULNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESDAIN- ANTEO : 44 GRANDE RUE 39100 DOLE
- AVICA : Z.A.C. DE LA CONTRIE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE
- BIDIX : RUE OUSTALOTS PROLONGEE 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
- DI DAX : 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- JURAYSSE : RTE DE LIGNIERES 18370 CHATEAUMEILLANT
- LA FAYETTE DIS : 152 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- LASCAP : RUE DES PRAIRIES 42160 SAINT-CYPRIEN
- LE CREUSOT DEV : AV FRANCOIS MITTERRAND 71200 LE CREUSOT
- LEATWO : RUE DU HAUT TOUQUET 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
- LOMALY : LD A BELLEVUE 32380 SAINT-CLAR
- LSODIS : 99 BD DE CASTELNAU 85100 LES SABLES D'OLONNE
- LUNADIS : 113 RUE EDOUARD ISAMBARD 27120 PACY-SUR-EURE
- MSM DISTRI : 65 RUE DE LA LIBERTE 77550 MOISSY-CRAMAYEL
- ROMBASDIS : RUE DU MUGUET 57120 ROMBAS
- SOLAUDIS : LES AUBEPINS 18410 ARGENT-SUR-SAULDRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESDAIN- DEFRUIT JACKIE : 16 AV ARISTIDE BRIAND 80320 CHAULNES
- DESAVISSE BERTRAND : 5 RUE DE L'EGLISE 80320 PUZEAUX
- DOGAN SULTAN : 10 AV ARISTIDE BRIAND 80320 CHAULNES
- HEURTEAUX HELENE : 24 RUE ODON DUMONT 80320 CHAULNES
- ETABLISSEMENTS REGNIER PUCHALA : 50 RUE DE NESLE 80320 CHAULNES
- FAMILLES RURALES : DE LICOURT 80320 LICOURT
- LES ATELIERS DE MEX : 1 RUE DES FLANDRES 80320 HYPERCOURT
- PONEY CLUB LE RODEO : 7 RUE DIEU 80320 HYPERCOURT
- ROUSSELLE STOCKAGE ET NEGOCE : 2 RUE DE NESLES 80320 LICOURT
- SARL FLUTTE : 5 RUE DU HAUT 80320 HYPERCOURT
- SCEA LANGLOIS MEURINNE : 2 RUE DE L EGLISE 80320 MARCHELEPOT-MISERY
- SCI CARAIBES : 8 RUE DE LIHONS 80320 PUZEAUX
- SCI FREDANN : 52 RUE DE NESLE 80320 CHAULNES
- SCI ROUSSELLE MORLIERE : 2 RUE DE NESLE 80320 LICOURT
- TOURVI : RUE ERNEST BOITEL 80320 CHAULNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESDAINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives