JUNE MARKETING
Présentation générale de JUNE MARKETING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JUNE MARKETING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JUNE MARKETING est situé au 43 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 05 juillet 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491019360 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 410 414,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.20Z ( Études de marché et sondages)
L'activité déclarée au greffe est : Études de marché et sondages
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.20Z (Études de marché et sondages), les activités sont :
- - les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance, acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point d
- - les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats
Chiffre d’affaire
JUNE MARKETING à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 828 590.00 € pour un résultat de 276 030.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
JUNE MARKETING est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si JUNE MARKETING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87491019360
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JUNE MARKETING de part son activité de 73.20Z ( Études de marché et sondages) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (84.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (7% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société JUNE MARKETING
- 2008-04-15 : Président : BENAROYA InesCommissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS. Commissaire aux comptes suppléant : MUNIESA Philippe. Directeur général : BENAROYA Inès en fonction le 17 Avril 2008.
- 2011-12-31 : Président : BENAROYA Ines modification le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS Commissaire aux comptes suppléant : MUNIESA Philippe Directeur général : BENAROYA Laure modification le 23 Décembre 2011 Membre du comité de direction : BENAROYA Ines en fonction le 23 Décembre 2011 Président et membre du comité de direction : BENAROYA Laure en fonction le 23 Décembre 2011
- 2012-03-08 : Président : BENAROYA Ines modification le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS Directeur général : BENAROYA Laure modification le 23 Décembre 2011 Membre du comité de direction : BENAROYA Ines en fonction le 23 Décembre 2011 Président et membre du comité de direction : BENAROYA Laure en fonction le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PATRICK HOSPITAL en fonction le 29 Février 2012
- 2018-05-29 : Président : BENAROYA Ines modification le 06 Mars 2017 ; Directeur général : BENAROYA Laure modification le 06 Mars 2017 ; Membre du comité de direction : BENAROYA Ines modification le 06 Mars 2017 ; Président Membre du comité de direction : BENAROYA Laure modification le 06 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 25 Mai 2018
- 2018-06-13 : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 25 Mai 2018 ; Président : LILI STRATEGY en fonction le 11 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JUNE MARKETING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JUNE MARKETING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491019360 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-07-05 : mercredi 05 juillet 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 73.20Z : Études de marché et sondages |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Études de marché et sondages |
Activite | Études de marché et sondages |
Synonyme | étude de marchés, sondages, institut de sondages, étude marketing |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JUNE MARKETING- CO
2019 | 7 346 473.00 | 6 664 526.00 |
2018 | 681 947.00 | 7 097 278.00 |
2019 | 1 410 414.00 |
2018 | 1 410 414.00 |
2019 | 257 485.00 |
2018 | 152 375.00 |
2019 | 6 664 526.00 |
2018 | 7 097 278.00 |
2019 | 5 828 590.00 | 7 772 213.00 |
2018 | 1 943 623.00 | 7 784 881.00 |
2019 | 276 030.00 |
2018 | 181 692.00 |
2019 | 257 485.00 |
2018 | 152 375.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JUNE MARKETING- mardi 15 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080065 publié le 15/04/2008Annonce n° 1434 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENAROYA InesCommissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS. Commissaire aux comptes suppléant : MUNIESA Philippe. Directeur général : BENAROYA Inès en fonction le 17 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- vendredi 22 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110141 publié le 22/07/2011Annonce n° 1919 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1155655.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 31 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110254 publié le 31/12/2011Annonce n° 1334 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENAROYA Ines modification le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS Commissaire aux comptes suppléant : MUNIESA Philippe Directeur général : BENAROYA Laure modification le 23 Décembre 2011 Membre du comité de direction : BENAROYA Ines en fonction le 23 Décembre 2011 Président et membre du comité de direction : BENAROYA Laure en fonction le 23 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 08 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120048 publié le 08/03/2012Annonce n° 1398 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENAROYA Ines modification le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN TOURNOIS Directeur général : BENAROYA Laure modification le 23 Décembre 2011 Membre du comité de direction : BENAROYA Ines en fonction le 23 Décembre 2011 Président et membre du comité de direction : BENAROYA Laure en fonction le 23 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PATRICK HOSPITAL en fonction le 29 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- dimanche 16 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130114 publié le 16/06/2013Annonce n° 1194 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1195478.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 26 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130121 publié le 26/06/2013Annonce n° 4665 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1235301.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140116 publié le 19/06/2014Annonce n° 2388 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- dimanche 22 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140118 publié le 22/06/2014Annonce n° 976 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1266274.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 18 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150034 publié le 18/02/2015Annonce n° 2991 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1410414.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180100 publié le 29/05/2018Annonce n° 2427 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENAROYA Ines modification le 06 Mars 2017 ; Directeur général : BENAROYA Laure modification le 06 Mars 2017 ; Membre du comité de direction : BENAROYA Ines modification le 06 Mars 2017 ; Président Membre du comité de direction : BENAROYA Laure modification le 06 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 25 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 13 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180111 publié le 13/06/2018Annonce n° 2151 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 25 Mai 2018 ; Président : LILI STRATEGY en fonction le 11 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200184 publié le 22/09/2020Annonce n° 3922 N° RCS : 491019360 - Dénomination : JUNE MARKETING Prise de participations - gestion de ces participations - réalisation étude de marché ou de clientèle - conseil en marketing et en stratégie - formation - études. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JUNE MARKETING- vendredi 16 mai 2014 : Fermé
140 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET - mercredi 08 juillet 2020 : Fermé
60 RUE D ALSACE 92110 CLICHY - mercredi 21 octobre 2020 : Ouvert
43 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JUNE MARKETING- AKACHOUCHOU HELENE : 160 AV JACQUES CARTIER 34000 MONTPELLIER
- BOUTELANT STEPHANE : 493 RUE DES HERPENS 79410 SAINT-GELAIS
- DESHAYES CAROLE : 197 RUE JEAN JAURES 51100 REIMS
- HALLIER LAURENT : 88 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- SISSOKO MARYAM : 7 BD HENRI DUNANT 95190 GOUSSAINVILLE
- AMC FORMATION CONSEIL : PLN DE PERI 20167 PERI
- COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS REGIONAUX II : 53 CHS JULES CESAR 95250 BEAUCHAMP
- ECOUTE & DEVELOPPEMENT : 117 AV VICTOR HUGO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FACE CONSEIL : 56 RUE JEANNE D ARC 75013 PARIS 13
- IPSOS OBSERVER : 35 RUE DU VAL DE MARNE 75013 PARIS 13
- MAFE UNLIMITED : 49 AV SURCOUF 91650 BREUILLET
- MODALIS RESEARCH TECHNOLOGIES : 10179 BERLIN
- RESEARCH&WEB CONSEIL : 15 RUE MARIE FICHET 92140 CLAMART
- SCHOOL HOUSE UK : 72 NEW BOND STREET
- TRANS WORLD MARKETING FRANCE : 66 RUE MARCEL BOURDARIAS 94140 ALFORTVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JUNE MARKETING- FAGOUR DIDIER : 132 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- LEMAIRE CAROLE : 7 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MARCADE ARTHUR : 18 VLA CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PACHECO MIGUEL : 107 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PRECONE DELPHINE : 2 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SAYEN MARIE : 56 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- TORDJMAN KAREN : 27 AV ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET
- COUNTER TABLE : 9 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DUVAL LAMARRE : 56 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ETOILE D'OR 26 : 2 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- LA SAUVEGARDE : 148 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PARIS PRESS : 24 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI KLEBER : 19 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SWING MED : 20 AV ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET
- TOTOMOMI : 7 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JUNE MARKETINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives