DI@LOG
Présentation générale de DI@LOG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DI@LOG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DI@LOG est situé au 34 AV VICTOR HUGO 79200 PARTHENAY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 493368351 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02B ( Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02B (Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques), les activités sont :
- - la maintenance logicielle pour compte de tiers de systèmes et d'applications informatiques
Chiffre d’affaire
DI@LOG à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 151 487.00 € pour un résultat de 1 545.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
DI@LOG est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si DI@LOG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10493368351
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DI@LOG de part son activité de 62.02B ( Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (64.5% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (23.7% des salariés)
- 00878 : Métallurgie Rhône (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DI@LOG
- 2010-11-30 : Gérant : REAU Ludivine
- 2018-02-06 : Gérant : HUGONNET Mikaël en fonction le 02 Février 2018 ; Gérant : MENARD Lucie en fonction le 02 Février 2018
- 2020-10-13 : Gérant : MENARD Lucie ; Gérant : HUGONNET Mikaël
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DI@LOG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DI@LOG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 493368351 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-01-01 : lundi 01 janvier 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02B : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
Synonyme | maintenance informatique, société de maintenance informatique |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DI@LOG- CO
2020 | 98 216.00 | 96 798.00 |
2019 | 1 417.00 | 107 015.00 |
2020 | 2 000.00 |
2019 | 2 000.00 |
2020 | 1 491.00 |
2019 | 851.00 |
2020 | 96 798.00 |
2019 | 107 015.00 |
2020 | 151 487.00 |
2019 | 147 337.00 |
2020 | 1 545.00 |
2019 | 851.00 |
2020 | 1 491.00 |
2019 | 851.00 |
2020 | 76 791.00 |
2019 | 76 791.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DI@LOG- mardi 30 décembre 2008: Depot des comptes
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 30 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100231 publié le 30/11/2010Annonce n° 1026 N° RCS : 493368351 - Dénomination : SARL DI@LOG Le négoce, la location de logiciels standard, progiciels, matériels et fournitures informatiques, l'étude, la conception, le développement de logiciels standard et progiciels. L'assistance, la maintenance, la formation des logiciels standard et progiciels conçus, developpes et commercialises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : REAU Ludivine - Modification : Changement de gérant
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 février 2015: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 21 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 06 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180025 publié le 06/02/2018Annonce n° 2597 N° RCS : 493368351 - Dénomination : SARL DIàLOG - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HUGONNET Mikaël en fonction le 02 Février 2018 ; Gérant : MENARD Lucie en fonction le 02 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 20 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 21 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 13 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200199 publié le 13/10/2020Annonce n° 1978 N° RCS : 493368351 - Dénomination : SARL DIàLOG Le négoce, la location de logiciels standard, progiciels, matériels et fournitures informatiques, l'étude, la conception, le développement de logiciels standard et progiciels. L'assistance, la maintenance, la formation des logiciels standard et progiciels conçus, developpes et commercialises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MENARD Lucie ; Gérant : HUGONNET Mikaël - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DI@LOG- mardi 01 septembre 2020 : Fermé
57 RUE ALSACE LORRAINE 79200 PARTHENAY - mardi 01 septembre 2020 : Ouvert
34 AV VICTOR HUGO 79200 PARTHENAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DI@LOG- BARAFFE VIVIEN : 35 RUE DU MAINE 35500 POCE-LES-BOIS
- CHEVALIER DAVID : 9 PL MARCEL ARNAUD 23150 AHUN
- CORNU BENOIT : 4 RUE DE LA PIERRE PLASTIQUE 86000 POITIERS
- DELABROUSSE FLORIAN : 2 LE BAS BOURG 50300 SAINT-LOUP
- DJEDDI LAMINE : 3 PL CAMILLE SELLIER 60600 CLERMONT
- DUPONT BRUNO JEAN MARIE : 26 RUE GUSTAVE COURBET 75116 PARIS 16
- FERKATADJI JULIEN : 2 RUE DU TROU TONNERRE 95800 COURDIMANCHE
- GASC OLIVIER : 12 RUE DU PETIT JEAN 38610 GIERES
- MANIGA MATHIEU : 198 AV ELISEE RECLUS 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
- MANZAMBI BRYAN : 30 AV PIERRE KOENIG 95200 SARCELLES
- VOCI GIUSEPPE : 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 54520 LAXOU
- ADOMPC PRO : 20 RUE BENOIT BADOIL 69630 CHAPONOST
- EXXYA : 57 GRANDE RUE 61550 LA FERTE-EN-OUCHE
- PCOUNTER FRANCE : 33 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN
- WEB GOURMET : 7 RTE DU POTEAU VERT 33340 VALEYRAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DI@LOG- BONNET ALEXANDRINE : 71 BD DE LA MEILLERAYE 79200 PARTHENAY
- CHARBONNIER CLEMENCE : 61 RUE DE LA VAU ST JACQUES 79200 PARTHENAY
- CHARTIER JEAN : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE 79200 PARTHENAY
- DUPUIS DIDIER : 17 COTE SAINT PAUL 79200 PARTHENAY
- GONNORD GENEVIEVE : 3 RUE JEAN JAURES 79200 PARTHENAY
- JACOBS JOHN : 3 JAUNAY 79200 GOURGE
- PECHER NICOLAS : 24 LES LOGES 79200 PARTHENAY
- PELE JEROME : 16 RTE DE MONCOUTANT 79200 CHATILLON-SUR-THOUET
- QUEREUX JOEL : VIEILLEFOND 79200 SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME
- FEDERATION TERRITORIALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES DU POITOU : 3 RUE RAOUL FOLLEREAU 79200 POMPAIRE
- PHARMACIE DE CHATILLON SUR THOUET : 2 BD DU THOUET 79200 CHATILLON-SUR-THOUET
- QI GONG MAIN-TENANT : 2 PL DE LA MAIRIE 79200 POMPAIRE
- RES DE LA MEILLERAYE : 8 PL DU LYCEE 79200 PARTHENAY
- SCI LES METIVIERS : 7 RUE MARCEL BEAU 79200 PARTHENAY
- SCI SMJM : 24 AV DE LA BICHONNIERE 79200 VIENNAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DI@LOGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives