INNOCENT
Présentation générale de INNOCENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INNOCENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INNOCENT est situé au 67 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 04 août 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491765533 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.34Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- - le commerce de gros de boissons alcoolisées
- - le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais exclus
- - le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
Chiffre d’affaire
INNOCENT à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 122 509 656.00 € pour un résultat de 3 463 641.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
INNOCENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INNOCENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40491765533
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INNOCENT de part son activité de 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons) sont :
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (54.6% des salariés)
- 01536 : Distributeurs conseils hors domicile de boissons (31.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- bretout, thierry,
- cantet, philippe,
- ernst & young et autres,
- kay, andrew
- rouer, bernard, bretout,
Les modifications survenues dans l'administration de la société INNOCENT
- 2009-01-09 : nomination du Directeur général : Cantet, Philippe.
- 2011-08-03 : Directeur général partant : Cantet, Philippe, nomination du Directeur général : Kay, Andrew
- 2013-11-21 : Directeur général partant : Kay, Andrew
- 2014-03-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ROUER, BERNARD, BRETOUT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bretout, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2019-04-18 : nomination du Directeur général : Marotte, Nicolas ; nomination du Directeur général : Gounot, Henry
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- cantet, philippe, :
- 2016-02-24 : SHOPMIUM (532432457)
- ernst & young et autres, :
- 2018-02-01 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 20 (805050721)
- 2017-12-05 : SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. (303952675)
- 2017-11-28 : EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC (380973560)
- 2017-11-21 : MALAUSSENA NOREV (509497830)
- 2017-11-19 : PARADIS SAINT MICHEL (413810359)
- 2017-11-09 : FINANCIERE NRE PARTNERS (501193536)
- 2017-11-05 : NORALEAD (450502737)
- 2017-11-05 : SCCV REZE - Jean Jaurès (788521375)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-24 : TOKHEIM HOLDING (485008684)
- 2017-10-11 : ELYSEES MARBEUF DISTRIBUTION - EMD (485209910)
- 2017-09-15 : GIAMBATTISTA VALLI (480127968)
- 2017-09-07 : RESIDALYA SEOLANES (501479638)
- 2017-08-30 : PATHE CLICHY (390478022)
- 2017-08-30 : PATHE AVIGNON (392957635)
- 2017-08-30 : PATHE DAMMARIE (786750604)
- 2017-08-30 : SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS (424730596)
- 2017-08-30 : PATHE EVREUX (593650583)
- 2017-08-30 : PATHE VERSAILLES (423888957)
- 2017-08-30 : PATHE NICE (065803454)
- rouer, bernard, bretout, :
- 2012-12-11 : DAOODA (431577154)
- 2012-12-05 : RIGHTNING PARIS (535165427)
- 2012-10-24 : CCA INTERNATIONAL (394254809)
- 2012-07-19 : CRITEO (484786249)
- 2012-03-18 : PRO-ENFANCE (432984490)
- 2011-02-06 : FAUCHON (326315462)
- 2008-09-03 : BESINS HEALTHCARE FRANCE (440726255)
- 2008-04-13 : B J C INCORPORATION (383967874)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INNOCENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INNOCENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491765533 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-08-04 : vendredi 04 août 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 46.34Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INNOCENT- CO
2018 | 28 875 360.00 | 28 160 357.00 |
2017 | 715 003.00 | 24 031 671.00 |
2018 | 250 000.00 |
2017 | 250 000.00 |
2018 | 2 155 063.00 |
2017 | 1 855 794.00 |
2018 | 28 160 357.00 |
2017 | 24 031 671.00 |
2018 | 122 509 656.00 |
2017 | 100 958 167.00 |
2018 | 3 463 641.00 |
2017 | 3 029 482.00 |
2018 | 2 155 063.00 |
2017 | 1 855 794.00 |
2018 | 23 281 454.00 |
2017 | 23 281 454.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INNOCENT- dimanche 28 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 09 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090006 publié le 09/01/2009Annonce n° 1207 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT Toutes opérations de commercialisation, de distribution, de marketing et de promotion de jus de fruits frais et de boissons non alcoolisées à base de fruits - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Cantet, Philippe. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110149 publié le 03/08/2011Annonce n° 2558 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Cantet, Philippe, nomination du Directeur général : Kay, Andrew - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120148 publié le 02/08/2012Annonce n° 793 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 23 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 21 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130224 publié le 21/11/2013Annonce n° 1178 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 250000 EUR - Administration : Directeur général partant : Kay, Andrew - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140062 publié le 28/03/2014Annonce n° 751 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 250000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ROUER, BERNARD, BRETOUT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bretout, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 06 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170234 publié le 06/12/2017Annonce n° 896 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 18 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190077 publié le 18/04/2019Annonce n° 3396 N° RCS : 491765533 - Dénomination : INNOCENT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 250000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Marotte, Nicolas ; nomination du Directeur général : Gounot, Henry - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INNOCENT- lundi 20 août 2007 : Fermé
10 PL VENDOME 75001 PARIS 1 - lundi 12 juin 2017 : Fermé
52 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10 - lundi 12 juin 2017 : Ouvert
67 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INNOCENT- AD-VINS : 30 RTE DE SANTENAY 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
- BELOUIS-GRICOURT : 18 RUE ANATOLE FRANCE 02850 TRELOU-SUR-MARNE
- DANIEL ET MARTINE BARRAUD : 3 PL DE LA MAIRIE 71960 VERGISSON
- F DE F SELECTION : CARBONNEAU 33890 PESSAC-SUR-DORDOGNE
- FONTCREUSE SAS : 1048 CHE DE COUSSIN 13530 TRETS
- HAUSSMANN FAMILLE : 150 AV MICHEL MONTAIGNE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- ISI CAVE : 26 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- JAJB : 10 CHE DE LA NOUE 21600 LONGVIC
- MARSAC DISTRIBUTION : LE COLOMBIER 24430 MARSAC SUR L'ISLE
- NEWPAL : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- PETITS ET GRANDS CRUS DE FRANCE : 53 RUE MAGLOIRE A BARRE 78190 TRAPPES
- SARL DOMAINE DE LA TRUFFIERE : MAS D ENCOSTE 34230 AUMELAS
- SARL KERSCHEN CECILLON : 152 CHE DU CORNILHAC 07300 TOURNON-SUR-RHONE
- UNITED SOFT DRINKS : REACTORWEG 69
- VINO CONCEPT : 13 RUE DE BEAUMONT 38660 LE TOUVET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INNOCENT- DEVERGNE KARINE : 184 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- HABHAB TAHAR : 16 RUE DE LA PETITE PIERRE 75011 PARIS 11
- KREZIC THOMAS : 1 CITE DES TROIS BORNES 75011 PARIS 11
- LABRE JEAN : 266 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- PIGEON JEROME : 99 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11
- SAVELLI DOMINIQUE : 87 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- TOURE MAKAN : 6 CITE DES TROIS BORNES 75011 PARIS 11
- BEAWARN : 4 RUE DU DAHOMEY 75011 PARIS 11
- ESPACE IMMOBILIER : 10 RUE AUGUSTE BARBIER 75011 PARIS 11
- FASHION NATION : 291 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- GIULIVA BOITE : 5 RUE DU PASTEUR WAGNER 75011 PARIS 11
- PARRY'S IMMO : 95 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- S.C. IMM ST ANTOINE IMMOBILIERE : 157 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- TMBP : 4 CITE JOLY 75011 PARIS 11
- TMSL : 54 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INNOCENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives