DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON
Présentation générale de DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON est situé au SAINT-GEORGES SAINT EMILION 33570 MONTAGNE
C'est une qui a été crée le mercredi 19 juillet 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491177036 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 4 010 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.21Z ( Culture de la vigne)
L'activité déclarée au greffe est : Culture de la vigne
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.21Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- - la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais exclus
- - la production de vins (cf11.02)
Chiffre d’affaire
DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 361 203.00 € pour un résultat de -22 105.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46491177036
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON de part son activité de 01.21Z ( Culture de la vigne) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- delbeck, marie amandine
- delbeck, pascal louis,
Les modifications survenues dans l'administration de la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON
- 2008-08-05 : Gérant : DELBECK Pascal Louis
- 2012-03-09 : Gérant partant : Delbeck, Pascal Louis, nomination du Gérant : Delbeck, Marie Amandine
Les autres mandats des administrateurs
- delbeck, marie amandine :
- 2012-03-09 : COMPAGNIE DES TERROIRS NOBLES (482932308)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491177036 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-07-19 : mercredi 19 juillet 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 01.21Z : Culture de la vigne |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Cultures permanentes |
Activite | Culture de la vigne |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON- CO
2019 | 5 210 118.00 | 3 673 896.00 |
2018 | 1 536 222.00 | 3 604 741.00 |
2019 | 4 010 000.00 |
2018 | 4 010 000.00 |
2019 | -11 741.00 |
2018 | 7 422.00 |
2019 | 3 673 896.00 |
2018 | 3 604 741.00 |
2019 | 361 203.00 | 522 234.00 |
2018 | 161 031.00 | 691 284.00 |
2019 | -22 105.00 |
2018 | -14 192.00 |
2019 | -11 741.00 |
2018 | 7 422.00 |
2019 | 2 949 679.00 | 27 255.00 |
2018 | 2 922 424.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- mardi 05 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080137 publié le 05/08/2008Annonce n° 364 N° RCS : 491177036 - Dénomination : DELBECK VIGNOBLES & DEVELOPPEMENTS. Successeurs H.DUBOIS-CHALLON exploitation de propriétés agricoles et viticoles négoce de vins - transformation conservation de tous produits alimentaires (sel de vin) conseils et services en relation avec l'agriculture - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : DELBECK Pascal Louis - Modification : Transfert de siège social
- mercredi 26 mai 2010: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120049 publié le 09/03/2012Annonce n° 787 N° RCS : 491177036 - Dénomination : DELBECK VIGNOBLES & DEVELOPPEMENTS. Successeurs H.DUBOIS-CHALLON - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant partant : Delbeck, Pascal Louis, nomination du Gérant : Delbeck, Marie Amandine - Modification : modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 16 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120054 publié le 16/03/2012Annonce n° 515 N° RCS : 491177036 - Dénomination : DELBECK VIGNOBLES & DEVELOPPEMENTS. Successeurs H.DUBOIS-CHALLON - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 4101000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 14 juin 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON- vendredi 01 août 2008 : Fermé
CHATEAU BELAIR 33330 SAINT-EMILION - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
SAINT-GEORGES SAINT EMILION 33570 MONTAGNE - dimanche 01 mai 2011 : Ouvert
BROUARD 33500 LALANDE-DE-POMEROL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON- BLANCO RAPHAEL : 165 RUE DES FRERES VOISIN 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
- CHANOIR GERALD : 89 RUE GAMBETTA 51420 NOGENT L'ABBESSE
- CLAISSE JEAN-JACQUES : RUE DE REUIL 51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
- CLASTRES MARIE-HELENE : 34310 POILHES
- DIAZ MARLENE : BRON 83390 PUGET-VILLE
- FAILLER JOCELYNE : LES PRES 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
- GOUIRAND JACQUES : 61 CHE DES ARLENS 83910 POURRIERES
- HUTTARD FABIENNE : 6 RUE DES MERLES 68770 AMMERSCHWIHR
- JULIEN PIERRE : 11800 MARSEILLETTE
- MADALLE JEAN-LOUIS : CHE VERNEDE 34490 SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ
- MARCOULT ROLAND : 8 RUE DE LA PORTE D EN HAUT 51120 BARBONNE-FAYEL
- MOUNIER GUY : 16200 SIGOGNE
- ROYO SIMONE : LD LA BORDE VIEILLE 66220 LESQUERDE
- SALVADOR FRANCOISE : 34550 BESSAN
- INDIVISION QUANCARD : RUE DE BARBERE 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLON- COQUILLOT BRIGITTE : LD BLANCHON 33570 LUSSAC
- FELLONNEAU MARIE : CALON 33570 MONTAGNE
- RANSON MARTIN : 2 LA GRANDE BARDE 33570 MONTAGNE
- RICHARD BRUNO : LD MOUCHET 33570 MONTAGNE
- VAUDAUX-RUTH SANDRINE : 5 LIEU DIT LA GARE 33570 LUSSAC
- VILLATEAU FRANCOIS : 627 RTE DE COLAS NOUET 33570 LES ARTIGUES-DE-LUSSAC
- GARAGE DU VIGNOBLE : 1 PILOT 33570 LUSSAC
- GFA CHATEAU HAUT BONNEAU : 4 LD BONNEAU 33570 MONTAGNE
- IRIS IMMOBILIER : 33570 PUISSEGUIN
- SARL PETIT PALAIS AUTOMOTOCULTURE : LD LA CHAUSSE 33570 LUSSAC
- SCE DU CHATEAU LANGLADE : 33570 MONTAGNE
- SCEA DU MOULIN BLANC : MOULIN BLANC 33570 LUSSAC
- SCI RICHARD BAYARD : 4 LD BAYARD 33570 MONTAGNE
- SOC CIVILE CHATEAU LA COURONNE : CHATEAU LA COURONNE 33570 MONTAGNE
- VIGNOBLES MICHEL DARNAJOU ET FILS : CHATEAU BAYARD 33570 MONTAGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DELBECK VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENTS SUCCESSEURS H. DUBOIS-CHALLONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives