NAUBERG (HOLDING)
Présentation générale de NAUBERG (HOLDING)
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NAUBERG (HOLDING) et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NAUBERG (HOLDING) est situé au 8 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 14 décembre 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 493425482 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 19 191 902,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
NAUBERG (HOLDING) à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1 808 937.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
NAUBERG (HOLDING) est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si NAUBERG (HOLDING) est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04493425482
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NAUBERG (HOLDING) de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bannerman, david george,
- baxter, peter john,
- doublet, dimitri
- ghislain, walther
- ghislain, walther,
- joachim, emmanuel jacques paul,
- morse, nicola hazel
- morse, nicola hazel,
- mossong, julie
- reijnen, marc
- winter,
- winter,
Les modifications survenues dans l'administration de la société NAUBERG (HOLDING)
- 2008-07-08 : Gérant partant : Bannerman, David George, nomination du Gérant : Morse, Nicola Hazel
- 2009-12-10 : Gérant partant : Morse, Nicola Hazel, nomination du Gérant : Winter, nom d'usage : Salvat-Winter, Bronwyn
- 2012-03-01 : Gérant partant : Joachim, Emmanuel Jacques Paul, nomination du Gérant : Ghislain, Walther
- 2016-07-03 : Gérant partant : Ghislain, Walther, nomination du Gérant : Doublet, Dimitri
- 2016-10-19 : Gérant partant : Baxter, Peter John, nomination du Gérant : Reijnen, Marc
- 2018-07-20 : Gérant partant : Winter, nom d'usage : Salvat-Winter, Bronwyn ; nomination du Gérant : Mossong, Julie
Les autres mandats des administrateurs
- doublet, dimitri :
- 2016-07-05 : VAL SAINT QUENTIN 2 SARL (494714942)
- 2016-07-05 : PB LE GRAND LIEVRE (HOLDINGS) (479760878)
- 2016-07-05 : ANTIBES 90/94 (HOLDINGS) (493427033)
- 2016-07-05 : ANTIBES 90/94 SCI (452330145)
- 2016-07-05 : RENNES 135 (HOLDINGS) (493400782)
- 2016-07-05 : L'Aube Troyes SCI (812031136)
- 2016-07-05 : VAL SAINT QUENTIN 3 SARL (494714678)
- 2016-07-05 : RENNES 135 SARL (421168857)
- 2016-07-03 : VAL SAINT QUENTIN 1 SARL (494714876)
- 2016-07-03 : Heudebouville SAS (753996669)
- 2016-07-03 : REPUBLIQUE 27/31 (HOLDINGS) (493432314)
- ghislain, walther :
- 2012-11-27 : VAL SAINT QUENTIN 3 SARL (494714678)
- 2012-11-27 : VAL SAINT QUENTIN 2 SARL (494714942)
- 2012-11-27 : VAL SAINT QUENTIN 1 SARL (494714876)
- 2012-03-01 : RENNES 135 (HOLDINGS) (493400782)
- 2012-03-01 : RENNES 135 SARL (421168857)
- 2012-03-01 : ANTIBES 90/94 (HOLDINGS) (493427033)
- 2012-02-29 : REPUBLIQUE 27/31 (HOLDINGS) (493432314)
- 2012-02-29 : PB LE GRAND LIEVRE (HOLDINGS) (479760878)
- 2012-02-28 : REPUBLIQUE 27/31 SCI (479182321)
- 2012-02-28 : ANTIBES 90/94 SCI (452330145)
- 2012-02-28 : NAUBERG SCI (402377402)
- 2012-02-28 : RENNES 135 S C I (421163437)
- 2012-02-28 : PB LE GRAND LIEVRE SCI (449952738)
- morse, nicola hazel :
- 2008-07-09 : ANTIBES 90/94 SCI (452330145)
- 2008-07-09 : PB LE GRAND LIEVRE SCI (449952738)
- 2008-07-09 : RENNES 135 S C I (421163437)
- 2008-07-09 : REPUBLIQUE 27/31 SCI (479182321)
- 2008-07-08 : RENNES 135 (HOLDINGS) (493400782)
- 2008-07-08 : VAL SAINT QUENTIN 1 SARL (494714876)
- 2008-07-08 : PB LE GRAND LIEVRE (HOLDINGS) (479760878)
- 2008-07-08 : NAUBERG SCI (402377402)
- 2008-07-08 : ANTIBES 90/94 (HOLDINGS) (493427033)
- 2008-07-08 : RENNES 135 SARL (421168857)
- 2008-07-08 : VAL SAINT QUENTIN 3 SARL (494714678)
- 2008-07-08 : REPUBLIQUE 27/31 (HOLDINGS) (493432314)
- 2008-07-08 : VAL SAINT QUENTIN 2 SARL (494714942)
- mossong, julie :
- 2018-07-27 : VAL SAINT QUENTIN 3 SARL (494714678)
- 2018-07-22 : ANTIBES 90/94 SCI (452330145)
- 2018-07-22 : VAL SAINT QUENTIN 2 SARL (494714942)
- 2018-07-22 : ANTIBES 90/94 (HOLDINGS) (493427033)
- 2018-07-22 : PB LE GRAND LIEVRE SCI (449952738)
- 2018-07-22 : Heudebouville SAS (753996669)
- 2018-07-20 : 3 Avenue Hoche SCI (819991845)
- 2018-07-20 : VAL SAINT QUENTIN 1 SARL (494714876)
- 2018-07-20 : RENNES 135 (HOLDINGS) (493400782)
- 2018-07-20 : REPUBLIQUE 27/31 SCI (479182321)
- 2018-07-20 : PB LE GRAND LIEVRE (HOLDINGS) (479760878)
- 2018-07-20 : REPUBLIQUE 27/31 (HOLDINGS) (493432314)
- 2018-07-20 : L'Aube Troyes SCI (812031136)
- 2018-07-20 : RENNES 135 SARL (421168857)
- reijnen, marc :
- 2016-10-19 : RENNES 135 (HOLDINGS) (493400782)
- 2016-10-19 : M&G European Property (France) SAS (811400704)
- 2016-10-19 : ANTIBES 90/94 (HOLDINGS) (493427033)
- 2016-10-19 : REPUBLIQUE 27/31 (HOLDINGS) (493432314)
- 2016-10-18 : VAL SAINT QUENTIN 3 SARL (494714678)
- 2016-10-18 : RENNES 135 SARL (421168857)
- 2016-10-18 : PB LE GRAND LIEVRE (HOLDINGS) (479760878)
- 2016-10-18 : VAL SAINT QUENTIN 2 SARL (494714942)
- 2016-10-18 : L'Aube Troyes SCI (812031136)
- 2012-02-16 : FRF INVESTMENT FRANCE (491498127)
- 2012-01-27 : IOF HOLDING FRANCE (494240393)
- 2011-12-31 : EOF INVESTMENT FRANCE (483541694)
- 2011-12-29 : INS HOLDING FRANCE (491041901)
- 2011-12-28 : EOF HOLDING FRANCE (483558516)
- 2011-12-08 : ING REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE (998620108)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NAUBERG (HOLDING) et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NAUBERG (HOLDING) |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 493425482 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-12-14 : jeudi 14 décembre 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NAUBERG (HOLDING)- CO
2020 | 23 068 923.00 | 23 068 923.00 |
2019 | 22 253 971.00 |
2020 | 19 191 902.00 |
2019 | 19 191 902.00 |
2020 | 572 453.00 |
2019 | 2 228 966.00 |
2020 | 23 068 923.00 |
2019 | 22 253 971.00 |
2020 | 1 808 937.00 |
2019 | 2 152 139.00 |
2020 | 572 453.00 |
2019 | 2 228 966.00 |
2020 | 1 244 083.00 |
2019 | 1 244 083.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NAUBERG (HOLDING)- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 21 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080085 publié le 21/05/2008Annonce n° 550 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) Holding - forme juridique : SARL à associé unique - capital : 15522530 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 2060 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) Holding - forme juridique : SARL à associé unique - capital : 15522530 EUR - Administration : Gérant partant : Bannerman, David George, nomination du Gérant : Morse, Nicola Hazel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090238 publié le 10/12/2009Annonce n° 1531 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) Holding - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 15522530 EUR - Administration : Gérant partant : Morse, Nicola Hazel, nomination du Gérant : Winter, nom d'usage : Salvat-Winter, Bronwyn - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100045 publié le 05/03/2010Annonce n° 1917 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) Holding - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 14322530 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 21 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110119 publié le 21/06/2011Annonce n° 1040 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) Participation directe ou indirecte dans toute société dont l'objet est lié à l'immobilier - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 14322530 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- lundi 27 février 2012: Depot des comptes
- jeudi 01 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120043 publié le 01/03/2012Annonce n° 823 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 14322530 EUR - Administration : Gérant partant : Joachim, Emmanuel Jacques Paul, nomination du Gérant : Ghislain, Walther - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 04 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130003 publié le 04/01/2013Annonce n° 255 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 14322530 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- dimanche 03 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160130 publié le 03/07/2016Annonce n° 815 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 14322530 EUR - Administration : Gérant partant : Ghislain, Walther, nomination du Gérant : Doublet, Dimitri - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160169 publié le 30/08/2016Annonce n° 1109 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 19191902 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 19 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160205 publié le 19/10/2016Annonce n° 804 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 19191902 EUR - Administration : Gérant partant : Baxter, Peter John, nomination du Gérant : Reijnen, Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 février 2017: Depot des comptes
- vendredi 15 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170241 publié le 15/12/2017Annonce n° 4184 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 19191902 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 23 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180136 publié le 20/07/2018Annonce n° 1101 N° RCS : 493425482 - Dénomination : NAUBERG (HOLDINGS) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 19191902 EUR - Administration : Gérant partant : Winter, nom d'usage : Salvat-Winter, Bronwyn ; nomination du Gérant : Mossong, Julie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NAUBERG (HOLDING)- mardi 01 janvier 2008 : Fermé
2 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16 - samedi 01 décembre 2012 : Fermé
52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 - mercredi 01 novembre 2017 : Fermé
1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8 - mercredi 01 novembre 2017 : Ouvert
8 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NAUBERG (HOLDING)- AGP : 20 C RUE DE L'ECUFINE 51420 CERNAY-LES-REIMS
- AMANDILLE : 33 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS 2
- CHARLIS : 2 RUE ALFRED NOBEL 14123 IFS
- COCOJET BISTROT : 8 RUE DE LA GRANDE CHAUMIERE 75006 PARIS 6
- ESPARIAT 55 : 53 CHE LE PETIT PRIGNON 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE
- HOB : 5 RUE JOSEPH CUGNOT 33700 MERIGNAC
- HOLDING IB : 22 AV ANDRE CHENIER 11300 LIMOUX
- KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL : 26 BD ROYAL
- L ET L ENERGIE : 14 AV DE LA MARTELLE 81150 TERSSAC
- LA BONNE ADRESSE : 6 RUE AUGUSTE TECHER 97432 SAINT-PIERRE
- LAURENT : 67 AV DU ONZE NOVEMBRE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- M 3 : RUE PILATRE DE ROZIER 57190 FLORANGE
- MTI : 35 RTE DE SALLEBOEUF 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
- SARL OVFCO : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- XL INVEST : 11 CRS J B LANGLET 51100 REIMS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NAUBERG (HOLDING)- BACOU JEAN : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- BARTHOUT LOUIS-AUGUSTE : 1 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- BERTUCAT YOANN : 37 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS 8
- FISHELSON MARY : 6 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- LAYRISSE ASTRID : 17 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- 2H3 : 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS 8
- ABD INVEST : 25 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- FONDS DE DOTATION POUR LA CREATION DE LA FONDATION DESCARTES POUR L'INFORMATION : 16 CRS ALBERT 1ER 75008 PARIS 8
- IMGI : 49 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- IMMOBILIERE A.B. PARTNERS : 38 RUE DE TURIN 75008 PARIS 8
- OBA : 23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- SCI FAPA : 15 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
- SCI LES ESTUDINES RIVES CREATIVES : 42 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES : 93 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- VOITURE ROYALE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NAUBERG (HOLDING)Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives