ALEXION PHARMA FRANCE
Présentation générale de ALEXION PHARMA FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALEXION PHARMA FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALEXION PHARMA FRANCE est situé au 103 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 03 août 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491411336 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
ALEXION PHARMA FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
ALEXION PHARMA FRANCE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ALEXION PHARMA FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84491411336
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALEXION PHARMA FRANCE de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chaumartin, anik
- coissac, patrice,
- deveque, pierre,
- dubin, thomas
- dubin, thomas,
- fryer, jeffrey,
- greco, michael
- haye, pascal
- jacqmin,
- keiser, david,
- korman, patrick,
- leblanc, bertrand,
- leblanc, bertrand.
- pacull,
- perrier, christian,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALEXION PHARMA FRANCE
- 2008-04-10 : Directeur général partant : Jacqmin, nom d'usage : Clément, Clotilde, nomination du Directeur général : Pacull, nom d'usage : Vidal, Laurence.
- 2009-04-12 : Président partant : Korman, Patrick, nomination du Président : Leblanc, Bertrand.
- 2009-09-25 : Membre du conseil de surveillance partant : Coissac, Patrice, Membre du conseil de surveillance partant : Keiser, David, nomination du Membre du conseil de surveillance : Fryer, Jeffrey, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dubin, Thomas
- 2010-03-17 : Président partant : Leblanc, Bertrand, nomination du Président : Haye, Pascal
- 2010-11-26 : Membre du conseil de surveillance partant : Deveque, Pierre, Membre du conseil de surveillance partant : Dubin, Thomas, nomination du Membre du conseil de surveillance : Greco, Michael
- 2012-10-14 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrier, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2016-03-10 : Président : HAYE Pascal en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : FRYER Jeffrey en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 12 Décembre 2014 Directeur général : BOURDON Christophe en fonction le 03 Mars 2016
- 2016-04-13 : Membre du conseil de surveillance : FRYER Jeffrey en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 12 Décembre 2014 Président : BOURDON Christophe modification le 07 Avril 2016
- 2018-04-26 : Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 ; Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : FRAZER Elaine Michelle en fonction le 04 Avril 2017 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine en fonction le 24 Avril 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018
- 2018-07-26 : Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : FRAZER Elaine Michelle en fonction le 04 Avril 2017 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine en fonction le 24 Avril 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël en fonction le 24 Juillet 2018
- 2018-09-12 : Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine modification le 10 Septembre 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Président Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël modification le 10 Septembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : BLACK Vivien en fonction le 10 Septembre 2018
- 2019-02-14 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine modification le 20 Septembre 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël modification le 20 Septembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : BLACK Vivien en fonction le 10 Septembre 2018 ; Directeur général Pharmacien responsable : NGUYEN Quoc Quynh Giao en fonction le 12 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-08 : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (732050034)
- haye, pascal :
- 2010-05-19 : ALEXION EUROPE (484251046)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALEXION PHARMA FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALEXION PHARMA FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491411336 00069 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-08-03 : jeudi 03 août 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALEXION PHARMA FRANCEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALEXION PHARMA FRANCE- jeudi 10 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080062 publié le 10/04/2008Annonce n° 962 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Jacqmin, nom d'usage : Clément, Clotilde, nomination du Directeur général : Pacull, nom d'usage : Vidal, Laurence. - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 novembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 12 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090072 publié le 12/04/2009Annonce n° 2429 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Korman, Patrick, nomination du Président : Leblanc, Bertrand. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090121 publié le 26/06/2009Annonce n° 1639 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 25 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090185 publié le 25/09/2009Annonce n° 1457 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Coissac, Patrice, Membre du conseil de surveillance partant : Keiser, David, nomination du Membre du conseil de surveillance : Fryer, Jeffrey, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dubin, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- mercredi 17 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100053 publié le 17/03/2010Annonce n° 1369 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Leblanc, Bertrand, nomination du Président : Haye, Pascal - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 26 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100229 publié le 26/11/2010Annonce n° 1253 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE La commercialisation en France dans les dom Tom et à l'étranger de médicaments à usage humain de dispositifs médicaux et, plus généralement, de tous produits de santé; toutes opérations de distribution, de promotion et de pharmacovigilance relative aux produits spécifiés au paragraphe précédant, ainsi que toute activité liée; dans ce cadre, l'exploitation de tous droits de propriété industrielle et de toutes autorisations de mise sur le marché - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Deveque, Pierre, Membre du conseil de surveillance partant : Dubin, Thomas, nomination du Membre du conseil de surveillance : Greco, Michael - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120037 publié le 22/02/2012Annonce n° 2113 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- dimanche 14 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120199 publié le 14/10/2012Annonce n° 1135 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrier, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 11 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 janvier 2014: Depot des comptes
- dimanche 21 décembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/12/2014N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : HAYE Pascal Membre du conseil de surveillance : FRYER Jeffrey Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael Directeur général : PACULL Laurence Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik Commissaire aux comptes titulaire : PR
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 10 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160049 publié le 10/03/2016Annonce n° 1397 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : HAYE Pascal en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : FRYER Jeffrey en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 12 Décembre 2014 Directeur général : BOURDON Christophe en fonction le 03 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 13 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160073 publié le 13/04/2016Annonce n° 3129 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance : FRYER Jeffrey en fonction le 12 Décembre 2014 Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 12 Décembre 2014 Président : BOURDON Christophe modification le 07 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180081 publié le 26/04/2018Annonce n° 2273 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance : GRECO Michael modification le 24 Décembre 2014 ; Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : FRAZER Elaine Michelle en fonction le 04 Avril 2017 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine en fonction le 24 Avril 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180140 publié le 26/07/2018Annonce n° 2133 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : FRAZER Elaine Michelle en fonction le 04 Avril 2017 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine en fonction le 24 Avril 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël en fonction le 24 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180173 publié le 12/09/2018Annonce n° 1997 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : PACULL Laurence en fonction le 12 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine modification le 10 Septembre 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Président Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël modification le 10 Septembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : BLACK Vivien en fonction le 10 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 14 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190032 publié le 14/02/2019Annonce n° 5461 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 24 Avril 2018 ; Président Membre du conseil de surveillance : ZIMMERMANN Martine modification le 20 Septembre 2018 ; Directeur général : KHALIFE Céline en fonction le 24 Avril 2018 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ELLOIAN Michaël modification le 20 Septembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : BLACK Vivien en fonction le 10 Septembre 2018 ; Directeur général Pharmacien responsable : NGUYEN Quoc Quynh Giao en fonction le 12 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 19 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190116 publié le 19/06/2019Annonce n° 485 N° RCS : 491411336 - Dénomination : ALEXION PHARMA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALEXION PHARMA FRANCE- lundi 01 juin 2009 : Fermé
56 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - vendredi 09 décembre 2011 : Fermé
15 BD DE L AMIRAL BRUIX 75116 PARIS 16 - lundi 08 décembre 2014 : ALEXION PHARMA FRANCE SAS Fermé
25 BD DE L AMIRAL BRUIX 75116 PARIS 16 - vendredi 16 novembre 2018 : Fermé
1 AV EDOUARD BELIN 92500 RUEIL-MALMAISON - vendredi 10 mai 2019 : Fermé
191 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - vendredi 10 mai 2019 : Ouvert
103 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALEXION PHARMA FRANCE- ACETO PHARMA : 2085 HAMBURG
- ACTIVE MEDICAL INTERNATIONAL SRL : 10 RUE EROU BUMBA
- BE OPTIQUE EXPORT : 259 CHE DES COTEAUX 76550 HAUTOT-SUR-MER
- C&K MEDICAL SERVICE : 81 RUE MASSENA 69006 LYON 6EME
- CENTRE D'AIDE MEDICALE : 7 RES DU VAL D ABLON 94480 ABLON-SUR-SEINE
- DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL GMBH : GOLLSTRASSE 1
- GIE 6.9.4.2. : 87 RTE DE GENEVE 01360 BELIGNEUX
- J.C.D. SA : 4 QUAI JEAN-JACQUES ROUSSEAU 69350 LA MULATIERE
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS : 1 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MMI FRANCE : 57 RUE DU GRAND CHEMIN 59100 ROUBAIX
- MUNDIPHARMA MEDICAL COMPANY LIMITED : MILTON ROAD
- OXY CORPORATION : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- RADIOQUAL : 5 ALL SAINT HUBERT 94440 VILLECRESNES
- REMATEX : 5 BD ALBERT CHARRIER 13090 AIX-EN-PROVENCE
- UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION (FRANCE) : 7 ALL DES PEUPLIERS 54180 HOUDEMONT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALEXION PHARMA FRANCE- DEROUSSENT VINCENT : 63 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ISNARD GERARD : 56 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MONIE DANIEL : 13 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- VACHON ROGER : 16 RUE BELLANGER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- AMBASSADOR : 97 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ANTOINE LORET EURL : 93 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ATHENE CONSEILS : 37 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MGU MICHEL GUYOT : 69 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- NOMADE ESCAPE : 67 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PIERALEXY : 16 RUE ASPIRANT DARGENT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- POLYMED : 120 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- QM CONSEIL : 35 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGO : 31 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SOOLEM : 59 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SYND.COPR. 19 RUE PASTEUR LEVALLOI : 98 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALEXION PHARMA FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives